EP1663563 - PUNKTSCHWEISSZANGE FÜR ROBOTERANWENDUNGEN ZUM WIDERSTANDSSCHWEISSEN VON WERKSTÜCKEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.10.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 11.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.03.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 08.04.2020 [2020/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fronius International GmbH Froniusstraße 1 4643 Pettenbach / AT | [2016/49] |
Frühere [2006/23] | Für alle benannten Staaten Fronius International GmbH 4643 Pettenbach 319 / AT | Erfinder | 01 /
STIEGLBAUER, Walter Wolfshütte 59 A-4901 Manning / AT | 02 /
WEIGERSTORFER, Günter Loibingdorf 12 A-4621 Sipbachzell / AT | [2006/23] | Vertreter | SONN Patentanwälte GmbH & Co KG Riemergasse 14 1010 Wien / AT | [N/P] |
Frühere [2016/50] | Sonn & Partner Patentanwälte Riemergasse 14 1010 Wien / AT | ||
Frühere [2006/23] | Sonn & Partner Patentanwälte Riemergasse 14 1010 Wien / AT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04730943.0 | 04.05.2004 | [2006/23] | WO2004AT00151 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AT20030001023 | 03.07.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 10232003 | [2006/23] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005002776 | Datum: | 13.01.2005 | Sprache: | DE | [2005/02] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1663563 | Datum: | 07.06.2006 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 13.01.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1663563 | Datum: | 14.12.2016 | Sprache: | DE | [2016/50] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.01.2005 | Klassifikation | IPC: | B23K11/30 | [2006/23] | CPC: |
B23K11/11 (EP,US);
B23K11/314 (EP,US);
B23K11/318 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2016/50] |
Frühere [2006/23] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PUNKTSCHWEISSZANGE FÜR ROBOTERANWENDUNGEN ZUM WIDERSTANDSSCHWEISSEN VON WERKSTÜCKEN | [2006/23] | Englisch: | SPOT WELDING TONGS FOR ROBOTIC APPLICATIONS IN RESISTANCE WELDING OF WORKPIECES | [2006/23] | Französisch: | PINCE A SOUDER POUR UTILISATIONS SUR ROBOTS, POUR LE SOUDAGE PAR RESISTANCE DE PIECES | [2006/23] | Eintritt in die regionale Phase | 12.01.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.01.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.01.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.02.2005 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 12.01.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/23] | 28.12.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.01.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.07.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.10.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.10.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 24.10.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP12159470.9 / EP2465633 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 28.12.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 15.09.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.05.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.05.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 08.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 12.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 24.05.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 13.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 08.05.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 12.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 31.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 04.05.2004 | CY | 14.12.2016 | CZ | 14.12.2016 | DK | 14.12.2016 | EE | 14.12.2016 | ES | 14.12.2016 | FI | 14.12.2016 | MC | 14.12.2016 | NL | 14.12.2016 | PL | 14.12.2016 | RO | 14.12.2016 | SE | 14.12.2016 | SI | 14.12.2016 | SK | 14.12.2016 | TR | 14.12.2016 | BG | 14.03.2017 | GR | 15.03.2017 | PT | 14.04.2017 | AT | 04.05.2017 | IE | 04.05.2017 | LU | 04.05.2017 | BE | 31.05.2017 | CH | 31.05.2017 | LI | 31.05.2017 | [2020/15] |
Frühere [2019/46] | HU | 04.05.2004 | |
CY | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
AT | 04.05.2017 | ||
IE | 04.05.2017 | ||
LU | 04.05.2017 | ||
BE | 31.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 04.05.2004 | |
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
AT | 04.05.2017 | ||
IE | 04.05.2017 | ||
LU | 04.05.2017 | ||
BE | 31.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Frühere [2018/39] | CZ | 14.12.2016 | |
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
AT | 04.05.2017 | ||
IE | 04.05.2017 | ||
LU | 04.05.2017 | ||
BE | 31.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Frühere [2018/23] | CZ | 14.12.2016 | |
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
IE | 04.05.2017 | ||
LU | 04.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Frühere [2018/17] | CZ | 14.12.2016 | |
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
LU | 04.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Frühere [2018/13] | CZ | 14.12.2016 | |
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
LU | 31.05.2017 | ||
Frühere [2018/06] | CZ | 14.12.2016 | |
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
LU | 31.05.2017 | ||
Frühere [2018/01] | CZ | 14.12.2016 | |
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
LU | 31.05.2017 | ||
Frühere [2017/41] | CZ | 14.12.2016 | |
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
LU | 31.05.2017 | ||
Frühere [2017/35] | CZ | 14.12.2016 | |
EE | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
Frühere [2017/31] | FI | 14.12.2016 | |
NL | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
GR | 15.03.2017 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]GB571401 (ENGLISH ELECTRIC CO LTD, et al) [A] 1-10 * figures 1,2; claims 1-7 *; | [X]US2678367 (KUNO EISENBURGER) [X] 11 * column 4, line 35 - column 4, line 65; figures 1,5; claims 3,5 *; | [A]GB1559068 (ELFIN SPA)[A] 11-17; | [X]US4684778 (CECIL DIMITRIOS G [US]) [X] 11 * column 4, line 58 - column 5, line 35; figures 1,2,7-9; claim 1 *; | [X]DE4416504 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [X] 1-10 * column 3, line 49 - column 3, line 63; figures 1-4; claims 1-6 *; | [DX]DE19754546 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [DX] 1-10 * figures 1,5; claims 1-7 * |