EP1652763 - FAHRRADANTRIEBSSYSTEM UND SO ERHALTENES PRODUKT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 20.06.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.06.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 23.07.2008 [2008/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Martinez Martinez, José C/ Poeta Llombart 143 - 2 46520 Puerto de Sagunto - Valencia / ES | [2006/18] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2006/18] | Vertreter | Urizar Anasagasti, Jesus Maria IPAMARK, S.L. C/ Segre 27- 1° 28002 Madrid / ES | [N/P] |
Frühere [2006/18] | Urizar Anasagasti, Jesus Maria IPAMARK, S.L., Paseo de la Castellana, 72-1 28046 Madrid / ES | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04766981.7 | 21.07.2004 | [2006/18] | WO2004ES70057 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | ES20030001715 | 22.07.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: ES 200301715 | [2006/18] | Anmeldesprache | ES | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005009830 | Datum: | 03.02.2005 | Sprache: | EN | [2005/05] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1652763 | Datum: | 03.05.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.02.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | ES | 03.02.2005 | Klassifikation | IPC: | B62J25/00, B62K3/16, B62K3/02, B62M3/02 | [2006/18] | CPC: |
B62K3/005 (EP,US);
B62J25/00 (ES);
B62K3/16 (ES);
B62M3/02 (ES);
B62M3/08 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/18] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FAHRRADANTRIEBSSYSTEM UND SO ERHALTENES PRODUKT | [2006/18] | Englisch: | BICYCLE PROPULSION SYSTEM AND PRODUCT THUS OBTAINED | [2006/18] | Französisch: | SYSTEME DE PROPULSION POUR BICYCLETTE ET PRODUIT AINSI OBTENU | [2006/18] | Eintritt in die regionale Phase | 01.02.2006 | Übersetzung eingereicht | 17.01.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.01.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.01.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.02.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/18] | 08.02.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.05.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.02.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/30] | 10.03.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2008/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.01.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2007 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]BE398350 ; | [A]FR789581 ; | [A]FR45668E ; | [A]FR896837 ; | [X]WO9321058 (JACQUES ANDRE [CA]); | [Y]WO9828182 (HELICAL DYNAMICS INT INC [BB], et al); | [A]GB2348408 (CHALICE SYSTEMS LTD [GB]) |