EP1625304 - MEHRSTUFIGE KREISELPUMPE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.07.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.05.2024 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 05.06.2024 [2024/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KSB Aktiengesellschaft Johann-Klein-Strasse 9 67227 Frankenthal / DE | [2006/07] | Erfinder | 01 /
URBAN, Jörg Otto-Dill-Strasse 2 67061 Ludwigshafen / DE | 02 /
KOCHANOWSKI, Wolfgang Im Elzerich 2 55452 Windesheim / DE | 03 /
BRECHT, Bernhard Rotkreuzstrasse 21 67433 Neustadt/Weinstrasse / DE | 04 /
SCHARPF, Stephan Semmelweissstrasse 4 67547 Worms / DE | [2006/07] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04731592.4 | 07.05.2004 | [2006/07] | WO2004EP04873 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20031022382 | 17.05.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10322382 | [2006/07] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2004109117 | Datum: | 16.12.2004 | Sprache: | DE | [2004/51] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1625304 | Datum: | 15.02.2006 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 16.12.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/07] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1625304 | Datum: | 13.09.2006 | Sprache: | DE | [2006/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.12.2004 | Klassifikation | IPC: | F04D29/24, F04D1/06 | [2006/07] | CPC: |
F04D29/043 (EP,US);
F04D1/063 (EP,US);
F04D29/047 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/07] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MEHRSTUFIGE KREISELPUMPE | [2006/07] | Englisch: | MULTISTAGE CENTRIFUGAL PUMP | [2006/07] | Französisch: | POMPE CENTRIFUGE MULTI-ETAGEE | [2006/07] | Eintritt in die regionale Phase | 14.10.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.10.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.10.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.03.2005 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 14.10.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2006/07] | 18.04.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.07.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.07.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.06.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.05.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 13.09.2006 | CZ | 13.09.2006 | EE | 13.09.2006 | IE | 13.09.2006 | NL | 13.09.2006 | PL | 13.09.2006 | RO | 13.09.2006 | SI | 13.09.2006 | SK | 13.09.2006 | TR | 13.09.2006 | BG | 13.12.2006 | GR | 14.12.2006 | PT | 26.02.2007 | HU | 14.03.2007 | LU | 07.05.2007 | BE | 31.05.2007 | MC | 31.05.2007 | [2024/23] |
Frühere [2009/44] | CY | 13.09.2006 | |
CZ | 13.09.2006 | ||
EE | 13.09.2006 | ||
IE | 13.09.2006 | ||
NL | 13.09.2006 | ||
PL | 13.09.2006 | ||
RO | 13.09.2006 | ||
SI | 13.09.2006 | ||
SK | 13.09.2006 | ||
TR | 13.09.2006 | ||
BG | 13.12.2006 | ||
GR | 14.12.2006 | ||
PT | 26.02.2007 | ||
HU | 14.03.2007 | ||
LU | 07.05.2007 | ||
BE | 31.05.2007 | ||
MC | 31.05.2007 | ||
Frühere [2009/41] | CY | 13.09.2006 | |
CZ | 13.09.2006 | ||
EE | 13.09.2006 | ||
IE | 13.09.2006 | ||
NL | 13.09.2006 | ||
PL | 13.09.2006 | ||
RO | 13.09.2006 | ||
SI | 13.09.2006 | ||
SK | 13.09.2006 | ||
BG | 13.12.2006 | ||
GR | 14.12.2006 | ||
PT | 26.02.2007 | ||
HU | 14.03.2007 | ||
LU | 07.05.2007 | ||
BE | 31.05.2007 | ||
MC | 31.05.2007 | ||
Frühere [2008/41] | CZ | 13.09.2006 | |
EE | 13.09.2006 | ||
IE | 13.09.2006 | ||
NL | 13.09.2006 | ||
PL | 13.09.2006 | ||
RO | 13.09.2006 | ||
SI | 13.09.2006 | ||
SK | 13.09.2006 | ||
BG | 13.12.2006 | ||
GR | 14.12.2006 | ||
PT | 26.02.2007 | ||
BE | 31.05.2007 | ||
MC | 31.05.2007 | ||
Frühere [2008/38] | CZ | 13.09.2006 | |
EE | 13.09.2006 | ||
IE | 13.09.2006 | ||
IT | 13.09.2006 | ||
NL | 13.09.2006 | ||
PL | 13.09.2006 | ||
RO | 13.09.2006 | ||
SI | 13.09.2006 | ||
SK | 13.09.2006 | ||
BG | 13.12.2006 | ||
GR | 14.12.2006 | ||
PT | 26.02.2007 | ||
BE | 31.05.2007 | ||
MC | 31.05.2007 | ||
Frühere [2008/21] | CZ | 13.09.2006 | |
IE | 13.09.2006 | ||
IT | 13.09.2006 | ||
NL | 13.09.2006 | ||
PL | 13.09.2006 | ||
RO | 13.09.2006 | ||
SI | 13.09.2006 | ||
SK | 13.09.2006 | ||
BG | 13.12.2006 | ||
GR | 14.12.2006 | ||
PT | 26.02.2007 | ||
BE | 31.05.2007 | ||
MC | 31.05.2007 | ||
Frühere [2008/11] | CZ | 13.09.2006 | |
IE | 13.09.2006 | ||
IT | 13.09.2006 | ||
NL | 13.09.2006 | ||
PL | 13.09.2006 | ||
RO | 13.09.2006 | ||
SI | 13.09.2006 | ||
SK | 13.09.2006 | ||
BG | 13.12.2006 | ||
PT | 26.02.2007 | ||
MC | 31.05.2007 | ||
Frühere [2007/43] | CZ | 13.09.2006 | |
IE | 13.09.2006 | ||
IT | 13.09.2006 | ||
NL | 13.09.2006 | ||
PL | 13.09.2006 | ||
RO | 13.09.2006 | ||
SI | 13.09.2006 | ||
SK | 13.09.2006 | ||
BG | 13.12.2006 | ||
PT | 26.02.2007 | ||
Frühere [2007/27] | CZ | 13.09.2006 | |
IE | 13.09.2006 | ||
NL | 13.09.2006 | ||
PL | 13.09.2006 | ||
SI | 13.09.2006 | ||
SK | 13.09.2006 | ||
BG | 13.12.2006 | ||
PT | 26.02.2007 | ||
Frühere [2007/22] | CZ | 13.09.2006 | |
NL | 13.09.2006 | ||
PL | 13.09.2006 | ||
SI | 13.09.2006 | ||
BG | 13.12.2006 | ||
Frühere [2007/21] | NL | 13.09.2006 | |
PL | 13.09.2006 | ||
SI | 13.09.2006 | ||
BG | 13.12.2006 | ||
Frühere [2007/15] | PL | 13.09.2006 | |
SI | 13.09.2006 | ||
BG | 13.12.2006 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4669956 (BRUNEL ROLAND [FR], et al) [X] 1-15 * the whole document * * column 1, line 43 - line 57; figure 1 *; | [X]EP0318638 (ROCKWELL INTERNATIONAL CORP [US]) [X] 1* figure 1 * |