EP1729577 - FUNGIZIDE MISCHUNGEN ZUR BEKÄMPFUNG VON REISPATHOGENEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 21.08.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.08.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 23.09.2009 [2009/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen am Rhein / DE | [N/P] |
Frühere [2008/10] | Für alle benannten Staaten BASF SE 67056 Ludwigshafen / DE | ||
Frühere [2006/50] | Für alle benannten Staaten BASF Aktiengesellschaft 67056 Ludwigshafen / DE | Erfinder | 01 /
TORMO I BLASCO, Jordi Carl-Benz-Strasse 10-3 69514 Laudenbach / DE | 02 /
GROTE, Thomas Im Höhnhausen 18 67157 Wachenheim / DE | 03 /
SCHERER, Maria Hermann-Jürgens-Str.30 76829 Godramstein / DE | 04 /
STIERL, Reinhard Jahnstr.8 67251 Freinsheim / DE | 05 /
STRATHMANN, Siegfried Donnersbergstr.9 67117 Limburgerhof / DE | 06 /
SCHÖFL, Ulrich Erlenstr. 8 68782 Brühl / DE | [2006/50] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04797970.3 | 18.11.2004 | [2006/50] | WO2004EP13066 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2003156104 | 27.11.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10356104 | DE20041012753 | 15.03.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102004012753 | [2006/50] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005060752 | Datum: | 07.07.2005 | Sprache: | DE | [2005/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1729577 | Datum: | 13.12.2006 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 07.07.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/50] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 07.07.2005 | Klassifikation | IPC: | A01N43/90, A01N59/26, A01N57/12, A01P3/00 | [2008/46] | CPC: |
A01N43/90 (EP,KR,US)
| C-Set: |
A01N43/90, A01N2300/00 (US,EP);
A01N43/90, A01N59/26, A01N59/06, A01N57/12 (EP,US) |
Frühere IPC [2006/50] | A01N43/90, // A01N43/90, A01N59/26, A01N57/12 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/50] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LT | 27.06.2006 | LV | 27.06.2006 | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FUNGIZIDE MISCHUNGEN ZUR BEKÄMPFUNG VON REISPATHOGENEN | [2006/50] | Englisch: | FUNGICIDAL MIXTURES FOR CONTROLLING RICE PATHOGENS | [2006/50] | Französisch: | MÉLANGES FONGICIDES POUR LUTTER CONTRE LES AGENTS PATHOGÈNES DU RIZ | [2006/50] | Eintritt in die regionale Phase | 27.06.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.06.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.06.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.06.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/50] | 24.10.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.03.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/39] | 20.04.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2009/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.11.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2008 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US5593996 (PEES KLAUS-JURGEN [DE], et al) [A] 1-11 * column 1, line 6 - line 65; examples 225,226 *; | [AD]WO9846607 (AMERICAN CYANAMID CO [US]) [AD] 1-11 * page 3 - page 4, line 15 * * page 7, line 8 - line 22 * * page 17, line 6 - page 18, line 19; example 2 * * page 23 - page 25; table II * * page 26 *; | [A]WO9853691 (BASF AG [DE], et al) [A] 1-11 * page 1 - page 2, line 15 * * page 5, line 44 - page 6, line 29 * * page 8, line 36 - page 9, line 7 *; | [A]US6015802 (DUVERT PATRICE [FR]) [A] 1-11 * column 1, line 35 - column 2, line 8 * * column 6, line 60 - column 7, line 60; example 1 *; | [DA]EP0988790 (AMERICAN CYANAMID CO [US]) [DA] 1-11 * paragraph [0001] - paragraph [0007] * * paragraph [0016] - paragraph [0017] * * claims 1,4,5,9 * * example 26 *; | [AD]US6268371 (SIEVERDING EWALD [DE], et al) [AD] 1-11 * column 1, line 1 - line 39 * * column 3, line 21 - line 30 * * column 4, line 30 - line 52 * * example - * * claims 1,4 *; | [A] - WILLIAMS D J ET AL, "LS 74-783, A NEW SYSTEMIC FUNGICIDE WITH ACTIVITY AGAINST PHYCOMYCETE DISEASES", PROCEEDINGS BRITISH CROP PROTECTION CONFERENCE - PESTS AND DISEASES, XX, XX, (1977), no. 2, pages 565 - 573, XP008042531 [A] 1-11 * abstract * |