EP1663366 - MASKE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.09.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 11.10.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 03.07.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 19.06.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 17.03.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.06.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, HU | veröffentlicht am 27.07.2022 [2022/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fisher & Paykel Healthcare Limited 15 Maurice Paykel Place East Tamaki 1706 Auckland / NZ | [2019/46] |
Frühere [2006/23] | Für alle benannten Staaten Fisher & Paykel Healthcare Limited 15 Maurice Paykel Place East Tamaki 1706 Auckland / NZ | Erfinder | 01 /
MCAULEY, Alastair Edwin 58A Ngapuhi Road Remuera Auckland, 1005 / NZ | 02 /
NIGHTINGALE, Christopher Earl 18 Settlers Court 17 Newport Avenue Poplar London E142DG / GB | 03 /
SHOTBOLT, Aidan Mark 1/2 Dalwhinnie Parade Highlands Park Auckland, 1705 / NZ | 04 /
MILIVOJEVIC, Ivan 221B Lake Road Takapuna Auckland, 1310 / NZ | [2019/46] |
Frühere [2006/23] | 01 /
MCAULEY, Alastair Edwin 58A Ngapuhi Road, Remuera Auckland, 1005 / NZ | ||
02 /
NIGHTINGALE, Christopher Earl 18 Settlers Court, 17 Newport Avenue, Poplar London, England E142DG / GB | |||
03 /
SHOTBOLT, Aidan Mark 1/2 Dalwhinnie Parade, Highlands Park Auckland, 1705 / NZ | |||
04 /
MILIVOJEVIC, Ivan 221B Lake Road, Takapuna Auckland, 1310 / NZ | Vertreter | Hoarton, Lloyd Douglas Charles, et al Forresters IP LLP Skygarden Erika-Mann-Strasse 11 80636 München / DE | [2019/46] |
Frühere [2012/13] | Hoarton, Lloyd Douglas Charles, et al Forrester & Boehmert SkyGarden Erika-Mann-Strasse 11 80636 München / DE | ||
Frühere [2008/44] | Hoarton, Lloyd Douglas Charles Forrester & Boehmert Pettenkoferstrasse 20-22 80336 Munich / DE | ||
Frühere [2006/23] | Hoarton, Lloyd Douglas Charles Forrester & Boehmert, Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04775120.1 | 20.08.2004 | [2006/23] | WO2004NZ00194 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NZ20030528029 | 03.09.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NZ 52802903 | [2006/23] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005021075 | Datum: | 10.03.2005 | Sprache: | EN | [2005/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1663366 | Datum: | 07.06.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.03.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1663366 | Datum: | 13.11.2019 | Sprache: | EN | [2019/46] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | AU | 10.03.2005 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.12.2012 | Klassifikation | IPC: | A61M16/06 | [2013/02] | CPC: |
A61M16/06 (EP,US);
A61M16/024 (US);
A61M16/0622 (US);
A61M16/208 (US);
A61M16/0605 (US);
A61M16/0633 (US);
A61M16/0683 (US);
A61M16/0816 (EP);
A61M2016/0661 (US);
| C-Set: |
A61M2202/0225, A61M2202/0014 (EP);
A61M2202/0225, A61M2202/0085 (EP) |
Frühere IPC [2006/23] | A61M16/06, A62B18/02 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2019/46] |
Frühere [2006/23] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MASKE | [2006/23] | Englisch: | A MASK | [2006/23] | Französisch: | MASQUE | [2006/23] | Eintritt in die regionale Phase | 16.03.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.03.2006 | Recherchengebühr entrichtet | 16.03.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.03.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.03.2006 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.03.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/23] | 23.09.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 01.04.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.03.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.06.2019 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 04.07.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.10.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.10.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 04.10.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP19195201.9 / EP3626293 | EP21156388.7 / EP3838323 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 23.09.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 14.08.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/43] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.08.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.08.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.08.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.08.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 17.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 26.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 15.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 01.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 05.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 13.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 05.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 23.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 30.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 | 29.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 16 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 20.08.2004 | AT | 13.11.2019 | CY | 13.11.2019 | CZ | 13.11.2019 | DK | 13.11.2019 | EE | 13.11.2019 | ES | 13.11.2019 | FI | 13.11.2019 | IT | 13.11.2019 | MC | 13.11.2019 | NL | 13.11.2019 | PL | 13.11.2019 | RO | 13.11.2019 | SE | 13.11.2019 | SI | 13.11.2019 | SK | 13.11.2019 | TR | 13.11.2019 | BG | 13.02.2020 | GR | 14.02.2020 | PT | 13.03.2020 | [2022/27] |
Frühere [2022/26] | AT | 13.11.2019 | |
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
IT | 13.11.2019 | ||
MC | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
TR | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2021/18] | AT | 13.11.2019 | |
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
IT | 13.11.2019 | ||
MC | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AT | 13.11.2019 | |
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
IT | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2020/51] | AT | 13.11.2019 | |
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2020/37] | CZ | 13.11.2019 | |
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2020/36] | CZ | 13.11.2019 | |
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2020/35] | CZ | 13.11.2019 | |
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2020/23] | ES | 13.11.2019 | |
FI | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Frühere [2020/22] | FI | 13.11.2019 | |
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO0078381 (RESMED LTD [AU], et al) [X] 1,3-11 * the whole document *; | [X]WO02096342 (RESPIRONICS INC [US]) [X] 1-11 * the whole document *; | [X]US6584977 (SEROWSKI ANDREW [US]) [X] 1,5-8* the whole document * | Internationale Recherche | [X]SU72692 (LEJTES V G); | [X]US3982532 (HALLDIN MATTS ARNE BERNHARD, et al); | [X]US4706683 (CHILTON HENRY [US], et al); | [X]US5758642 (CHOI MYUNG JA [US]); | [X]JP2000325481 (FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO, et al); | [X]RU2186597 (VNEDRENIE, et al); | [X]EP1245250 (ROSEMOUNT AEROSPACE INC [US]); | [XP]US6736139 (WIX MARK [US]) | vom Anmelder | US3890966 | WO0078381 | WO0209642 | US6460539 | US6584977 |