EP1651420 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON KUNSTSTOFFPROFILEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.07.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.09.2011 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, TR | veröffentlicht am 02.11.2011 [2011/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Technoplast Kunststofftechnik GmbH & Co KG Am Kreuzfeld 13 4563 Micheldorf / AT | [2008/36] |
Frühere [2006/18] | Für alle benannten Staaten Technoplast Kunststofftechnik GmbH & Co. KG Am Kreuzfeld 13 4563 Micheldorf / AT | Erfinder | 01 /
SCHWAIGER, Meinhard Leitenbauerstrasse 10 A-4040 Linz / AT | [2006/18] | Vertreter | Babeluk, Michael Patentanwalt Florianigasse 26/3 1080 Wien / AT | [N/P] |
Frühere [2006/18] | Babeluk, Michael Patentanwalt, Mariahilfer Gürtel 39/17 1150 Wien / AT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04737154.7 | 24.06.2004 | [2006/18] | WO2004AT00221 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AT20030000450U | 27.06.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 4502003 U | [2006/18] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005000557 | Datum: | 06.01.2005 | Sprache: | DE | [2005/01] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1651420 | Datum: | 03.05.2006 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 06.01.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1651420 | Datum: | 03.09.2008 | Sprache: | DE | [2008/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.01.2005 | Klassifikation | IPC: | B29C47/08 | [2006/18] | CPC: |
B29C48/907 (EP,US);
B29C48/06 (EP,US);
B29C48/256 (EP,US);
B29C48/2665 (EP,US);
B29C48/303 (EP,US);
B29C48/90 (EP,US);
B29C48/903 (EP,US);
B29C48/904 (EP,US);
B29C48/905 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/18] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON KUNSTSTOFFPROFILEN | [2006/18] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR THE PRODUCTION OF PLASTIC PROFILES | [2006/18] | Französisch: | PROCEDE ET DISPOSITIF POUR PRODUIRE DES PROFILES EN PLASTIQUE | [2006/18] | Eintritt in die regionale Phase | 20.01.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.01.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.01.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.01.2006 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.01.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/18] | 15.03.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.06.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.11.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.04.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet | 21.06.2008 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.06.2008 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 04.06.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/33] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil für die Patenterteilung erforderliche Handlungen nicht vorgenommen wurden | 21.06.2008 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 21.06.2008 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.06.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.05.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.06.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 03.09.2008 | CZ | 03.09.2008 | DK | 03.09.2008 | EE | 03.09.2008 | FI | 03.09.2008 | IE | 03.09.2008 | IT | 03.09.2008 | NL | 03.09.2008 | PL | 03.09.2008 | RO | 03.09.2008 | SI | 03.09.2008 | SK | 03.09.2008 | TR | 03.09.2008 | BG | 03.12.2008 | SE | 03.12.2008 | GR | 04.12.2008 | ES | 14.12.2008 | PT | 03.02.2009 | HU | 04.03.2009 | [2011/43] |
Frühere [2011/32] | CZ | 03.09.2008 | |
DK | 03.09.2008 | ||
EE | 03.09.2008 | ||
FI | 03.09.2008 | ||
IE | 03.09.2008 | ||
IT | 03.09.2008 | ||
NL | 03.09.2008 | ||
PL | 03.09.2008 | ||
RO | 03.09.2008 | ||
SI | 03.09.2008 | ||
SK | 03.09.2008 | ||
BG | 03.12.2008 | ||
SE | 03.12.2008 | ||
GR | 04.12.2008 | ||
ES | 14.12.2008 | ||
PT | 03.02.2009 | ||
HU | 04.03.2009 | ||
Frühere [2010/50] | CZ | 03.09.2008 | |
DK | 03.09.2008 | ||
EE | 03.09.2008 | ||
FI | 03.09.2008 | ||
IE | 03.09.2008 | ||
IT | 03.09.2008 | ||
NL | 03.09.2008 | ||
PL | 03.09.2008 | ||
RO | 03.09.2008 | ||
SI | 03.09.2008 | ||
SK | 03.09.2008 | ||
BG | 03.12.2008 | ||
SE | 03.12.2008 | ||
GR | 04.12.2008 | ||
ES | 14.12.2008 | ||
PT | 03.02.2009 | ||
Frühere [2010/24] | CZ | 03.09.2008 | |
DK | 03.09.2008 | ||
EE | 03.09.2008 | ||
FI | 03.09.2008 | ||
IE | 03.09.2008 | ||
IT | 03.09.2008 | ||
NL | 03.09.2008 | ||
PL | 03.09.2008 | ||
RO | 03.09.2008 | ||
SI | 03.09.2008 | ||
SK | 03.09.2008 | ||
BG | 03.12.2008 | ||
SE | 03.12.2008 | ||
ES | 14.12.2008 | ||
PT | 03.02.2009 | ||
Frühere [2010/10] | CZ | 03.09.2008 | |
DK | 03.09.2008 | ||
EE | 03.09.2008 | ||
FI | 03.09.2008 | ||
IE | 03.09.2008 | ||
IT | 03.09.2008 | ||
NL | 03.09.2008 | ||
RO | 03.09.2008 | ||
SI | 03.09.2008 | ||
SK | 03.09.2008 | ||
BG | 03.12.2008 | ||
SE | 03.12.2008 | ||
ES | 14.12.2008 | ||
PT | 03.02.2009 | ||
Frühere [2009/41] | CZ | 03.09.2008 | |
DK | 03.09.2008 | ||
EE | 03.09.2008 | ||
FI | 03.09.2008 | ||
IE | 03.09.2008 | ||
IT | 03.09.2008 | ||
NL | 03.09.2008 | ||
RO | 03.09.2008 | ||
SI | 03.09.2008 | ||
SK | 03.09.2008 | ||
BG | 03.12.2008 | ||
ES | 14.12.2008 | ||
PT | 03.02.2009 | ||
Frühere [2009/36] | CZ | 03.09.2008 | |
DK | 03.09.2008 | ||
EE | 03.09.2008 | ||
FI | 03.09.2008 | ||
IE | 03.09.2008 | ||
NL | 03.09.2008 | ||
RO | 03.09.2008 | ||
SI | 03.09.2008 | ||
SK | 03.09.2008 | ||
BG | 03.12.2008 | ||
ES | 14.12.2008 | ||
PT | 03.02.2009 | ||
Frühere [2009/35] | CZ | 03.09.2008 | |
DK | 03.09.2008 | ||
FI | 03.09.2008 | ||
IE | 03.09.2008 | ||
NL | 03.09.2008 | ||
RO | 03.09.2008 | ||
SI | 03.09.2008 | ||
SK | 03.09.2008 | ||
BG | 03.12.2008 | ||
ES | 14.12.2008 | ||
PT | 03.02.2009 | ||
Frühere [2009/26] | CZ | 03.09.2008 | |
FI | 03.09.2008 | ||
IE | 03.09.2008 | ||
NL | 03.09.2008 | ||
RO | 03.09.2008 | ||
SI | 03.09.2008 | ||
SK | 03.09.2008 | ||
BG | 03.12.2008 | ||
ES | 14.12.2008 | ||
PT | 03.02.2009 | ||
Frühere [2009/24] | CZ | 03.09.2008 | |
FI | 03.09.2008 | ||
IE | 03.09.2008 | ||
NL | 03.09.2008 | ||
SI | 03.09.2008 | ||
SK | 03.09.2008 | ||
BG | 03.12.2008 | ||
ES | 14.12.2008 | ||
Frühere [2009/23] | FI | 03.09.2008 | |
IE | 03.09.2008 | ||
NL | 03.09.2008 | ||
SI | 03.09.2008 | ||
BG | 03.12.2008 | ||
ES | 14.12.2008 | ||
Frühere [2009/15] | FI | 03.09.2008 | |
NL | 03.09.2008 | ||
SI | 03.09.2008 | ||
ES | 14.12.2008 | ||
Frühere [2009/12] | FI | 03.09.2008 | |
NL | 03.09.2008 | ||
ES | 14.12.2008 | ||
Frühere [2009/09] | NL | 03.09.2008 | |
ES | 14.12.2008 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JPS57187222 ; | [A]JPS5981147 ; | [A]JPH1030728 ; | [A]FR2601619 (SWISSCAB E A SCHOEN SA [CH]) [A] 1-20 * figure 1 *; | [A]EP0316122 (BRIDGESTONE CORP [JP]) [A] 1-20 * figure 1 *; | [A]DE4208190 (DAIFUKU KK [JP], et al) [A] 1-20 * figure 1 *; | [A]CH689715 (UNITEK MASCHNB & HANDEL GMBH [AT]) [A] 1-20 * figure 1 *; | [A]US2002096807 (KONDOU DAISAKU [JP]) [A] 1-20* figure 1 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19830208), vol. 0070, no. 31, Database accession no. (M - 192), & JP57187222 A 19821117 (NIPPON SEIKOSHO KK) [A] 1-20 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19840904), vol. 0081, no. 91, Database accession no. (M - 322), & JP59081147 A 19840510 (NITSUSEI JIYUSHI KOGYO KK) [A] 1-20 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19890516), vol. 0132, no. 06, Database accession no. (M - 826), & JP1030728 A 19890201 (SEKISUI CHEM CO LTD) [A] 1-20 * abstract * |