EP1693192 - BESCHICHTETE METALLPLATTE MIT HERVORRAGENDEM KORROSIONSWIDERSTAND UND VERRINGERTER UMWELTBELASTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 26.08.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.08.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 28.09.2011 [2011/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nippon Steel Corporation 6-3 Otemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-71 / JP | [N/P] |
Frühere [2006/34] | Für alle benannten Staaten NIPPON STEEL CORPORATION 6-3 Otemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-71 / JP | Erfinder | 01 /
NOMURA, Hiromasa, NIPPON STEEL CORPORATION Tech. Dev. Bureau, 20-1 Shintomi Futtsu-shi, Chiba 2938511 / JP | 02 /
KANAI, Hiroshi, NIPPON STEEL CORPORATION Tech. Dev. Bureau, 20-1 Shintomi Futtsu-shi, Chiba 2938511 / JP | 03 /
TANAKA, Koki, NIPPON STEEL CORPORATION Tech. Dev. Bureau, 20-1 Shintomi Futtsu-shi, Chiba 2938511 / JP | 04 /
SHOJI, Hiromasa, NIPPON STEEL CORPORATION Tech. Dev. Bureau, 20-1 Shintomi Futtsu-shi, Chiba 2938511 / JP | [2006/34] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Frühere [2006/34] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04801684.4 | 07.12.2004 | [2006/34] | WO2004JP18538 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20030408918 | 08.12.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2003408918 | [2006/34] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005053949 | Datum: | 16.06.2005 | Sprache: | EN | [2005/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1693192 | Datum: | 23.08.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.06.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/34] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 16.06.2005 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.05.2010 | Klassifikation | IPC: | B32B15/08, C25D9/08, B05D7/14, C23C22/78 | [2010/24] | CPC: |
C23C14/083 (EP,US);
B32B15/04 (KR);
B32B15/08 (KR);
C09D5/084 (EP,US);
C23C14/10 (EP,US);
C23C14/588 (EP,US);
C23C18/1216 (EP,US);
C23C18/1295 (EP,US);
C23C22/34 (EP,US);
C23C22/78 (EP,US);
C23C22/82 (EP,US);
C23C28/00 (EP,US);
C23C28/042 (EP,US);
C25D5/48 (EP,US);
C25D9/10 (EP,US);
B05D7/14 (EP,US);
B05D7/51 (EP,US);
B05D7/54 (EP,US);
Y10T428/12493 (EP,US);
Y10T428/12535 (EP,US);
Y10T428/12556 (EP,US);
Y10T428/12611 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2006/34] | B32B15/08 | Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB [2006/38] |
Frühere [2006/34] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BESCHICHTETE METALLPLATTE MIT HERVORRAGENDEM KORROSIONSWIDERSTAND UND VERRINGERTER UMWELTBELASTUNG | [2006/34] | Englisch: | COATED METAL PLATE WITH EXCELLENT CORROSION RESISTANCE AND REDUCED ENVIRONMENTAL IMPACT | [2006/34] | Französisch: | PLAQUE METALLIQUE REVETUE POSSEDANT UNE EXCELLENTE RESISTANCE A LA CORROSION ET AYANT UN EFFET REDUIT SUR L'ENVIRONNEMENT | [2006/34] | Eintritt in die regionale Phase | 08.06.2006 | Übersetzung eingereicht | 06.07.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.07.2006 | Recherchengebühr entrichtet | 06.07.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.07.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.10.2005 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 06.07.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/34] | 11.07.2006 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 23.08.2006 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 28.09.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 09.04.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/39] | 13.05.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2011/39] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 28.09.2010 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.12.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.12.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]JPH08276533 (NIPPON PAINT CO LTD) [I] 2,5,6 * abstract *; | [I]US6183570 (KAWAGUCHI JUN [JP], et al) [I] 2,5,6 * column 5, line 10 - column 10, line 12; claim - *; | [X]WO03048416 (NIPPON STEEL CORP [JP], et al) [X] 1-6 * example 3; claim -; tables 5-7 *; | [XP]EP1455001 (NIPPON STEEL CORP [JP]) [XP] 1-6* example 3; claim -; tables 5-7 *; | [E]EP1688515 (NIPPON STEEL CORP [JP]) [E] 1-6 * example -; claim - *; | [E]EP1690676 (NIPPON STEEL CORP [JP]) [E] 1-6 * example -; claim - * | Internationale Recherche | [X]JP2001348678 (NISSHIN STEEL CO LTD); | [X]JPH0825552 (NHK SPRING CO LTD); | [X]JPH0432577 (KOBE STEEL LTD) |