EP1660603 - WIEDERABLÖSBARES KLEBEBAND [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 05.09.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.12.2011 | Löschung: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten 3M Innovative Properties Company 3M Center P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | [N/P] |
Frühere [2006/22] | Für alle benannten Staaten 3M Innovative Properties Company 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | Erfinder | 01 /
NAKADA, Yoichi 8-1-1 Minami-Hashimoto 3 chome Sagamihara-city, Kanagawa 229-1185 / JP | 02 /
MIZUNO, Eiji 8-8, Minami-Hashimoto 3 chome Sagamihara-city, Kanagawa 229-1185 / JP | 03 /
RYU, Hideki 8-8, Minami-Hashimoto 3-chome Sagamihara-city, Kanagawa 229-1185 / JP | [2006/22] | Vertreter | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Frühere [2006/22] | von Kreisler Selting Werner Patentanwälte Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04783003.9 | 02.09.2004 | [2006/22] | WO2004US28617 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20030314221 | 05.09.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2003314221 | [2006/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005026280 | Datum: | 24.03.2005 | Sprache: | EN | [2005/12] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1660603 | Datum: | 31.05.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 24.03.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.03.2005 | Klassifikation | IPC: | C09J7/02 | [2006/22] | CPC: |
C09J7/20 (EP,KR,US);
C09J7/22 (KR);
C09J2301/16 (KR);
C09J2301/18 (EP,KR,US);
C09J2301/308 (EP,KR,US);
Y10T428/28 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/22] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WIEDERABLÖSBARES KLEBEBAND | [2006/22] | Englisch: | RELEASABLE ADHESIVE TAPE | [2006/22] | Französisch: | BANDE ADHESIVE DECOLLABLE | [2006/22] | Eintritt in die regionale Phase | 15.03.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.03.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.03.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.07.2005 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 08.03.2006 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.03.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/22] | 02.08.2008 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2008/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.09.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.09.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]JPH0925460 ; | [X]US4647485 (NELSON ROY E [US]) [X] 1-6 * figure - * * column 2, line 18 - line 49 *; | [X]EP0696628 (BEIERSDORF AG [DE]) [X] 1-6 * claims 1,2 *; | [X]EP1077242 (BEIERSDORF AG [DE]) [X] 1-6 * claim 1 * * figure IX * * examples V.03-PSA-2 * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19970530), vol. 1997, no. 05, & JP09025460 A 19970128 (YAMAMOTO KOGYOSHO:KK) [X] 1-6 * abstract * |