EP1679910 - ZEICHENGABEVERFAHREN, SYSTEM, BASISSTATION UND MOBILSTATION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 07.08.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.08.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 09.09.2015 [2015/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [N/P] |
Frühere [2006/28] | Für alle benannten Staaten NEC CORPORATION 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | Erfinder | 01 /
LEE, Jinsock, c/o NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 1088001 / JP | [2006/28] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Frühere [2006/28] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04773625.1 | 29.09.2004 | [2006/28] | WO2004JP14701 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20030358461 | 17.10.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2003358461 | [2006/28] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005039209 | Datum: | 28.04.2005 | Sprache: | EN | [2005/17] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1679910 | Datum: | 12.07.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.04.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 28.04.2005 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.08.2011 | Klassifikation | IPC: | H04Q7/22, H04Q7/38, H04L12/56 | [2006/28] | CPC: |
H04W28/18 (EP,US);
H04W72/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2006/31] |
Frühere [2006/28] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZEICHENGABEVERFAHREN, SYSTEM, BASISSTATION UND MOBILSTATION | [2006/28] | Englisch: | SIGNALING METHOD, SYSTEM, BASE STATION AND MOBILE STATION | [2006/28] | Französisch: | PROCEDE DE SIGNALISATION, SYSTEME, STATION DE BASE ET STATION MOBILE | [2006/28] | Eintritt in die regionale Phase | 04.05.2006 | Übersetzung eingereicht | 04.05.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.05.2006 | Recherchengebühr entrichtet | 04.05.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.05.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.08.2005 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 04.05.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/28] | 18.10.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.02.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.04.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/37] | 29.04.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/37] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.10.2011 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.09.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.09.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.09.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 24.09.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 23.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2014 | 11   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP1209936 (LUCENT TECHNOLOGIES INC [US]) [A] 1-18 * paragraphs [0002] - [0009], [0060] - [0077]; figures 1-5 *; | [A]US2002075805 (GUPTA DEV V [US], et al) [A] 1-18 * paragraphs [0008] - [0013], [0229] - [0278]; figures 3, 28-30 *; | [A]US6452915 (JORGENSEN JACOB W [US]) [A] 1-18* column 3, lines 30-61; claims 1-6; figures 1A-18 *; | [E]EP1679923 (NEC CORP [JP]) [E] 1,8,13,15-18 * paragraphs [0004], [0015] - [0031], [0045] - [0056]; figures 1-7 *; | [A] - "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Feasibility Study for Enhanced Uplink for UTRA FDD; (Release 6)", 3GPP STANDARD; 3GPP TR 25.896, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20030901), no. V1.0.0, pages 1 - 63, XP050380446 [A] 1-18 * chapter 7, in particular section 7.1, figures 7.1.1 and 7.1.2 * | Internationale Recherche | [A]JP2000244521 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES); | [A]JP2001156784 (NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE); | [A]JP2002520939 ; | [A]JP2002281545 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [A]JP2003008635 (LUCENT TECHNOLOGIES INC); | [A]JP2003163687 (NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) |