EP1781717 - COPOLYMERHALTIGE REINIGUNGSMITTEL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.09.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU, LU | veröffentlicht am 19.08.2015 [2015/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67 40589 Düsseldorf / DE | Für alle benannten Staaten Lion Corporation 3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku Tokyo 130-0004 / JP | [N/P] |
Frühere [2008/24] | Für alle benannten Staaten Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf / DE | ||
Für alle benannten Staaten Lion Corporation 3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku Tokyo 130-0004 / JP | |||
Frühere [2007/19] | Für alle benannten Staaten HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf / DE | ||
Für alle benannten Staaten Lion Corporation 3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku Tokyo 130-0004 / JP | Erfinder | 01 /
KOMATSU, Masanori 3-15, Nakanobe 6-chome Sinagawa-ku, Tokyo / JP | 02 /
MARUYAMA, Takanobu 3-14-204 Kotobukicho 1-chome Atsugi-shi, Kanagawa / JP | 03 /
KABASHIMA, Shin-ichiro 6-37-A103 Midoricho 4-chome Koganei-shi, Tokyo / JP | 04 /
DAHLMANN, Doris Am Steinebrück 15b 40589 Düsseldorf / DE | 05 /
FREY, Stefan Niederkircher Strasse 11 67146 Deidesheim / DE | 06 /
DREJA, Michael Weyertal 106 50931 Köln / DE | 07 /
HATTEMER, Erik Benrodestrasse 33 40597 Düsseldorf / DE | 08 /
ZIGANKE, Kerstin Osteroderstrasse 14 40595 Düsseldorf / DE | [2007/19] | Vertreter | Mundt, Linda Henkel AG & Co. KGaA VTP Patente 40191 Düsseldorf / DE | [2012/45] |
Frühere [2008/18] | Mundt, Linda Henkel KGaA VTP (Patente) Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04763167.6 | 10.07.2004 | [2007/19] | WO2004EP07645 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2006005358 | Datum: | 19.01.2006 | Sprache: | EN | [2006/03] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1781717 | Datum: | 09.05.2007 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.01.2006 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2007/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1781717 | Datum: | 07.11.2012 | Sprache: | EN | [2012/45] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 19.01.2006 | Klassifikation | IPC: | C08F20/00 | [2007/19] | CPC: |
C08F214/18 (EP,US);
C08F220/585 (EP,US);
C11D3/3796 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/19] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | COPOLYMERHALTIGE REINIGUNGSMITTEL | [2007/19] | Englisch: | COPOLYMER-CONTAINING CLEANING COMPOSITIONS | [2007/19] | Französisch: | COMPOSITIONS DE NETTOYAGE CONTENANT DES COPOLYMERES | [2007/19] | Eintritt in die regionale Phase | 05.01.2007 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.01.2007 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.01.2007 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.01.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/19] | 09.10.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.02.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.06.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.10.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.02.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.06.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.05.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.09.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.05.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.08.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.08.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 09.10.2007 | Einspruch (Einsprüche) | 08.08.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.01.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.07.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 12.07.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 13.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 10.07.2004 | AT | 07.11.2012 | BE | 07.11.2012 | CY | 07.11.2012 | DK | 07.11.2012 | EE | 07.11.2012 | FI | 07.11.2012 | MC | 07.11.2012 | NL | 07.11.2012 | RO | 07.11.2012 | SE | 07.11.2012 | SI | 07.11.2012 | SK | 07.11.2012 | TR | 07.11.2012 | BG | 07.02.2013 | GR | 08.02.2013 | PT | 07.03.2013 | GB | 10.07.2013 | IE | 10.07.2013 | LU | 10.07.2013 | CH | 31.07.2013 | LI | 31.07.2013 | [2015/34] |
Frühere [2015/32] | AT | 07.11.2012 | |
BE | 07.11.2012 | ||
CY | 07.11.2012 | ||
DK | 07.11.2012 | ||
EE | 07.11.2012 | ||
FI | 07.11.2012 | ||
MC | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
RO | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
SI | 07.11.2012 | ||
SK | 07.11.2012 | ||
TR | 07.11.2012 | ||
BG | 07.02.2013 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
PT | 07.03.2013 | ||
GB | 10.07.2013 | ||
IE | 10.07.2013 | ||
CH | 31.07.2013 | ||
LI | 31.07.2013 | ||
Frühere [2014/33] | AT | 07.11.2012 | |
BE | 07.11.2012 | ||
CY | 07.11.2012 | ||
DK | 07.11.2012 | ||
EE | 07.11.2012 | ||
FI | 07.11.2012 | ||
MC | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
RO | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
SI | 07.11.2012 | ||
SK | 07.11.2012 | ||
BG | 07.02.2013 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
PT | 07.03.2013 | ||
GB | 10.07.2013 | ||
IE | 10.07.2013 | ||
CH | 31.07.2013 | ||
LI | 31.07.2013 | ||
Frühere [2014/21] | AT | 07.11.2012 | |
BE | 07.11.2012 | ||
CY | 07.11.2012 | ||
DK | 07.11.2012 | ||
EE | 07.11.2012 | ||
FI | 07.11.2012 | ||
MC | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
RO | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
SI | 07.11.2012 | ||
SK | 07.11.2012 | ||
BG | 07.02.2013 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
PT | 07.03.2013 | ||
GB | 10.07.2013 | ||
CH | 31.07.2013 | ||
LI | 31.07.2013 | ||
Frühere [2014/20] | AT | 07.11.2012 | |
BE | 07.11.2012 | ||
CY | 07.11.2012 | ||
DK | 07.11.2012 | ||
EE | 07.11.2012 | ||
FI | 07.11.2012 | ||
MC | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
RO | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
SI | 07.11.2012 | ||
SK | 07.11.2012 | ||
BG | 07.02.2013 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
PT | 07.03.2013 | ||
CH | 31.07.2013 | ||
LI | 31.07.2013 | ||
Frühere [2014/14] | AT | 07.11.2012 | |
BE | 07.11.2012 | ||
CY | 07.11.2012 | ||
DK | 07.11.2012 | ||
EE | 07.11.2012 | ||
FI | 07.11.2012 | ||
MC | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
RO | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
SI | 07.11.2012 | ||
SK | 07.11.2012 | ||
BG | 07.02.2013 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
PT | 07.03.2013 | ||
Frühere [2013/37] | AT | 07.11.2012 | |
BE | 07.11.2012 | ||
CY | 07.11.2012 | ||
DK | 07.11.2012 | ||
EE | 07.11.2012 | ||
FI | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
RO | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
SI | 07.11.2012 | ||
SK | 07.11.2012 | ||
BG | 07.02.2013 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
PT | 07.03.2013 | ||
Frühere [2013/35] | AT | 07.11.2012 | |
BE | 07.11.2012 | ||
CY | 07.11.2012 | ||
DK | 07.11.2012 | ||
EE | 07.11.2012 | ||
FI | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
SI | 07.11.2012 | ||
SK | 07.11.2012 | ||
BG | 07.02.2013 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
PT | 07.03.2013 | ||
Frühere [2013/34] | AT | 07.11.2012 | |
BE | 07.11.2012 | ||
CY | 07.11.2012 | ||
DK | 07.11.2012 | ||
FI | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
SI | 07.11.2012 | ||
BG | 07.02.2013 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
PT | 07.03.2013 | ||
Frühere [2013/31] | AT | 07.11.2012 | |
BE | 07.11.2012 | ||
CY | 07.11.2012 | ||
FI | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
SI | 07.11.2012 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
PT | 07.03.2013 | ||
Frühere [2013/28] | BE | 07.11.2012 | |
CY | 07.11.2012 | ||
FI | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
SI | 07.11.2012 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
PT | 07.03.2013 | ||
Frühere [2013/27] | BE | 07.11.2012 | |
CY | 07.11.2012 | ||
FI | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
SI | 07.11.2012 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
Frühere [2013/26] | CY | 07.11.2012 | |
FI | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
SI | 07.11.2012 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
Frühere [2013/24] | CY | 07.11.2012 | |
FI | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
Frühere [2013/23] | CY | 07.11.2012 | |
FI | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
Frühere [2013/22] | FI | 07.11.2012 | |
NL | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
Frühere [2013/21] | SE | 07.11.2012 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US2003022987 (MATZ GARY F [US], et al) [X] 1-10,12-23 * example 1 *; | [X]US2003232028 (LOFFLER MATTHIAS [DE], et al) [X] 1-23 * examples 54,55,59,66 * | [X] - URL: www.nalco.com/pdf/cosmetics/PolyQ39.pdf, XP002318451 [X] 1-10,12-23 * the whole document * | [A] - URL: www.chemicalland21.com/arokorhi/industrialchem/organic/ACRYLAMIDE.htm, XP002318452 [A] 1-10,12-23 * the whole document * | vom Anmelder | WO0234815 | EP1362907 | US2003203826 | US6593288 | DE10141006 | DE10062355 | EP0711217 | DE10357232 |