EP1700510 - VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR WEITERREICHUNG AUF DER BASIS VON DIENSTQUALITÄT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2006/37] | WEITERREICHUNGSVORRICHTUNG, -SYSTEME UND -VERFAHREN | ||
[2010/09] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.10.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.10.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 06.11.2013 [2013/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Intel Corporation 2200 Mission College Boulevard Santa Clara, CA 95054 / US | [N/P] |
Frühere [2006/37] | Für alle benannten Staaten Intel Corporation 2200 Mission College Boulevard Santa Clara, CA 95052 / US | Erfinder | 01 /
STEPHENS, Adrian 64 Lamb's Lane Cottenham, Cambridge, CB4 8TA / GB | [2006/37] | Vertreter | Dunlop, Hugh Christopher Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [N/P] |
Frühere [2006/37] | Dunlop, Hugh Christopher R G C Jenkins & Co. 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04801094.6 | 19.11.2004 | [2006/37] | WO2004US38984 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20030736159 | 15.12.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 736159 | [2006/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005062658 | Datum: | 07.07.2005 | Sprache: | EN | [2005/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1700510 | Datum: | 13.09.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.07.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1700510 | Datum: | 22.12.2010 | Sprache: | EN | [2010/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 07.07.2005 | Klassifikation | IPC: | H04W36/26 | [2010/09] | CPC: |
H04W36/26 (EP,US)
|
Frühere IPC [2006/37] | H04Q7/38, H04L12/28 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/37] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR WEITERREICHUNG AUF DER BASIS VON DIENSTQUALITÄT | [2010/10] | Englisch: | APPARATUS AND METHOD FOR QUALITY OF SERVICE BASED HANDOVER | [2010/10] | Französisch: | DISPOSITIF ET PROCEDÉ POUR LE TRANSFERT BASÉ SUR LA QUALITÉ DE SERVICE | [2010/10] |
Frühere [2006/37] | WEITERREICHUNGSVORRICHTUNG, -SYSTEME UND -VERFAHREN | ||
Frühere [2006/37] | HANDOFF APPARATUS, SYSTEMS, AND METHODS | ||
Frühere [2006/37] | DISPOSITIF, SYSTEMES ET PROCEDES DE TRANSFERT | Eintritt in die regionale Phase | 12.07.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.07.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.07.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.07.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/37] | 03.01.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.07.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.08.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.01.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.02.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.08.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet | 29.09.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.09.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP10185485.9 / EP2276289 | Einspruch (Einsprüche) | 23.09.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/48] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil für die Patenterteilung erforderliche Handlungen nicht vorgenommen wurden | 29.09.2010 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 29.09.2010 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.11.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 22.12.2010 | BE | 22.12.2010 | CY | 22.12.2010 | CZ | 22.12.2010 | DK | 22.12.2010 | EE | 22.12.2010 | FI | 22.12.2010 | HU | 22.12.2010 | NL | 22.12.2010 | PL | 22.12.2010 | RO | 22.12.2010 | SE | 22.12.2010 | SI | 22.12.2010 | SK | 22.12.2010 | TR | 22.12.2010 | BG | 22.03.2011 | GR | 23.03.2011 | IS | 22.04.2011 | PT | 22.04.2011 | [2013/45] |
Frühere [2013/44] | AT | 22.12.2010 | |
BE | 22.12.2010 | ||
CY | 22.12.2010 | ||
CZ | 22.12.2010 | ||
DK | 22.12.2010 | ||
EE | 22.12.2010 | ||
FI | 22.12.2010 | ||
NL | 22.12.2010 | ||
PL | 22.12.2010 | ||
RO | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | ||
SI | 22.12.2010 | ||
SK | 22.12.2010 | ||
TR | 22.12.2010 | ||
BG | 22.03.2011 | ||
GR | 23.03.2011 | ||
IS | 22.04.2011 | ||
PT | 22.04.2011 | ||
Frühere [2011/47] | AT | 22.12.2010 | |
BE | 22.12.2010 | ||
CY | 22.12.2010 | ||
CZ | 22.12.2010 | ||
DK | 22.12.2010 | ||
EE | 22.12.2010 | ||
FI | 22.12.2010 | ||
NL | 22.12.2010 | ||
PL | 22.12.2010 | ||
RO | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | ||
SI | 22.12.2010 | ||
SK | 22.12.2010 | ||
BG | 22.03.2011 | ||
GR | 23.03.2011 | ||
IS | 22.04.2011 | ||
PT | 22.04.2011 | ||
Frühere [2011/38] | AT | 22.12.2010 | |
BE | 22.12.2010 | ||
CY | 22.12.2010 | ||
CZ | 22.12.2010 | ||
EE | 22.12.2010 | ||
FI | 22.12.2010 | ||
NL | 22.12.2010 | ||
PL | 22.12.2010 | ||
RO | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | ||
SI | 22.12.2010 | ||
SK | 22.12.2010 | ||
BG | 22.03.2011 | ||
GR | 23.03.2011 | ||
IS | 22.04.2011 | ||
PT | 22.04.2011 | ||
Frühere [2011/37] | AT | 22.12.2010 | |
BE | 22.12.2010 | ||
CY | 22.12.2010 | ||
CZ | 22.12.2010 | ||
EE | 22.12.2010 | ||
FI | 22.12.2010 | ||
PL | 22.12.2010 | ||
RO | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | ||
SI | 22.12.2010 | ||
SK | 22.12.2010 | ||
BG | 22.03.2011 | ||
GR | 23.03.2011 | ||
IS | 22.04.2011 | ||
PT | 22.04.2011 | ||
Frühere [2011/36] | AT | 22.12.2010 | |
BE | 22.12.2010 | ||
CY | 22.12.2010 | ||
CZ | 22.12.2010 | ||
EE | 22.12.2010 | ||
FI | 22.12.2010 | ||
PL | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | ||
SI | 22.12.2010 | ||
SK | 22.12.2010 | ||
BG | 22.03.2011 | ||
GR | 23.03.2011 | ||
IS | 22.04.2011 | ||
PT | 22.04.2011 | ||
Frühere [2011/35] | AT | 22.12.2010 | |
BE | 22.12.2010 | ||
CY | 22.12.2010 | ||
CZ | 22.12.2010 | ||
EE | 22.12.2010 | ||
FI | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | ||
SI | 22.12.2010 | ||
BG | 22.03.2011 | ||
GR | 23.03.2011 | ||
IS | 22.04.2011 | ||
PT | 22.04.2011 | ||
Frühere [2011/32] | AT | 22.12.2010 | |
BE | 22.12.2010 | ||
CY | 22.12.2010 | ||
FI | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | ||
SI | 22.12.2010 | ||
BG | 22.03.2011 | ||
Frühere [2011/24] | CY | 22.12.2010 | |
FI | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP0589552 (SUN MICROSYSTEMS INC [US]) [X] 17-21 * column 1, line 47 - column 2, line 37 * * column 4, line 20 - column 8, line 37; figure 6 *; | [A]US2002045447 (RASANEN JUHA [FI]) [A] * paragraphs [0016] - [0077] *; | [A]US6377804 (LINTULAMPI RAINO [FI]) [A] * column 1, lines 1-11 * * column 3, line 51 - column 6, line 15 *; | [A]US2003093526 (NANDAGOPALAN SAISHANKAR [US], et al) [A] 4,5,9,16,18,25,26,31 * paragraphs [0009] , [0056] * * paragraphs [0097] , [0114] , [0115] *; | [X]EP1349409 (SIEMENS AG [DE]) [X] 1-16,28-30 * paragraphs [0005] - [0021] * * paragraphs [0032] - [0036] *; | [X] - MARTIN LEFKOWITZ-TRAPEZE NETWORKS ET AL, "Proposed draft text for the site reporting mechanism for TGk", IEEEE SUBMISSION, (20030313), XP002299876 [X] 1-16,22-33 * pages 1-4 * | [A] - MARTIN LEFKOWITZ AND MALIK AUDEH-TRAPEZE NETWORKS, "Site Reporting", IEEE SUBMISSION, (20030307), pages 1 - 9, XP002299877 [A] * pages 1-9 * |