EP1668354 - METHODE ZUR DIAGNOSE VON BRUSTKREBS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 17.07.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 10.08.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.11.2009 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 16.12.2009 [2009/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Oncotherapy Science, Inc. 2-1, Sakado 3-chome Takatsu-ku Kawasaki-shi Kanagawa 213-0012 / JP | [2009/51] |
Frühere [2006/33] | Für alle benannten Staaten Oncotherapy Science, Inc. 2-1, Sakado 3-chome, Takatsu-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0012 / JP | ||
Frühere [2006/24] | Für alle benannten Staaten Oncotherapy Science, Inc. 2-1, Sakado 3-chome, Takatsu-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0012 / JP | ||
Für alle benannten Staaten The University of Tokyo 3-1, Hongo 7-chome, Bunkyo-ku Tokyo 1138654 / JP | Erfinder | 01 /
NAKAMURA, Yusuke 17-33, Azamino 1-chome, Aoba-ku Yokohama-shi, Kanagawa 2250011 / JP | 02 /
KATAGIRI, Toyomasa university of Tokio 3-1, Hongo 7-chome, Bunkyu-ku Tokyo, 113-8654 / JP | 03 /
NAKATSURU, Shuichi 6-2, Shimoochiai 2-chome, Chuo-ku Saitama-shi, Saitama 3380002 / JP | [2006/40] |
Frühere [2006/24] | 01 /
NAKAMURA, Yusuke 17-33, Azamino 1-chome, Aoba-ku Yokohama-shi, Kanagawa 2250011 / JP | ||
02 /
KATAGIRI, Toyomasa 2-10-11-305, Higashigotanda, Shinagawa-ku Tokyo, 1410022 / JP | |||
03 /
NAKATSURU, Shuichi 6-2, Shimoochiai 2-chome, Chuo-ku Saitama-shi, Saitama 3380002 / JP | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Frühere [2006/24] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04771702.0 | 10.08.2004 | [2006/24] | WO2004JP11741 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20030505571P | 24.09.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 505571 P | [2006/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2005029067 | Datum: | 31.03.2005 | Sprache: | EN | [2005/13] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1668354 | Datum: | 14.06.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 31.03.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/24] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 18.08.2005 | Klassifikation | IPC: | G01N33/48, C12Q1/68 | [2006/24] | CPC: |
C12Q1/6886 (EP,US);
A61P35/00 (EP);
A61P35/04 (EP);
C07K14/4702 (EP,US);
G01N33/57415 (EP,US);
C12Q2600/112 (EP,US);
C12Q2600/118 (EP,US);
C12Q2600/136 (EP,US);
C12Q2600/156 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/24] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | METHODE ZUR DIAGNOSE VON BRUSTKREBS | [2006/24] | Englisch: | METHOD OF DIAGNOSING BREAST CANCER | [2006/24] | Französisch: | METHODE DE DIAGNOSTIC DU CANCER DU SEIN | [2006/24] | Eintritt in die regionale Phase | 21.04.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.04.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.04.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.04.2006 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.04.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/24] | 05.06.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.10.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.10.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.03.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/34] | 03.04.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2009/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.04.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.08.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2008 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]WO0204514 (CORIXA CORP [US], et al) [Y] 1-39,41-43 * See entire document, esp. Example 13 and SEQ ID NO: 1904. *; | [X]US6365358 (HILLMAN JENNIFER L [US], et al) [X] 1-39,41-43 * See entire document, especially: SEQ ID NO: 1; column 25, line 62 - column 26, line 1; claims. *; | [Y] - "Sequence 1 from patent US 6365358.", USPTO Proteins, (20020620), Database accession no. AAM56211, URL: EBI, XP002307509 [Y] 1-39,41-43 * See sequence listing * | [Y] - "Sequence 1904 from Patent WO0204514.", EPO Proteins, (20020215), Database accession no. AX369194, URL: EBI, XP002307510 [Y] 1-39,41-43 * See Sequence listing * | [Y] - LIPKOWITZ S, "The role of the ubiquitination-proteasome pathway in breast cancer. Ubiquitin mediated degradation of growth factor receptors in the pathogenesis and treatment of cancer", BREAST CANCER RESEARCH 2003 UNITED KINGDOM, (2003), vol. 5, no. 1, ISSN 1465-5411, pages 8 - 15, XP002307507 [Y] 12-21 * Introduction, page 12, LH column, 3rd paragraph until end page 13; conclusion. * | [Y] - ORLOWSKI ROBERT Z ET AL, "The role of the ubiquitination-proteasome pathway in breast cancer: applying drugs that affect the ubiquitin-proteasome pathway to the therapy of breast cancer.", BREAST CANCER RESEARCH : BCR. 2003, (2003), vol. 5, no. 1, ISSN 1465-542X, pages 1 - 7, XP002307508 [Y] 12-21 * Abstract, Table 1, "Future directions" on P. 5- 6; Conclusions * |