EP1678244 - WÄRMEFORMBESTÄNDIGE POLYMETHACRYLIMID-SCHAUMSTOFFE MIT FEINEN POREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.11.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.11.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 24.12.2008 [2008/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Evonik Röhm GmbH Kirschenallee 45 64293 Darmstadt / DE | [N/P] |
Frühere [2007/45] | Für alle benannten Staaten Evonik Röhm GmbH Kirschenallee 64293 Darmstadt / DE | ||
Frühere [2006/34] | Für alle benannten Staaten Röhm GmbH Kirschenallee 64293 Darmstadt / DE | ||
Frühere [2006/28] | Für alle benannten Staaten Röhm GmbH & Co. KG Kirschenallee 64293 Darmstadt / DE | Erfinder | 01 /
SCHERBLE, Jonas Am Klingenteich 15a 64367 Mühltal / DE | 02 /
GEYER, Werner Schlossgartenstrasse 4 64367 Mühltal / DE | 03 /
SEIBERT, Hermann Büdingerstrasse 43 64289 Darmstadt / DE | 04 /
MAIER, Leonhard Leipziger-Ring 425 63110 Rodgau / DE | 05 /
JAHN, Torsten Eichenweg 26 64807 Dieburg / DE | 06 /
BARTHEL, Thomas Kleine Bach 24 64646 Heppenheim / DE | [2006/28] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04763413.4 | 23.07.2004 | [2006/28] | WO2004EP08218 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2003150971 | 30.10.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10350971 | [2006/28] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005047377 | Datum: | 26.05.2005 | Sprache: | DE | [2005/21] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1678244 | Datum: | 12.07.2006 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 26.05.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1678244 | Datum: | 16.01.2008 | Sprache: | DE | [2008/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.05.2005 | Klassifikation | IPC: | C08J9/00, C08J9/16, C08L33/00, C08F220/18 | [2006/28] | CPC: |
C08J9/141 (EP,KR);
C08J9/102 (EP,KR);
B32B5/18 (KR);
C08F220/18 (KR);
C08F220/1804 (KR);
C08J9/14 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/28] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WÄRMEFORMBESTÄNDIGE POLYMETHACRYLIMID-SCHAUMSTOFFE MIT FEINEN POREN | [2006/28] | Englisch: | THERMOSTABLE MICROPOROUS POLYMETHACRYLIMIDE FOAMS | [2006/28] | Französisch: | MOUSSES DE POLYMETHACRYLIMIDE A STABILITE DIMENSIONNELLE A CHAUD ET A PORES FINS | [2006/28] | Eintritt in die regionale Phase | 27.01.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.01.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.01.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.01.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/28] | 29.03.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.06.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.09.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.10.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.10.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 17.10.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.07.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [YD]EP0532023 (MITSUBISHI RAYON CO [JP], et al) [YD] 1-6 * page 3, line 53 - page 4, line 58; claims 1-4; table 1 *; | [Y]EP0874019 (ROEHM GMBH [DE]) [Y] 1-6 * page 3, line 24 - page 3, line 58; examples 1-4; claims 1-4 *; | [A]WO03020804 (ROEHM GMBH [DE], et al) [A] 1-12* the whole document * |