Benannte Vertragsstaaten | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HU | | IE | | IT | | LI | | LU | | MC | | NL | | PL | | PT | | RO | | SE | | SI | | SK | | TR | | Prüfungsverfahren | 23.04.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet
[2010/38] | Eintritt in die regionale Phase | 03.03.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | | 03.03.2006 | Recherchengebühr entrichtet | | 03.03.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | | 03.03.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.08.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.07.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2009 | 06   M06  
Noch nicht entrichtet | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 24.05.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20060303 | | Datum des Ereignisses: | 24.05.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A2 | Designated State(s): | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR | | Datum des Ereignisses: | 29.11.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Datum des Ereignisses: | 23.01.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | SUPPLEMENTARY SEARCH REPORT DRAWN UP AND DESPATCHED | Effective DATE: | 20071220 | | Datum des Ereignisses: | 22.09.2010 | | Beschreibung des Ereignisses: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 20100302 | | Datum des Ereignisses: | 07.04.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 20.08.2010 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |