EP1661232 - GENERATORBAUGRUPPE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.06.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.11.2010 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR | veröffentlicht am 22.12.2010 [2010/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Cummins Generator Technologies Limited PO Box 17 Barnack Road Stamford Lincolnshire PE9 2NB / GB | [2007/10] |
Frühere [2006/22] | Für alle benannten Staaten Newage International Limited PO Box 17, Barnack Road Stamford Lincolnshire PE9 2NB / GB | Erfinder | 01 /
Al-Khayat, Nazar 19 Hilltop Drive, Oakham Rutland, Leicestershire LE15 6NF / GB | 02 /
Jakeman, Nigel 3 Queen's Walk Stamford, Lincolnshire PE9 2QF / GB | 03 /
Mills, Cleveland 36 Ford Cottage, Main Street Edenham, Bourne, Lincolnshire PE10 0LL / GB | [2006/22] | Vertreter | Williams, Michael Ian, et al Cleveland 10 Fetter Lane London EC4A 1BR / GB | [N/P] |
Frühere [2006/22] | Williams, Michael Ian, et al fj Cleveland, 40-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04768307.3 | 02.09.2004 | [2006/22] | WO2004GB03760 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20030020559 | 02.09.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0320559 | [2006/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005022725 | Datum: | 10.03.2005 | Sprache: | EN | [2005/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1661232 | Datum: | 31.05.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.03.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1661232 | Datum: | 30.07.2008 | Sprache: | EN | [2008/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 10.03.2005 | Klassifikation | IPC: | H02K21/48, H02K21/24, H02K11/00 | [2006/22] | CPC: |
H02K11/0094 (EP);
H02K21/24 (EP);
H02K21/48 (EP);
H02K16/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/22] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GENERATORBAUGRUPPE | [2006/22] | Englisch: | AN ALTERNATOR ASSEMBLY | [2006/22] | Französisch: | ENSEMBLE D'ALTERNATEUR | [2006/22] | Eintritt in die regionale Phase | 14.02.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.02.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.02.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 31.03.2005 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 14.02.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/22] | 13.02.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.06.2008 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.06.2008 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.05.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.09.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.09.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 30.07.2008 | BE | 30.07.2008 | CY | 30.07.2008 | CZ | 30.07.2008 | DK | 30.07.2008 | EE | 30.07.2008 | FI | 30.07.2008 | IT | 30.07.2008 | NL | 30.07.2008 | PL | 30.07.2008 | RO | 30.07.2008 | SI | 30.07.2008 | SK | 30.07.2008 | TR | 30.07.2008 | IE | 02.09.2008 | LU | 02.09.2008 | CH | 30.09.2008 | LI | 30.09.2008 | MC | 30.09.2008 | BG | 30.10.2008 | SE | 30.10.2008 | GR | 31.10.2008 | ES | 10.11.2008 | PT | 30.12.2008 | HU | 31.01.2009 | [2010/51] |
Frühere [2010/38] | AT | 30.07.2008 | |
BE | 30.07.2008 | ||
CY | 30.07.2008 | ||
CZ | 30.07.2008 | ||
DK | 30.07.2008 | ||
EE | 30.07.2008 | ||
FI | 30.07.2008 | ||
IT | 30.07.2008 | ||
NL | 30.07.2008 | ||
PL | 30.07.2008 | ||
RO | 30.07.2008 | ||
SI | 30.07.2008 | ||
SK | 30.07.2008 | ||
TR | 30.07.2008 | ||
IE | 02.09.2008 | ||
LU | 02.09.2008 | ||
CH | 30.09.2008 | ||
LI | 30.09.2008 | ||
MC | 30.09.2008 | ||
BG | 30.10.2008 | ||
SE | 30.10.2008 | ||
ES | 10.11.2008 | ||
PT | 30.12.2008 | ||
HU | 31.01.2009 | ||
Frühere [2010/34] | AT | 30.07.2008 | |
BE | 30.07.2008 | ||
CY | 30.07.2008 | ||
CZ | 30.07.2008 | ||
DK | 30.07.2008 | ||
EE | 30.07.2008 | ||
FI | 30.07.2008 | ||
IT | 30.07.2008 | ||
NL | 30.07.2008 | ||
PL | 30.07.2008 | ||
RO | 30.07.2008 | ||
SI | 30.07.2008 | ||
SK | 30.07.2008 | ||
IE | 02.09.2008 | ||
LU | 02.09.2008 | ||
CH | 30.09.2008 | ||
LI | 30.09.2008 | ||
MC | 30.09.2008 | ||
BG | 30.10.2008 | ||
SE | 30.10.2008 | ||
ES | 10.11.2008 | ||
PT | 30.12.2008 | ||
HU | 31.01.2009 | ||
Frühere [2010/33] | AT | 30.07.2008 | |
BE | 30.07.2008 | ||
CZ | 30.07.2008 | ||
DK | 30.07.2008 | ||
EE | 30.07.2008 | ||
FI | 30.07.2008 | ||
IT | 30.07.2008 | ||
NL | 30.07.2008 | ||
PL | 30.07.2008 | ||
RO | 30.07.2008 | ||
SI | 30.07.2008 | ||
SK | 30.07.2008 | ||
IE | 02.09.2008 | ||
LU | 02.09.2008 | ||
CH | 30.09.2008 | ||
LI | 30.09.2008 | ||
MC | 30.09.2008 | ||
BG | 30.10.2008 | ||
SE | 30.10.2008 | ||
ES | 10.11.2008 | ||
PT | 30.12.2008 | ||
Frühere [2010/24] | AT | 30.07.2008 | |
BE | 30.07.2008 | ||
CZ | 30.07.2008 | ||
DK | 30.07.2008 | ||
EE | 30.07.2008 | ||
FI | 30.07.2008 | ||
IT | 30.07.2008 | ||
NL | 30.07.2008 | ||
PL | 30.07.2008 | ||
RO | 30.07.2008 | ||
SI | 30.07.2008 | ||
SK | 30.07.2008 | ||
IE | 02.09.2008 | ||
CH | 30.09.2008 | ||
LI | 30.09.2008 | ||
MC | 30.09.2008 | ||
BG | 30.10.2008 | ||
SE | 30.10.2008 | ||
ES | 10.11.2008 | ||
PT | 30.12.2008 | ||
Frühere [2010/10] | AT | 30.07.2008 | |
BE | 30.07.2008 | ||
CZ | 30.07.2008 | ||
DK | 30.07.2008 | ||
EE | 30.07.2008 | ||
FI | 30.07.2008 | ||
IT | 30.07.2008 | ||
NL | 30.07.2008 | ||
RO | 30.07.2008 | ||
SI | 30.07.2008 | ||
SK | 30.07.2008 | ||
IE | 02.09.2008 | ||
CH | 30.09.2008 | ||
LI | 30.09.2008 | ||
MC | 30.09.2008 | ||
BG | 30.10.2008 | ||
SE | 30.10.2008 | ||
ES | 10.11.2008 | ||
PT | 30.12.2008 | ||
Frühere [2009/51] | AT | 30.07.2008 | |
BE | 30.07.2008 | ||
CZ | 30.07.2008 | ||
DK | 30.07.2008 | ||
EE | 30.07.2008 | ||
FI | 30.07.2008 | ||
IT | 30.07.2008 | ||
NL | 30.07.2008 | ||
RO | 30.07.2008 | ||
SI | 30.07.2008 | ||
SK | 30.07.2008 | ||
IE | 02.09.2008 | ||
CH | 30.09.2008 | ||
LI | 30.09.2008 | ||
MC | 30.09.2008 | ||
BG | 30.10.2008 | ||
ES | 10.11.2008 | ||
PT | 30.12.2008 | ||
Frühere [2009/41] | AT | 30.07.2008 | |
BE | 30.07.2008 | ||
CZ | 30.07.2008 | ||
DK | 30.07.2008 | ||
EE | 30.07.2008 | ||
FI | 30.07.2008 | ||
IT | 30.07.2008 | ||
NL | 30.07.2008 | ||
RO | 30.07.2008 | ||
SI | 30.07.2008 | ||
SK | 30.07.2008 | ||
IE | 02.09.2008 | ||
MC | 30.09.2008 | ||
BG | 30.10.2008 | ||
ES | 10.11.2008 | ||
PT | 30.12.2008 | ||
Frühere [2009/35] | AT | 30.07.2008 | |
BE | 30.07.2008 | ||
CZ | 30.07.2008 | ||
DK | 30.07.2008 | ||
EE | 30.07.2008 | ||
FI | 30.07.2008 | ||
NL | 30.07.2008 | ||
RO | 30.07.2008 | ||
SI | 30.07.2008 | ||
SK | 30.07.2008 | ||
IE | 02.09.2008 | ||
MC | 30.09.2008 | ||
BG | 30.10.2008 | ||
ES | 10.11.2008 | ||
PT | 30.12.2008 | ||
Frühere [2009/26] | AT | 30.07.2008 | |
BE | 30.07.2008 | ||
CZ | 30.07.2008 | ||
DK | 30.07.2008 | ||
EE | 30.07.2008 | ||
FI | 30.07.2008 | ||
NL | 30.07.2008 | ||
RO | 30.07.2008 | ||
SI | 30.07.2008 | ||
SK | 30.07.2008 | ||
MC | 30.09.2008 | ||
BG | 30.10.2008 | ||
ES | 10.11.2008 | ||
PT | 30.12.2008 | ||
Frühere [2009/24] | AT | 30.07.2008 | |
BE | 30.07.2008 | ||
CZ | 30.07.2008 | ||
DK | 30.07.2008 | ||
EE | 30.07.2008 | ||
FI | 30.07.2008 | ||
NL | 30.07.2008 | ||
SI | 30.07.2008 | ||
SK | 30.07.2008 | ||
MC | 30.09.2008 | ||
BG | 30.10.2008 | ||
ES | 10.11.2008 | ||
PT | 30.12.2008 | ||
Frühere [2009/22] | AT | 30.07.2008 | |
BE | 30.07.2008 | ||
DK | 30.07.2008 | ||
EE | 30.07.2008 | ||
FI | 30.07.2008 | ||
NL | 30.07.2008 | ||
SI | 30.07.2008 | ||
MC | 30.09.2008 | ||
BG | 30.10.2008 | ||
ES | 10.11.2008 | ||
PT | 30.12.2008 | ||
Frühere [2009/20] | AT | 30.07.2008 | |
BE | 30.07.2008 | ||
DK | 30.07.2008 | ||
FI | 30.07.2008 | ||
NL | 30.07.2008 | ||
SI | 30.07.2008 | ||
MC | 30.09.2008 | ||
BG | 30.10.2008 | ||
ES | 10.11.2008 | ||
PT | 30.12.2008 | ||
Frühere [2009/19] | AT | 30.07.2008 | |
BE | 30.07.2008 | ||
DK | 30.07.2008 | ||
FI | 30.07.2008 | ||
NL | 30.07.2008 | ||
SI | 30.07.2008 | ||
BG | 30.10.2008 | ||
ES | 10.11.2008 | ||
PT | 30.12.2008 | ||
Frühere [2009/14] | AT | 30.07.2008 | |
FI | 30.07.2008 | ||
NL | 30.07.2008 | ||
SI | 30.07.2008 | ||
BG | 30.10.2008 | ||
ES | 10.11.2008 | ||
PT | 30.12.2008 | ||
Frühere [2009/13] | AT | 30.07.2008 | |
FI | 30.07.2008 | ||
NL | 30.07.2008 | ||
BG | 30.10.2008 | ||
ES | 10.11.2008 | ||
PT | 30.12.2008 | ||
Frühere [2009/12] | FI | 30.07.2008 | |
NL | 30.07.2008 | ||
BG | 30.10.2008 | ||
ES | 10.11.2008 | ||
PT | 30.12.2008 | ||
Frühere [2009/09] | NL | 30.07.2008 | |
ES | 10.11.2008 | ||
PT | 30.12.2008 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]JPH09233790 ; | [X]GB730512 (CROYDON ENGINEERING COMPANY LT) [X] 1,4 * page 1, line 23 - line 43 * * page 2, line 58 - line 67 *; | [X]FR2548844 (LABINAL [FR]) [X] 1,4 * abstract *; | [XY]US4745340 (WANASZ MICHAEL J [US]) [X] 1,20,21 * abstract * * column 1, line 67 - line 68 * * column 3, line 31 - column 4, line 20 * [Y] 2; | [YA]US4996457 (HAWSEY ROBERT A [US], et al) [Y] 2 * abstract * * column 2, line 46 - line 58 * * column 3, line 2 - line 3 * * column 5, line 35 - line 50 * [A] 5; | [A]US5334899 (SKYBYK DYMYTRO [US]) [A] 11 * abstract ** column 7, line 1 - line 29 *; | [X]US5764036 (VAIDYA JAYANT G [US], et al) [X] 1 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19980130), vol. 1998, no. 01, & JP09233790 A 19970905 (KOKUSAN DENKI CO LTD) [X] 1,3,4 * abstract * |