EP1676442 - VERFAHREN UND SYSTEM ZUR VERWALTUNG EINES INTERAKTIVEN VIDEO-DISPLAY-SYSTEMS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 02.09.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.09.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.10.2016 [2016/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Intellectual Ventures Holding 67 LLC 7251 W. Lake Mead Blvd., Suite 300 Las Vegas, NV 89128 / US | [2009/34] |
Frühere [2007/01] | Für alle benannten Staaten Reactrix Systems, Inc. 301 Chesapeake Drive Redwood City, CA 94063 / US | ||
Frühere [2006/27] | Für alle benannten Staaten Reactrix Systems, Inc. 1680 Bayport Avenue San Carlos, CA 94070 / US | Erfinder | 01 /
BELL, Matthew 4245 Los Palos Avenue Palo Alto, CA 94306 / US | 02 /
BELFER, Russell, H. 301 Chesapeake Drive Redwood City, CA 94063 / US | [2007/29] |
Frühere [2006/27] | 01 /
BELL, Matthew 4245 Los Palos Avenue Palo Alto, CA 94306 / US | ||
02 /
BELFER, Russell, H. 1125 Juanita Avenue Burlingame, CA 94010 / US | Vertreter | Kazi, Ilya Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [N/P] |
Frühere [2010/21] | Kazi, Ilya Mathys & Squire LLP 120 Holborn London EC1N 2SQ / GB | ||
Frühere [2008/13] | Käck, Jürgen, et al Kahler Käck Mollekopf Vorderer Anger 239 D-86899 Landsberg/Lech / DE | ||
Frühere [2006/27] | Ebner von Eschenbach, Jennifer, et al LADAS & PARRY LLP Dachauerstrasse 37 80335 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04796450.7 | 25.10.2004 | [2006/27] | WO2004US35477 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20030514232P | 24.10.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 514232 P | [2006/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2005041578 | Datum: | 06.05.2005 | Sprache: | EN | [2005/18] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1676442 | Datum: | 05.07.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 06.05.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 02.02.2006 | Klassifikation | IPC: | H04N7/173, G06F3/00, H04N7/18 | [2006/27] | CPC: |
H04N21/44218 (EP,US);
H04N7/173 (KR);
G06Q30/02 (EP,US);
H04N21/25891 (EP,US);
H04N21/41415 (EP,US);
H04N21/4223 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/27] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND SYSTEM ZUR VERWALTUNG EINES INTERAKTIVEN VIDEO-DISPLAY-SYSTEMS | [2006/27] | Englisch: | METHOD AND SYSTEM FOR MANAGING AN INTERACTIVE VIDEO DISPLAY SYSTEM | [2006/27] | Französisch: | PROCEDE ET SYSTEME POUR GERER UN SYSTEME D'AFFICHAGE VIDEO INTERACTIF | [2006/27] | Eintritt in die regionale Phase | 08.05.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.05.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.05.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.05.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/27] | 11.07.2006 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.05.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/40] | 30.05.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2016/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.05.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.04.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 07.10.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 10.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 05.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 07.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 07.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2007 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   15.02.2008 | 31.10.2008 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   17.04.2009 | 31.10.2015 | 12   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US5510828 (LUTTERBACH R STEVEN [US], et al) [X] 1,23,39 * column 4, line 18 - column 5, line 5 *; | [Y]WO0163916 (INTERVAL RESEARCH CORP [US]) [Y] 9-22,31-38,47-54 * page 4, line 2 - line 16 * * page 12, line 9 - page 16, line 14 * * page 18, line 5 - line 11 * * page 22, line 12 - page 23, line 16 *; | [A]US2002178440 (AGNIHOTRI LALITHA [US], et al) [A] 1-54 * paragraph [0017] - paragraph [0020] *; | [DXY]US2002186221 (BELL MATTHEW [US]) [DX] 1-8,23-30,39-46 * paragraph [0028] - paragraph [0031] * * paragraph [0038] * * paragraph [0068] - paragraph [0073] * [Y] 9-22,31-38,47-54; | [A]US2003093784 (DIMITROVA NEVENKA [US], et al) [A] 1-54 * paragraph [0035] - paragraph [0039] * * paragraph [0049] *; | [A] - KAUSHAL KURAPATI ET AL, "A Multi-Agent TV Recommender", WORKSHOP ON PERSONALIZATION IN FUTURE TV, (20010713), pages 1 - 8, XP002228385 [A] 1-54 * abstract * |