EP1608164 - DATENCODIERUNGSVORRICHTUNG, DATENCODIERUNGSVERFAHREN, DATENAUSGABEVORRICHTUNG, DATENAUSGABEVERFAHREN, SIGNALVERARBEITUNGSSYSTEM, SIGNALVERARBEITUNGSVORRICHTUNG, SIGNALVERARBEITUNGSVERFAHREN, DATENDECODIERUNGSVORRICHTUNG UND DATENDECODIERUNGSVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 03.05.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.05.2013 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 05.06.2013 [2013/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku Tokyo 141-0001 / JP | [N/P] |
Frühere [2005/51] | Für alle benannten Staaten SONY CORPORATION 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku Tokyo 141-0001 / JP | Erfinder | 01 /
Kondo, Tetsujiro, c/o Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku Tokyo 1410001 / JP | [2005/51] | Vertreter | Melzer, Wolfgang Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Postfach 33 06 09 80066 München / DE | [N/P] |
Frühere [2005/51] | Melzer, Wolfgang Patentanwälte Mitscherlich & Partner, Sonnenstrasse 33 80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04722714.5 | 23.03.2004 | [2005/51] | WO2004JP03990 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20030081469 | 24.03.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2003081469 | JP20030081471 | 24.03.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2003081471 | JP20030095948 | 31.03.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2003095948 | JP20030129340 | 07.05.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2003129340 | [2005/51] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2004086758 | Datum: | 07.10.2004 | Sprache: | EN | [2004/41] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1608164 | Datum: | 21.12.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.10.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 07.10.2004 | Klassifikation | IPC: | H04N5/91, H04N7/24, G11B20/10 | [2005/51] | CPC: |
G11B20/10194 (EP,US);
G11B20/10 (KR);
G11B20/00086 (EP,US);
G11B20/00818 (EP,US);
H04N19/60 (KR);
H04N19/61 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2006/26] |
Frühere [2005/51] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DATENCODIERUNGSVORRICHTUNG, DATENCODIERUNGSVERFAHREN, DATENAUSGABEVORRICHTUNG, DATENAUSGABEVERFAHREN, SIGNALVERARBEITUNGSSYSTEM, SIGNALVERARBEITUNGSVORRICHTUNG, SIGNALVERARBEITUNGSVERFAHREN, DATENDECODIERUNGSVORRICHTUNG UND DATENDECODIERUNGSVERFAHREN | [2005/51] | Englisch: | DATA ENCODING APPARATUS, DATA ENCODING METHOD, DATA OUTPUT APPARATUS, DATA OUTPUT METHOD, SIGNAL PROCESSING SYSTEM, SIGNAL PROCESSING APPARATUS, SIGNAL PROCESSING METHOD, DATA DECODING APPARATUS, AND DATA DECODING METHOD | [2005/51] | Französisch: | APPAREIL ET PROCEDE DE CODAGE DE DONNEES, APPAREIL ET PROCEDE DE SORTIE DE DONNEES, SYSTEME, APPAREIL ET PROCEDE DE TRAITEMENT DE SIGNAUX ET APPAREIL ET PROCEDE DE DECODAGE DE DONNEES | [2005/51] | Eintritt in die regionale Phase | 21.09.2005 | Übersetzung eingereicht | 21.09.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.09.2005 | Recherchengebühr entrichtet | 21.09.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.09.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.09.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/51] | 01.12.2005 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.04.2013 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2013/23] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 24.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 23.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 26.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]JPH10191247 (SONY CORP); | [X]JPH10289522 (NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE); | [X]JP2002163866 (SONY CORP) |