EP1626774 - IMPLANTIERBARE MEDIZINISCHE VORRICHTUNG MIT GRIFFBARER ZUGRIFFSTRUKTUR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 06.08.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.08.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 08.09.2010 [2010/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway Minneapolis, MN 55432-5604 / US | [N/P] |
Frühere [2008/41] | Für alle benannten Staaten MEDTRONIC, INC. 710 Medtronic Parkway Minneapolis MN 55432-5604 / US | ||
Frühere [2006/08] | Für alle benannten Staaten MEDTRONIC, INC. 710 Medtronic Parkway NE Minneapolis, Minnesota 55432-5604 / US | Erfinder | 01 /
SINGHAL, Ruchika 17 South First Street, Apartment A1005 Minneapolis, MN 55401 / US | 02 /
WAHLSTRAND, Carl D. 6347 Langer Lane Lino Lakes, MN 55038 / US | 03 /
SKIME, Robert M. 2357 132nd Avenue N.W. Coon Rapids, MN 55448 / US | 04 /
SHARAN, Ashwini 11 Yearling Chase Mt. Laurel, NJ 08054 / US | [2006/08] | Vertreter | Hughes, Andrea Michelle Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Frühere [2006/08] | Hughes, Andrea Michelle Frank B. Dehn & Co., European Patent Attorneys, 179 Queen Victoria Street London EC4V 4EL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04751948.3 | 12.05.2004 | [2006/08] | WO2004US14803 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20030471262P | 16.05.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 471262 P | US20030503945P | 20.09.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 503945 P | US20040835232 | 29.04.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 835232 | [2006/08] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2004103467 | Datum: | 02.12.2004 | Sprache: | EN | [2004/49] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1626774 | Datum: | 22.02.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.12.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 02.12.2004 | Klassifikation | IPC: | A61N1/36, A61N1/375 | [2006/08] | CPC: |
A61N1/37514 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/08] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | IMPLANTIERBARE MEDIZINISCHE VORRICHTUNG MIT GRIFFBARER ZUGRIFFSTRUKTUR | [2006/08] | Englisch: | IMPLANTABLE MEDICAL DEVICE WITH GRIPPABLE ACCESS STRUCTURE | [2006/08] | Französisch: | DISPOSITIF MEDICAL IMPLANTABLE AVEC STRUCTURE D'ACCES PREHENSIBLE | [2006/08] | Eintritt in die regionale Phase | 12.12.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.12.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.12.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.12.2004 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 12.12.2005 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.12.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2006/08] | 20.11.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.03.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.11.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.03.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/36] | 20.04.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2010/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.05.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 07.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2010 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XA]WO0110369 (UNIV MELBOURNE [AU], et al) [X] 10,11 * pages 3-4; figure 1; claim 1 * [A] 1-9; | [XA]US6308101 (FALTYS MICHAEL A [US], et al) [X] 10,11 * column 6, line 20 - column 10, line 60 *[A] 1-9; | [Y]US2002013612 (WHITEHURST TODD K [US]) [Y] 1,5,6,8,10 * paragraphs [0065] - [0067]; figure 5 *; | [Y]WO03026739 (VERTIS NEUROSCIENCE INC [US], et al) [Y] 1,5,6,8,10 * paragraph [0142]; figure 37 *; | [XA]US6560486 (OSORIO IVAN [US], et al) [X] 10,11 * abstract * [A] 1-9 |