EP1641371 - GETRÄNKEZUBEREITUNGSVORRICHTUNG MIT VERSTELLBARER BRÜHKAMMER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.05.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.08.2010 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 22.09.2010 [2010/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [2007/30] | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | ||
Frühere [2006/14] | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics, N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
VAN DER MEER, Sijtze c/o Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 02 /
FANECO, Simon, J. c/o Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 03 /
EAST, Shaun, A. c/o Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [2006/14] | Vertreter | Schouten, Marcus Maria NXP B.V. Intellectual Property & Licensing High Tech Campus 60 5656 AG Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [2006/14] | Schouten, Marcus Maria Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04744378.3 | 22.06.2004 | [2006/14] | WO2004IB50967 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20030101871 | 25.06.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 03101871 | [2006/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2004112556 | Datum: | 29.12.2004 | Sprache: | EN | [2004/53] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1641371 | Datum: | 05.04.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.12.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/14] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1641371 | Datum: | 25.07.2007 | Sprache: | EN | [2007/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 29.12.2004 | Klassifikation | IPC: | A47J31/44, A47J31/40 | [2006/14] | CPC: |
A47J31/368 (EP,US);
A47J31/0647 (EP,US);
A47J31/0668 (EP,US);
A47J31/4482 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/14] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GETRÄNKEZUBEREITUNGSVORRICHTUNG MIT VERSTELLBARER BRÜHKAMMER | [2006/14] | Englisch: | BEVERAGE MAKER WITH ADJUSTABLE BREW CHAMBER | [2006/14] | Französisch: | APPAREIL POUR LA PREPARATION DE BOISSONS AVEC UNE CHAMBRE A INFUSION AJUSTABLE | [2006/14] | Eintritt in die regionale Phase | 25.01.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.01.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.01.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.01.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/14] | 15.05.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.10.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.01.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.06.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.06.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 28.04.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.06.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 25.07.2007 | BE | 25.07.2007 | CH | 25.07.2007 | CY | 25.07.2007 | CZ | 25.07.2007 | DK | 25.07.2007 | EE | 25.07.2007 | FI | 25.07.2007 | LI | 25.07.2007 | NL | 25.07.2007 | PL | 25.07.2007 | RO | 25.07.2007 | SI | 25.07.2007 | SK | 25.07.2007 | TR | 25.07.2007 | BG | 25.10.2007 | SE | 25.10.2007 | GR | 26.10.2007 | PT | 26.12.2007 | HU | 26.01.2008 | [2010/38] |
Frühere [2010/34] | AT | 25.07.2007 | |
BE | 25.07.2007 | ||
CH | 25.07.2007 | ||
CY | 25.07.2007 | ||
CZ | 25.07.2007 | ||
DK | 25.07.2007 | ||
EE | 25.07.2007 | ||
FI | 25.07.2007 | ||
LI | 25.07.2007 | ||
NL | 25.07.2007 | ||
PL | 25.07.2007 | ||
RO | 25.07.2007 | ||
SI | 25.07.2007 | ||
SK | 25.07.2007 | ||
BG | 25.10.2007 | ||
SE | 25.10.2007 | ||
GR | 26.10.2007 | ||
PT | 26.12.2007 | ||
HU | 26.01.2008 | ||
Frühere [2009/35] | AT | 25.07.2007 | |
BE | 25.07.2007 | ||
CH | 25.07.2007 | ||
CY | 25.07.2007 | ||
CZ | 25.07.2007 | ||
DK | 25.07.2007 | ||
EE | 25.07.2007 | ||
FI | 25.07.2007 | ||
LI | 25.07.2007 | ||
NL | 25.07.2007 | ||
PL | 25.07.2007 | ||
RO | 25.07.2007 | ||
SI | 25.07.2007 | ||
SK | 25.07.2007 | ||
BG | 25.10.2007 | ||
SE | 25.10.2007 | ||
GR | 26.10.2007 | ||
PT | 26.12.2007 | ||
Frühere [2009/29] | AT | 25.07.2007 | |
BE | 25.07.2007 | ||
CH | 25.07.2007 | ||
CZ | 25.07.2007 | ||
DK | 25.07.2007 | ||
EE | 25.07.2007 | ||
FI | 25.07.2007 | ||
LI | 25.07.2007 | ||
NL | 25.07.2007 | ||
PL | 25.07.2007 | ||
RO | 25.07.2007 | ||
SI | 25.07.2007 | ||
SK | 25.07.2007 | ||
BG | 25.10.2007 | ||
SE | 25.10.2007 | ||
GR | 26.10.2007 | ||
PT | 26.12.2007 | ||
Frühere [2009/22] | AT | 25.07.2007 | |
BE | 25.07.2007 | ||
CH | 25.07.2007 | ||
CZ | 25.07.2007 | ||
DK | 25.07.2007 | ||
EE | 25.07.2007 | ||
FI | 25.07.2007 | ||
LI | 25.07.2007 | ||
NL | 25.07.2007 | ||
PL | 25.07.2007 | ||
RO | 25.07.2007 | ||
SK | 25.07.2007 | ||
BG | 25.10.2007 | ||
SE | 25.10.2007 | ||
GR | 26.10.2007 | ||
PT | 26.12.2007 | ||
Frühere [2008/28] | AT | 25.07.2007 | |
BE | 25.07.2007 | ||
CH | 25.07.2007 | ||
CZ | 25.07.2007 | ||
DK | 25.07.2007 | ||
FI | 25.07.2007 | ||
LI | 25.07.2007 | ||
NL | 25.07.2007 | ||
PL | 25.07.2007 | ||
RO | 25.07.2007 | ||
SK | 25.07.2007 | ||
BG | 25.10.2007 | ||
SE | 25.10.2007 | ||
GR | 26.10.2007 | ||
PT | 26.12.2007 | ||
Frühere [2008/25] | AT | 25.07.2007 | |
BE | 25.07.2007 | ||
CH | 25.07.2007 | ||
CZ | 25.07.2007 | ||
DK | 25.07.2007 | ||
FI | 25.07.2007 | ||
LI | 25.07.2007 | ||
NL | 25.07.2007 | ||
PL | 25.07.2007 | ||
SK | 25.07.2007 | ||
BG | 25.10.2007 | ||
GR | 26.10.2007 | ||
PT | 26.12.2007 | ||
Frühere [2008/22] | AT | 25.07.2007 | |
BE | 25.07.2007 | ||
CH | 25.07.2007 | ||
DK | 25.07.2007 | ||
FI | 25.07.2007 | ||
LI | 25.07.2007 | ||
NL | 25.07.2007 | ||
PL | 25.07.2007 | ||
BG | 25.10.2007 | ||
GR | 26.10.2007 | ||
PT | 26.12.2007 | ||
Frühere [2008/21] | AT | 25.07.2007 | |
BE | 25.07.2007 | ||
CH | 25.07.2007 | ||
FI | 25.07.2007 | ||
LI | 25.07.2007 | ||
NL | 25.07.2007 | ||
PL | 25.07.2007 | ||
BG | 25.10.2007 | ||
GR | 26.10.2007 | ||
PT | 26.12.2007 | ||
Frühere [2008/14] | AT | 25.07.2007 | |
CH | 25.07.2007 | ||
FI | 25.07.2007 | ||
LI | 25.07.2007 | ||
NL | 25.07.2007 | ||
PL | 25.07.2007 | ||
BG | 25.10.2007 | ||
PT | 26.12.2007 | ||
Frühere [2008/11] | FI | 25.07.2007 | |
NL | 25.07.2007 | ||
BG | 25.10.2007 | ||
PT | 26.12.2007 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]CH596810 (EGLOFF & CIE) [X] 1,5 * column 2, lines 1-3; figure 2 *; | [X]EP0380450 (JURA ELEKTROAPPARATE FAB [CH]) [X] 1,2,4,10-12 * page 4, line 9 - page 5, line 18; figures 1,6-9,12,14-16 *; | [X]US5259296 (MIKAEL TORMA [CH], et al) [X] 1,3,4,6 * column 1, lines 44-48; figure - ** column 2, line 56 - column 8, line 43 *; | [X]US5316781 (LUESSI ANDRE [CH], et al) [X] 1,3,4,7-9 * column 1, line 6 - column 2, line 47; figures 1,4-8 * * column 5 - column 7, line 57 * | vom Anmelder | US5492054 | WO0115582 |