EP1616417 - TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTEVORRICHTUNG UND VERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 22.05.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.05.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 24.06.2009 [2009/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten INTELLPROP LIMITED P.O. Box 626 National Westminster House Le Truchot St Peter Port Guernsey Channel Islands / GB | [N/P] |
Frühere [2006/03] | Für alle benannten Staaten INTELLPROP LIMITED P.O. Box 626, National Westminster House, Le Truchot St Peter Port Guernsey Channel Islands / GB | Erfinder | 01 /
WILSON, Jeffrey 53 Kiln Road Fareham, Hampshire PO16 70H / GB | [2006/03] | Vertreter | Robinson, Nigel Alexander Julian, et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Frühere [2007/42] | Robinson, Nigel Alexander Julian, et al D Young & Co 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | ||
Frühere [2006/03] | Pilch, Adam John Michael D Young & Co 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04721947.2 | 19.03.2004 | [2006/03] | WO2004GB01224 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20030006937 | 26.03.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0306937 | [2006/03] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2004086701 | Datum: | 07.10.2004 | Sprache: | EN | [2004/41] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1616417 | Datum: | 18.01.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.10.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 07.10.2004 | Klassifikation | IPC: | H04L12/58, H04Q7/22 | [2006/03] | CPC: |
H04W88/184 (EP,US);
H04L51/066 (EP);
H04L51/48 (EP);
H04W4/12 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/03] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTEVORRICHTUNG UND VERFAHREN | [2006/03] | Englisch: | TELECOMMUNICATIONS SERVICES APPARATUS AND METHOD | [2006/03] | Französisch: | APPAREIL ET PROCEDE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS | [2006/03] | Eintritt in die regionale Phase | 26.10.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.10.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.10.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.10.2004 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 25.10.2005 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.10.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2006/03] | 06.10.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.02.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.08.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.01.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/26] | 10.02.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2009/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2009 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO9912364 (NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY [FI], et al) [A] 1-34* page 1, line 1 - page 5, line 32 *; | [X]US6292669 (MEURONEN TIMO [FI], et al) [X] 1-34 * column 1, line 65 - column 2, line 55 * * column 4, line 57 - column 7, line 47 *; | [X]WO03019959 (SAGE AGENT NETWORKS PTE LTD [SG], et al) [X] 1-34 * page 3, line 25 - page 4, line 10 * * page 5, line 14 - page 7, line 20 * * page 8, line 12 - page 11, line 15 * * page 12, line 1 - page 17, line 4 * * page 19, line 12 - page 20, line 13 * |