EP1720425 - HILFSZUBEHÖR ZUR AUSWAHL EINES HAARSTILS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.04.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.10.2011 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: FR | veröffentlicht am 09.11.2011 [2011/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mastropietro, Marina Via Belisario, 4 20100 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [2006/46] | Für alle benannten Staaten Mastropietro, Marina Via Bellsario, 4 20100 Milano / IT | Erfinder | 01 /
ROTONDI, Pierpaolo Renzo Via Beatrice D`Este 30 20100 Milano / IT | 02 /
MASTROPIETRO, Marina Via Belisario 4 20100 Milano / IT | [2008/38] |
Frühere [2006/46] | 01 /
ROTONDI, Pierpaolo Renzo Via Beatrice D`Este 30 20100 Milano / IT | ||
02 /
MASTROPIETRO, Marina Via Bellisario 4 20100 Milano / IT | Vertreter | Marietti, Andrea Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l. Via Larga, 16 20122 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [2006/46] | Marietti, Andrea Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l. Via Larga, 16 20122 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04798956.1 | 24.11.2004 | [2006/46] | WO2004IB03844 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT2003MI00553U | 27.11.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT MI20030553 U | [2006/46] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005051118 | Datum: | 09.06.2005 | Sprache: | EN | [2005/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1720425 | Datum: | 15.11.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.06.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1720425 | Datum: | 04.06.2008 | Sprache: | EN | [2008/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 09.06.2005 | Klassifikation | IPC: | A45D44/00, A45D8/36 | [2006/46] | CPC: |
A45D44/005 (EP,US);
A45D8/36 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/46] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HILFSZUBEHÖR ZUR AUSWAHL EINES HAARSTILS | [2006/46] | Englisch: | AUXILIARY ACCESSORY FOR THE CHOICE OF A HAIRSTYLE | [2006/46] | Französisch: | ACCESSOIRE POUR LE CHOIX D'UNE COIFFURE | [2006/46] | Eintritt in die regionale Phase | 09.06.2005 | Übersetzung eingereicht | 27.06.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.06.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.06.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.06.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/46] | 04.01.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.07.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.11.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.03.2008 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.03.2008 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 05.03.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.04.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2007 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   18.04.2008 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 04.06.2008 | RO | 04.06.2008 | TR | 04.06.2008 | BG | 04.09.2008 | GR | 05.09.2008 | IS | 04.10.2008 | PT | 04.11.2008 | AT | 24.11.2008 | CZ | 24.11.2008 | FI | 24.11.2008 | GB | 24.11.2008 | IE | 24.11.2008 | IT | 24.11.2008 | LU | 24.11.2008 | PL | 24.11.2008 | SK | 24.11.2008 | ES | 25.11.2008 | HU | 25.11.2008 | SE | 25.11.2008 | SI | 25.11.2008 | BE | 30.11.2008 | CH | 30.11.2008 | DK | 30.11.2008 | EE | 30.11.2008 | FR | 30.11.2008 | LI | 30.11.2008 | MC | 30.11.2008 | [2011/45] |
Frühere [2010/51] | CY | 04.06.2008 | |
RO | 04.06.2008 | ||
TR | 04.06.2008 | ||
BG | 04.09.2008 | ||
GR | 05.09.2008 | ||
IS | 04.10.2008 | ||
PT | 04.11.2008 | ||
AT | 24.11.2008 | ||
CZ | 24.11.2008 | ||
FI | 24.11.2008 | ||
GB | 24.11.2008 | ||
IE | 24.11.2008 | ||
IT | 24.11.2008 | ||
LU | 24.11.2008 | ||
PL | 24.11.2008 | ||
SK | 24.11.2008 | ||
ES | 25.11.2008 | ||
HU | 25.11.2008 | ||
SE | 25.11.2008 | ||
SI | 25.11.2008 | ||
BE | 30.11.2008 | ||
CH | 30.11.2008 | ||
DK | 30.11.2008 | ||
EE | 30.11.2008 | ||
LI | 30.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
Frühere [2010/38] | CY | 04.06.2008 | |
RO | 04.06.2008 | ||
TR | 04.06.2008 | ||
BG | 04.09.2008 | ||
IS | 04.10.2008 | ||
PT | 04.11.2008 | ||
AT | 24.11.2008 | ||
CZ | 24.11.2008 | ||
FI | 24.11.2008 | ||
GB | 24.11.2008 | ||
IE | 24.11.2008 | ||
IT | 24.11.2008 | ||
LU | 24.11.2008 | ||
PL | 24.11.2008 | ||
SK | 24.11.2008 | ||
ES | 25.11.2008 | ||
HU | 25.11.2008 | ||
SE | 25.11.2008 | ||
SI | 25.11.2008 | ||
BE | 30.11.2008 | ||
CH | 30.11.2008 | ||
DK | 30.11.2008 | ||
EE | 30.11.2008 | ||
LI | 30.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
Frühere [2010/36] | CY | 04.06.2008 | |
RO | 04.06.2008 | ||
BG | 04.09.2008 | ||
IS | 04.10.2008 | ||
PT | 04.11.2008 | ||
AT | 24.11.2008 | ||
CZ | 24.11.2008 | ||
FI | 24.11.2008 | ||
GB | 24.11.2008 | ||
IE | 24.11.2008 | ||
IT | 24.11.2008 | ||
LU | 24.11.2008 | ||
PL | 24.11.2008 | ||
SK | 24.11.2008 | ||
ES | 25.11.2008 | ||
HU | 25.11.2008 | ||
SE | 25.11.2008 | ||
SI | 25.11.2008 | ||
BE | 30.11.2008 | ||
CH | 30.11.2008 | ||
DK | 30.11.2008 | ||
EE | 30.11.2008 | ||
LI | 30.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
Frühere [2010/33] | RO | 04.06.2008 | |
BG | 04.09.2008 | ||
IS | 04.10.2008 | ||
PT | 04.11.2008 | ||
AT | 24.11.2008 | ||
CZ | 24.11.2008 | ||
FI | 24.11.2008 | ||
GB | 24.11.2008 | ||
IE | 24.11.2008 | ||
IT | 24.11.2008 | ||
LU | 24.11.2008 | ||
PL | 24.11.2008 | ||
SK | 24.11.2008 | ||
ES | 25.11.2008 | ||
HU | 25.11.2008 | ||
SE | 25.11.2008 | ||
SI | 25.11.2008 | ||
BE | 30.11.2008 | ||
CH | 30.11.2008 | ||
DK | 30.11.2008 | ||
EE | 30.11.2008 | ||
LI | 30.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
Frühere [2010/31] | RO | 04.06.2008 | |
BG | 04.09.2008 | ||
IS | 04.10.2008 | ||
PT | 04.11.2008 | ||
AT | 24.11.2008 | ||
CZ | 24.11.2008 | ||
FI | 24.11.2008 | ||
GB | 24.11.2008 | ||
IE | 24.11.2008 | ||
IT | 24.11.2008 | ||
PL | 24.11.2008 | ||
SK | 24.11.2008 | ||
ES | 25.11.2008 | ||
HU | 25.11.2008 | ||
SE | 25.11.2008 | ||
SI | 25.11.2008 | ||
BE | 30.11.2008 | ||
CH | 30.11.2008 | ||
DK | 30.11.2008 | ||
EE | 30.11.2008 | ||
LI | 30.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
Frühere [2010/19] | RO | 04.06.2008 | |
BG | 04.09.2008 | ||
IS | 04.10.2008 | ||
PT | 04.11.2008 | ||
AT | 24.11.2008 | ||
CZ | 24.11.2008 | ||
FI | 24.11.2008 | ||
GB | 24.11.2008 | ||
IE | 24.11.2008 | ||
IT | 24.11.2008 | ||
PL | 24.11.2008 | ||
SK | 24.11.2008 | ||
ES | 25.11.2008 | ||
HU | 25.11.2008 | ||
SI | 25.11.2008 | ||
BE | 30.11.2008 | ||
CH | 30.11.2008 | ||
DK | 30.11.2008 | ||
EE | 30.11.2008 | ||
LI | 30.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
Frühere [2010/11] | RO | 04.06.2008 | |
BG | 04.09.2008 | ||
IS | 04.10.2008 | ||
PT | 04.11.2008 | ||
AT | 24.11.2008 | ||
CZ | 24.11.2008 | ||
FI | 24.11.2008 | ||
GB | 24.11.2008 | ||
IE | 24.11.2008 | ||
IT | 24.11.2008 | ||
PL | 24.11.2008 | ||
SK | 24.11.2008 | ||
HU | 25.11.2008 | ||
SI | 25.11.2008 | ||
BE | 30.11.2008 | ||
CH | 30.11.2008 | ||
DK | 30.11.2008 | ||
EE | 30.11.2008 | ||
LI | 30.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
Frühere [2010/01] | RO | 04.06.2008 | |
BG | 04.09.2008 | ||
IS | 04.10.2008 | ||
PT | 04.11.2008 | ||
CZ | 24.11.2008 | ||
FI | 24.11.2008 | ||
GB | 24.11.2008 | ||
IE | 24.11.2008 | ||
IT | 24.11.2008 | ||
SK | 24.11.2008 | ||
HU | 25.11.2008 | ||
SI | 25.11.2008 | ||
BE | 30.11.2008 | ||
CH | 30.11.2008 | ||
DK | 30.11.2008 | ||
EE | 30.11.2008 | ||
LI | 30.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
Frühere [2009/51] | RO | 04.06.2008 | |
BG | 04.09.2008 | ||
IS | 04.10.2008 | ||
PT | 04.11.2008 | ||
CZ | 24.11.2008 | ||
FI | 24.11.2008 | ||
IE | 24.11.2008 | ||
IT | 24.11.2008 | ||
SK | 24.11.2008 | ||
HU | 25.11.2008 | ||
SI | 25.11.2008 | ||
BE | 30.11.2008 | ||
CH | 30.11.2008 | ||
DK | 30.11.2008 | ||
EE | 30.11.2008 | ||
LI | 30.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
Frühere [2009/47] | RO | 04.06.2008 | |
BG | 04.09.2008 | ||
IS | 04.10.2008 | ||
PT | 04.11.2008 | ||
CZ | 24.11.2008 | ||
FI | 24.11.2008 | ||
IE | 24.11.2008 | ||
IT | 24.11.2008 | ||
SK | 24.11.2008 | ||
BE | 30.11.2008 | ||
DK | 30.11.2008 | ||
EE | 30.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
Frühere [2009/46] | RO | 04.06.2008 | |
BG | 04.09.2008 | ||
IS | 04.10.2008 | ||
PT | 04.11.2008 | ||
CZ | 24.11.2008 | ||
FI | 24.11.2008 | ||
IT | 24.11.2008 | ||
SK | 24.11.2008 | ||
BE | 30.11.2008 | ||
DK | 30.11.2008 | ||
EE | 30.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
Frühere [2009/44] | RO | 04.06.2008 | |
BG | 04.09.2008 | ||
IS | 04.10.2008 | ||
PT | 04.11.2008 | ||
CZ | 24.11.2008 | ||
FI | 24.11.2008 | ||
IT | 24.11.2008 | ||
SK | 24.11.2008 | ||
BE | 30.11.2008 | ||
EE | 30.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
Frühere [2009/41] | RO | 04.06.2008 | |
BG | 04.09.2008 | ||
IS | 04.10.2008 | ||
PT | 04.11.2008 | ||
CZ | 24.11.2008 | ||
FI | 24.11.2008 | ||
IT | 24.11.2008 | ||
EE | 30.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
Frühere [2009/36] | RO | 04.06.2008 | |
BG | 04.09.2008 | ||
IS | 04.10.2008 | ||
PT | 04.11.2008 | ||
FI | 24.11.2008 | ||
EE | 30.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
Frühere [2009/29] | RO | 04.06.2008 | |
BG | 04.09.2008 | ||
IS | 04.10.2008 | ||
PT | 04.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
Frühere [2009/24] | RO | 04.06.2008 | |
BG | 04.09.2008 | ||
IS | 04.10.2008 | ||
PT | 04.11.2008 | ||
Frühere [2009/17] | RO | 04.06.2008 | |
IS | 04.10.2008 | ||
PT | 04.11.2008 | ||
Frühere [2009/10] | IS | 04.10.2008 | |
PT | 04.11.2008 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US5337763 (HABER JUDY [US], et al) [A] 1-8* the whole document *; | [AY]US5806535 (BECKER GOLDIA L [US]) [A] 1 * column 3, line 1 - line 57; figure -; claim - * [Y] 4; | [DXY]USD465615S (BRUNELLE LORIE J [CA]) [DX] 1-3,5,6 * the whole document * [Y] 4 |