EP1620119 - VERWENDUNG VON B7-H3 ALS IMMUNREGULATORISCHES MITTEL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 25.12.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.12.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 27.01.2010 [2010/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Wyeth Five Giralda Farms Madison, NJ 07940 / US | [N/P] |
Frühere [2006/05] | Für alle benannten Staaten Wyeth Five Giralda Farms Madison, New Jersey 07940 / US | Erfinder | 01 /
LING, Vincent 18 Forsythe Drive Walpole, MA 02081 / US | 02 /
CARRENO, Beatriz, M. 37 Nash Road Acton, MA 01720 / US | 03 /
COLLINS, Mary 54 Rathburn Road Natick, MA 01760 / US | [2006/05] | Vertreter | Dörries, Hans Ulrich df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB Theatinerstrasse 16 80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2007/32] | Dörries, Hans Ulrich Dörries, Frank-Molnia & Pohlman Triftstrasse 13 80538 München / DE | ||
Frühere [2007/26] | Tomlinson, Edward James, et al Frohwitter Patent- und Rechtsanwälte Possartstrasse 20 81679 München / DE | ||
Frühere [2006/44] | Hermann, Bettina Celia, et al Frohwitter Patent- und Rechtsanwälte Possartstrasse 20 81679 München / DE | ||
Frühere [2006/05] | Helbig, Christian Frohwitter Patent- und Rechtsanwälte Possartstrasse 20 81679 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04750222.4 | 16.04.2004 | [2006/05] | WO2004US11767 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20030463342P | 17.04.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 463342 P | [2006/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2004093894 | Datum: | 04.11.2004 | Sprache: | EN | [2004/45] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1620119 | Datum: | 01.02.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.11.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/05] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.03.2005 | Klassifikation | IPC: | A61K38/00, A61K39/00, A61P37/00 | [2006/05] | CPC: |
A61K38/4846 (EP,US);
A61K38/17 (KR);
A61K38/00 (KR);
A61K38/1774 (EP,US);
A61P31/00 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P37/00 (EP);
A61P37/02 (EP);
A61P37/04 (EP);
A61P37/06 (EP);
C07K14/70532 (EP,US);
C12N5/0636 (EP,KR,US);
C07K2319/02 (EP,US);
C07K2319/22 (EP,US);
C07K2319/30 (EP,US);
C12N2501/51 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
A61K38/1774, A61K2300/00 (EP,US);
A61K38/4846, A61K2300/00 (US,EP) | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/05] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERWENDUNG VON B7-H3 ALS IMMUNREGULATORISCHES MITTEL | [2006/05] | Englisch: | USE OF B7-H3 AS AN IMMUNOREGULATORY AGENT | [2006/05] | Französisch: | UTILISATION DE B7-H3 EN TANT QU'AGENT IMMUNOREGULATEUR | [2006/05] | Eintritt in die regionale Phase | 10.11.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.11.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.11.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.11.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2006/05] | 22.12.2005 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.07.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.11.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.03.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.08.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/04] | 10.09.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2010/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 07.04.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]WO0210187 (MAYO FOUNDATION [US], et al); | [XY]WO03014293 (LILLY CO ELI [US], et al); |