EP1615546 - GERÄT UND VERFAHREN FÜR DIE NICHTINVASIVE DIAGNOSE VON KORONARARTERIENKRANKHEIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 20.05.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.05.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 22.06.2011 [2011/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MedScanSonics, Inc. 11 Windham Drive Simsbury, CT 06070 / US | [2007/23] |
Frühere [2006/03] | Für alle benannten Staaten Shertukde, Hemchandra 11 Windham Drive Simsbury, CT 06070 / US | ||
Für alle benannten Staaten Shertukde, Rekha 11 Windham Drive Simsbury, CT 06070 / US | Erfinder | 01 /
SHERTUKDE, Hemchandra 11 Windham Drive Simsbury, CT 06070 / US | 02 /
SHERTUKDE, Rekha 11 Windham Drive Simsbury, CT 06070 / US | 03 /
BECKMAN, Peter 31 Woodland Street, Unit 11-U Hartford, CT 06105 / US | 04 /
MCLAUGHLIN, Raymond c/o P. Beckman 31 Woodland Street, Unit 11-U Hartford, CT 06105 / US | [2007/37] |
Frühere [2007/25] | 01 /
SHERTUKDE, Hemchandra 11 Windham Drive Simsbury, CT 06070 / US | ||
02 /
SHERTUKDE, Rekha 11 Windham Drive Simsbury, CT 06070 / US | |||
03 /
BECKMAN, Peter 31 Woodland Street, Unit 11-U Hartford, CT 06105 / US | |||
04 /
MCLAUGHLIN, Raymond 31 Woodland Street, Unit 11-U Hartford, CT 06105 / US | |||
Frühere [2007/23] | 01 /
Shertukde, Hemchandra 11 Windham Drive Simsbury, CT 06070 / US | ||
02 /
Shertukde, Rekha 11 Windham Drive Simsbury, CT 06070 / US | |||
Frühere [2006/03] | 01 /
siehe Anmelder ... | Vertreter | Gates, Marie Christina Esther, et al Tomkins & Co. 5 Dartmouth Road Dublin 6 / IE | [N/P] |
Frühere [2009/49] | Gates, Marie Christina Esther, et al Tomkins & Co. 5 Dartmouth Road Dublin 6 / IE | ||
Frühere [2006/03] | Gates, Marie Christina Esther, et al c/o Tomkins & Co. 5 Dartmouth Road Dublin 6 / IE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04785892.3 | 23.04.2004 | [2006/03] | WO2004US12556 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20030464777P | 23.04.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 464777 P | [2006/03] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2005013797 | Datum: | 17.02.2005 | Sprache: | EN | [2005/07] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1615546 | Datum: | 18.01.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 17.02.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 06.05.2005 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.09.2010 | Klassifikation | IPC: | A61B5/02 | [2006/03] | CPC: |
A61B7/04 (EP,US);
A61B5/02007 (EP,US);
A61B5/7225 (EP,US);
A61B5/726 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/03] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GERÄT UND VERFAHREN FÜR DIE NICHTINVASIVE DIAGNOSE VON KORONARARTERIENKRANKHEIT | [2006/03] | Englisch: | APPARATUS AND METHOD FOR NON-INVASIVE DIAGNOSING OF CORONARY ARTERY DISEASE | [2006/03] | Französisch: | APPAREIL ET METHODE DE DIAGNOSTIC NON INVASIF DE CORONAROPATHIE | [2006/03] | Eintritt in die regionale Phase | 27.10.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.10.2005 | Recherchengebühr entrichtet | 27.10.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.10.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.10.2005 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.10.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2006/03] | 03.11.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/25] | 11.01.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2011/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 16.04.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2010 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO9322970 (MCG INTERNATIONAL INC [US]) [X] 1-5,7-13,15,16 * page 7, line 1 - page 9, line 32 * * page 11, lines 6-31 ** page 15, line 8 - page 19, line 13 *; | [X]WO0002486 (CIRRUS SYSTEMS LLC [US]) [X] 1-16 * page 7, lines 1-8 * * page 10, line 14 - page 13, line 5 * * page 14, line 11 - page 15, line 18 * * page 21, line 3 - page 23, line 10 * * page 30, lines 14-24 * * page 32, lines 8-15 * * figure 1 *; | [X]US2003055352 (HAYEK CARLETON S [US], et al) [X] 1-16 * paragraphs [0029] - [0033] * * paragraph [0041] * * claim - * | Internationale Recherche | [X]US6278890 (CHASSAING CHARLES E [US], et al); | [X]US5617869 (AUSTIN STEPHEN A [US], et al) |