EP1697152 - MODULARES HEIZSYSTEM FÜR GROSSE FAHRZEUGE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 02.03.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.03.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 04.04.2012 [2012/14] | Anmelder | Für alle benannten Staaten UWE-VERKEN AB P.O. Box 262, Oskarsgatan 23 S-601 04 Norrköping / SE | [2006/36] | Erfinder | 01 /
HESOUN, Peter Söderleden 28 S-587 31 Linköping / SE | 02 /
KARLSSON, Tomas Lindbyvägen 9 S-616 30 by / SE | [2006/36] | Vertreter | Valea AB Box 1098 405 23 Göteborg / SE | [N/P] |
Frühere [2006/36] | Valea AB Lindholmspiren 5 417 56 Göteborg / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04801703.2 | 02.12.2004 | [2006/36] | WO2004SE01784 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20030526290P | 03.12.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 526290 P | SE20030003258 | 03.12.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 0303258 | [2006/36] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005053977 | Datum: | 16.06.2005 | Sprache: | EN | [2005/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1697152 | Datum: | 06.09.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.06.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 16.06.2005 | Klassifikation | IPC: | B60H1/00 | [2006/36] | CPC: |
B60H1/00328 (EP,US);
B60H1/00371 (EP,SE,US);
F28D1/024 (EP,US);
F28D1/04 (EP,US);
F28F1/30 (EP,US);
F28F1/32 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/36] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MODULARES HEIZSYSTEM FÜR GROSSE FAHRZEUGE | [2006/36] | Englisch: | MODULAR HEATING SYSTEM FOR LARGE VEHICLES | [2006/36] | Französisch: | SYSTEME DE CHAUFFAGE MODULAIRE POUR VEHICULES DE GRANDES DIMENSIONS | [2006/36] | Eintritt in die regionale Phase | 08.06.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.06.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.06.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.05.2005 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: SE | 08.06.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/36] | 26.10.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.02.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.05.2010 | Termin der mündlichen Verhandlung | 10.06.2010 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung {1} | 10.06.2010 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 01.07.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/14] | 14.09.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2012/14] | Beschwerde im Anschluss an die Prüfung | 10.08.2010 | Beschwerde eingegangen No. T2281/10 | 20.10.2010 | Begründung eingereicht | 25.11.2011 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Fiktion der Rücknahme der Anmeldung | Teilanmeldung(en) | EP10185863.7 Anmeldung gilt als zurückgenommen : 03.11.2010 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 26.10.2007 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.12.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.12.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2010 | 07   M06   Noch nicht entrichtet | 31.12.2011 | 08   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE4209963 (THOMAE RUDOLF [DE]); | [X]DE19708815 (EVOBUS GMBH [DE]); | [A]DE19645545 (WEBASTO KLIMATECH GMBH [DE]); | [A]DE19714830 (WEBASTO KLIMATECH GMBH [DE]); | [X]WO0189867 (UWE VERKEN AB [SE], et al) |