EP1629883 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON ANORGANISCHEN KUGELN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.06.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.06.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 06.07.2011 [2011/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ASAHI GLASS COMPANY LTD. 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8405 / JP | [2006/09] | Erfinder | 01 /
MATSUBARA, Toshiya, c/o Asahi Glass Company, Ltd. 10, Goikaigan Ichihara-shi, Chiba 2908566 / JP | 02 /
TANAKA, Masaharu 2-4-2-801,Hagiwara,Yahatanashi-ku Kitakyushu-shi, Fukuoka 8040061 / JP | 03 /
KATAYAMA, Hajime, c/o Asahi Glass Company, Ltd. 10, Goikaigan Ichihara-shi, Chiba 2908566 / JP | 04 /
YAMADA, Kenji, c/o Asahi Glass Company, Limited 1150, Hazawa-cho, Kanagawa-ku Yokohama-shi, Kanagawa 2218755 / JP | [2007/18] |
Frühere [2006/09] | 01 /
MATSUBARA, Toshiya, c/o Asahi Glass Company, Ltd. 10, Goikaigan Ichihara-shi, Chiba 2908566 / JP | ||
02 /
TANAKA, Masaharu 8-14-708, Nakahonmachi, Tobata-ku Kitakyushu-shi, Fukuoka 8040061 / JP | |||
03 /
KATAYAMA, Hajime, c/o Asahi Glass Company, Ltd. 10, Goikaigan Ichihara-shi, Chiba 2908566 / JP | |||
04 /
YAMADA, Kenji, c/o Asahi Glass Company, Limited 1150, Hazawa-cho, Kanagawa-ku Yokohama-shi, Kanagawa 2218755 / JP | Vertreter | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [N/P] |
Frühere [2006/09] | Müller-Boré & Partner Patentanwälte Grafinger Strasse 2 81671 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04732812.5 | 13.05.2004 | [2006/09] | WO2004JP06810 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20030133992 | 13.05.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2003133992 | [2006/09] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2004101139 | Datum: | 25.11.2004 | Sprache: | EN | [2004/48] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1629883 | Datum: | 01.03.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 25.11.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1629883 | Datum: | 28.07.2010 | Sprache: | EN | [2010/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 25.11.2004 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.06.2007 | Klassifikation | IPC: | B01J19/00, C01B33/193, B01J13/02, B01J13/04 | [2007/28] | CPC: |
B01J13/02 (EP,US);
B01J19/00 (KR);
B01F23/4105 (EP,US);
B01F25/3142 (EP,US);
B01J13/04 (EP,US);
B01J2/06 (EP,US);
|
Frühere IPC [2006/09] | B01J19/00, C01B33/193 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2006/33] |
Frühere [2006/09] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON ANORGANISCHEN KUGELN | [2006/09] | Englisch: | PROCESS FOR PRODUCING INORGANIC SPHERE | [2006/09] | Französisch: | PROCEDE POUR PRODUIRE UNE SPHERE INORGANIQUE | [2006/09] | Eintritt in die regionale Phase | 14.10.2005 | Übersetzung eingereicht | 20.10.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.10.2005 | Recherchengebühr entrichtet | 20.10.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.10.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.10.2004 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 20.10.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2006/09] | 29.10.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.12.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.02.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.06.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.06.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.04.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.05.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]EP0528201 (OSAKA GAS CO LTD [JP], et al) [XY] 1-7 * claims 1,3,5 * * figure 1 * * example 1 * * column 7, line 28 - line 31 * * column 7, line 55 - line 58 * * column 8, line 1 - line 11 ** column 9, line 6 - line 9 *; | [PXY]EP1382384 (ASAHI GLASS CO LTD [JP]) [PXY] 1-7 * claims 2,3,10 * * page 4, line 17; figure 5 * * paragraph [0015] - paragraph [0016] * * page 9, line 54 - line 55 * * page 10, line 42 - line 45 * * page 11, line 3 - line 5 * * page 11, line 23 - line 25 * * page 11, line 42 - line 45 * | Internationale Recherche | [Y]JPH04154605 (AGENCY IND SCIENCE TECHN, et al); | [Y]JPS59112830 (IIZUKA HIROYOSHI, et al); | [Y]JP2002119841 (NAT FOOD RES, et al); | [A]JPH0775728 (SUZUKI YUSHI KOGYO KK, et al) |