EP1658658 - ABSCHLUSSKÖRPER DES FLEXIBLEN BANDKABELS FÜR SCHLEIFKONTAKTFEDER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 20.08.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.08.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 22.09.2010 [2010/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten METHODE ELECTRONICS, Inc. 7401 West Wilson Avenue Chicago Illinois 60706-4548 / US | [2006/21] | Erfinder | 01 /
BOLEN, Pat 333 N. Lincoln Street Carthage, IL 62321 / US | 02 /
HENDERSON, Brent, E. 203 Ash Street Usra, IL 62376 / US | [2006/21] | Vertreter | Townsend, Victoria Jayne, et al Fry Heath & Spence LLP The Gables Massetts Road Horley Surrey RH6 7DQ / GB | [N/P] |
Frühere [2006/21] | Townsend, Victoria Jayne, et al Fry Heath & Spence LLP, The Gables, Massetts Road Horley Surrey RH6 7DQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04781332.4 | 17.08.2004 | [2006/21] | WO2004US26621 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20030497563P | 26.08.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 497563 P | US20030721168 | 26.11.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 721168 | [2006/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2005021862 | Datum: | 10.03.2005 | Sprache: | EN | [2005/10] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1658658 | Datum: | 24.05.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.03.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 21.04.2005 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.12.2007 | Klassifikation | IPC: | H01R12/00 | [2006/21] | CPC: |
H01R35/02 (EP,US);
H01R12/592 (EP,US);
H05K1/189 (EP,US);
H05K1/118 (EP,US);
H05K2201/10189 (EP,US);
H05K3/3421 (EP,US);
H05K3/3447 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/21] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ABSCHLUSSKÖRPER DES FLEXIBLEN BANDKABELS FÜR SCHLEIFKONTAKTFEDER | [2006/21] | Englisch: | A FLEXIBLE FLAT CABLE TERMINATION STRUCTURE FOR A CLOCKSPRING | [2006/21] | Französisch: | STRUCTURE DE TERMINAISON DE CABLE PLAT ET SOUPLE DESTINEE A UN RESSORT SPIRALE | [2006/21] | Eintritt in die regionale Phase | 03.03.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.03.2006 | Recherchengebühr entrichtet | 03.03.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.03.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.03.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/21] | 02.03.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/38] | 23.04.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2010/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.08.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.07.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2009 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]GB1188520 (LUCAS INDUSTRIES LTD) [Y] 5,9* page 1, line 44 - page 2, line 14 *; | [XY]EP0437642 (PETRI AG [DE]) [X] 1,3,6,7 * column 2, line 1 - line 46 * [Y] 4,8; | [Y]US5348490 (SCHAUER FRIEDRICH [DE], et al) [Y] 4,8 * column 3, line 39 - line 50 *; | [XY]EP1235313 (ALPS ELECTRIC CO LTD [JP]) [X] 1,2,6 * paragraph [0080] - paragraph [0093] * [Y] 5,9 | Internationale Recherche | [A]US5194010 (DAMBACH PHILIP J [US], et al); | [A]US5230713 (SCHAUER FRIEDRICH [DE]); | [A]US5735697 (MUZSLAY STEVEN ZOLTAN [US]); | [A]US6032359 (CARROLL KEITH C [CA]); | [A]US6299466 (BOLEN PATRICK A [US], et al) |