EP1692682 - DISPLAY-VORRICHTUNG MIT EINER DISPLAY-EINRICHTUNG UND ZYKLISCHES RAIL-STABILISIERTES VERFAHREN ZUR ANSTEUERUNG DER DISPLAY-EINRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 09.10.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.10.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 11.11.2009 [2009/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Für alle benannten Staaten E Ink Corporation 733 Concord Avenue Cambridge, MA 02138-1002 / US | [N/P] |
Frühere [2006/34] | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | ||
Für alle benannten Staaten E Ink Corporation 733 Concord Avenue Cambridge, MA 02138-1002 / US | Erfinder | 01 /
ZHOU, Guofu c/o Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 02 /
KNAIAN, Ara c/o 733 Concord Avenue Cambridge, Massachusetts 02138-1002 / US | 03 /
AMUNDSON, Karl, R. c/o 733 Concord Avenue Cambridge, Massachusetts 02138-1002 / US | 04 /
HENZEN, Alexander, V. c/o Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 05 /
VAN DE KAMER, Johannes, P. c/o Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 06 /
ZEHNER, Robert, W. c/o 733 Concord Avenue Cambridge, Massachusetts 02138-1002 / US | 07 /
ZION, Benjamin, D. c/o 733 Concord Avenue Cambridge, Massachusetts 02138-1002 / US | 08 /
AILENEI, Neculai c/o Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [2006/34] | Vertreter | Bekkers, Joost J.J., et al Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [2008/25] | Bekkers, Joost J.J, et al Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | ||
Frühere [2006/34] | Rolfes, Johannes Gerardus Albertus Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04799214.4 | 23.11.2004 | [2006/34] | WO2004IB52512 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20030104355 | 25.11.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 03104355 | [2006/34] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005052905 | Datum: | 09.06.2005 | Sprache: | EN | [2005/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1692682 | Datum: | 23.08.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.06.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/34] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 09.06.2005 | Klassifikation | IPC: | G09G3/34 | [2006/34] | CPC: |
G09G3/344 (EP,KR,US);
G09G3/2011 (EP,KR,US);
G09G3/2014 (EP,KR,US);
G09G2310/061 (EP,KR,US);
G09G2310/068 (EP,KR,US);
G09G2320/0204 (EP,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/34] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DISPLAY-VORRICHTUNG MIT EINER DISPLAY-EINRICHTUNG UND ZYKLISCHES RAIL-STABILISIERTES VERFAHREN ZUR ANSTEUERUNG DER DISPLAY-EINRICHTUNG | [2006/34] | Englisch: | A DISPLAY APPARATUS WITH A DISPLAY DEVICE AND A CYCLIC RAIL-STABILIZED METHOD OF DRIVING THE DISPLAY DEVICE | [2006/34] | Französisch: | APPAREIL D'AFFICHAGE EQUIPE D'UN DISPOSITIF AFFICHAGE ET PROCEDE CYCLIQUE A STABILISATION PAR RAPPORT AUX BARRES, DESTINE AU PILOTAGE DU DISPOSITIF D'AFFICHAGE | [2006/34] | Eintritt in die regionale Phase | 26.06.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.06.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.06.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.06.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/34] | 10.12.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.04.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/46] | 27.05.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2009/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.11.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US2003137521 (ZEHNER ROBERT W [US], et al) [Y] 1-12 * the whole document *; | [Y]US2002196207 (MACHIDA YOSHINORI [JP], et al) [Y] 1-12 * the whole document *; | [Y]WO03079323 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [Y] 1-12 * the whole document *; | [Y]WO03050606 (BRIDGESTONE CORP [JP], et al) [Y] 1-5,7-12 * the whole document *; | [YP]EP1462847 (BRIDGESTONE CORP [JP]) [YP] 1-12 * the whole document * |