|
07.05.2012 |
CDS Datenabgleich - geänderte Angaben über den Anmeldervertreter |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.06.2009 |
Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
03.07.2008 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
19.06.2008 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
19.06.2008 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
19.06.2008 |
Antwort auf Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.06.2008 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
16.06.2008 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
16.06.2008 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
04.06.2008 |
Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.02.2008 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
13.02.2008 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
13.02.2008 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.02.2008 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung |
Recherche / Prüfung |
24 |
|
27.09.2007 |
Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
31.01.2007 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.01.2007 |
Antrag auf Namensänderung |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
20.04.2006 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.04.2006 |
Mitteilung über die Auswahl des EPA |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.04.2006 |
Mitteilung bezüglich möglicher Änderung von Ansprüchen/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
06.03.2006 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
13 |
|
14.02.2006 |
Angelegenheit die Anmeldung betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.02.2006 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
13.01.2006 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
03.08.2005 |
Anlage zum vorläufigen Internationalen Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
6 |
|
03.08.2005 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
03.08.2005 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
03.08.2005 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
4 |
|
03.08.2005 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
4 |
|
03.08.2005 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
03.08.2005 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
03.08.2005 |
Mitteilung über Unterlagen an WIPO |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
03.08.2005 |
Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
14.04.2005 |
Mitteilung über Unterlagen an WIPO |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
14.04.2005 |
Mitteilung über den Eingang des Antrags |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
05.04.2005 |
Brief im PCT2-Verfahren |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
05.04.2005 |
Brief im PCT2-Verfahren |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
05.04.2005 |
PCT Antragsform |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
4 |
|
05.04.2005 |
PCT(IPEA): Geändertes Blatt - Patentansprüche |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
6 |
|
05.04.2005 |
PCT(IPEA): Geändertes Blatt - Patentansprüche |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
6 |
|
05.04.2005 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
6 |
|
31.03.2005 |
Brief im PCT2-Verfahren |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
31.03.2005 |
Brief im PCT2-Verfahren |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
31.03.2005 |
PCT Antragsform |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
4 |
|
31.03.2005 |
PCT(IPEA): Geändertes Blatt - Patentansprüche |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
6 |
|
31.03.2005 |
PCT(IPEA): Geändertes Blatt - Patentansprüche |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
6 |
|
31.03.2005 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
6 |
|
30.03.2005 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
28 |
|
10.03.2005 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
10.03.2005 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 |
Recherche / Prüfung |
26 |
|
16.12.2004 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Internationale Recherchenbehörde |
4 |
|
16.09.2004 |
Zusammenfassung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
16.09.2004 |
Patentansprüche |
Internationale Recherchenbehörde |
5 |
|
16.09.2004 |
Beschreibung |
Internationale Recherchenbehörde |
12 |
|
16.09.2004 |
Zeichnungen |
Internationale Recherchenbehörde |
7 |