EP1697046 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER KATALYSATORPRÄPARATION UND VERWENDUNG DER KATALYSATORPRÄPARATION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.04.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 10.05.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 06.01.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.11.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.07.2021 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 11.08.2021 [2021/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Venator Germany GmbH Dr. Rudolf-Sachtleben-Straße 4 47198 Duisburg / DE | [2019/18] |
Frühere [2006/36] | Für alle benannten Staaten Sachtleben Chemie GmbH Rudolf-Sachtleben-Strasse 4 47198 Duisburg / DE | Erfinder | 01 /
PROFT, Bernd Geschwister-Scholl-Str. 6 47506 Neukirchen-Vluyn / DE | 02 /
HIRSCHBERG, Elke Ackerstr. 144 47447 Moers / DE | 03 /
OPTEHOSTERT, Regina Römerstr. 283 47441 Moers / DE | 04 /
WINKLER, Jochen Saelhuysen 30 47509 Rheurdt / DE | 05 /
PIPPLIES, Klaus Ludwig-Dell-Str. 4g 47506 Neukirchen-Vinyn / DE | 06 /
WEDLER, Michael Dr. Rheindeichstr. 61b 47198 Duisburg / DE | [2006/51] |
Frühere [2006/36] | 01 /
PROFT, Bernd Geschwister-Scholl-Str. 6 47506 Neukirchen-Vluyn / DE | ||
02 /
HIRSCHBERG, Elke Ackerstr. 144 47447 Moers / DE | |||
03 /
OPTEHOSTERT, Regina Römerstr. 283 47441 Moers / DE | |||
04 /
WINKLER, Jochen Saelhuysen 30 47509 Rheurdt / DE | |||
05 /
PIPPLIES, Klaus Ludwig-Dell-Str. 4g 47506 Neukirchen-Vinyn / DE | |||
06 /
WEDLER, Michael Jordingstrasse 1 47119 Duisburg / DE | Vertreter | Nobbe, Matthias Seyer & Nobbe Patentanwälte Mülheimer Straße 210 47057 Duisburg / DE | [N/P] |
Frühere [2019/24] | Nobbe, Matthias Demski & Nobbe Patentanwälte Mülheimer Strasse 210 47057 Duisburg / DE | ||
Frühere [2008/30] | Uppena, Franz Chemetall GmbH Patente, Marken & Lizenzen Trakehner Strasse 3 60487 Frankfurt/Main / DE | ||
Frühere [2006/36] | Uppena, Franz c/o Chemetall GmbH Patente, Marken & Lizenzen Trakehner Strasse 3 60487 Frankfurt am Main / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04803683.4 | 09.12.2004 | [2006/36] | WO2004EP14026 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20031059839 | 19.12.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10359839 | [2006/36] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005063395 | Datum: | 14.07.2005 | Sprache: | DE | [2005/28] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1697046 | Datum: | 06.09.2006 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 14.07.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1697046 | Datum: | 12.06.2019 | Sprache: | DE | [2019/24] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 14.07.2005 | Klassifikation | IPC: | B01J37/00, C09C1/36, C01G23/047, C09C3/04, // B01J21/06 | [2019/03] | CPC: |
C09C3/041 (EP,US);
B01J37/0036 (EP,US);
C09C1/3623 (EP,US);
C01P2004/52 (EP,US);
C01P2004/61 (EP,US);
C01P2004/62 (EP,US);
C01P2006/12 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2006/36] | B01J37/00, C09C1/36, C01G23/047 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2019/24] |
Frühere [2006/36] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER KATALYSATORPRÄPARATION UND VERWENDUNG DER KATALYSATORPRÄPARATION | [2006/36] | Englisch: | METHOD FOR PRODUCING A CATALYTIC PREPARATION AND USE OF SAID CATALYTIC PREPARATION | [2006/36] | Französisch: | PROCÉDÉ POUR RÉALISER UNE PRÉ PARATION CATALYTIQUE ET UTILISATION DE CETTE PRÉPARATION CATALYTIQUE | [2006/36] | Eintritt in die regionale Phase | 19.07.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.07.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.07.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.07.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/36] | 11.01.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 29.08.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 02.11.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.09.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.01.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.11.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.05.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.01.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.03.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.03.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 22.03.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 11.01.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 13.03.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/21] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 02.11.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 02.11.2011 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 15.11.2011 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.01.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 05.01.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 04.01.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 03.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 02.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 30.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 29.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 29.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 29.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 07.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 07.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 09.12.2004 | CY | 12.06.2019 | DK | 12.06.2019 | EE | 12.06.2019 | FI | 12.06.2019 | IT | 12.06.2019 | LT | 12.06.2019 | MC | 12.06.2019 | NL | 12.06.2019 | PL | 12.06.2019 | RO | 12.06.2019 | SE | 12.06.2019 | SI | 12.06.2019 | SK | 12.06.2019 | BG | 12.09.2019 | GR | 13.09.2019 | PT | 14.10.2019 | IS | 12.11.2019 | AT | 09.12.2019 | IE | 09.12.2019 | BE | 31.12.2019 | FR | 31.12.2019 | [2021/32] |
Frühere [2021/25] | CY | 12.06.2019 | |
DK | 12.06.2019 | ||
EE | 12.06.2019 | ||
FI | 12.06.2019 | ||
IT | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
MC | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
PL | 12.06.2019 | ||
RO | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
SI | 12.06.2019 | ||
SK | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
PT | 14.10.2019 | ||
IS | 12.11.2019 | ||
AT | 09.12.2019 | ||
IE | 09.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
FR | 31.12.2019 | ||
Frühere [2020/51] | DK | 12.06.2019 | |
EE | 12.06.2019 | ||
FI | 12.06.2019 | ||
IT | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
MC | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
PL | 12.06.2019 | ||
RO | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
SI | 12.06.2019 | ||
SK | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
PT | 14.10.2019 | ||
IS | 12.11.2019 | ||
IE | 09.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
FR | 31.12.2019 | ||
Frühere [2020/49] | DK | 12.06.2019 | |
EE | 12.06.2019 | ||
FI | 12.06.2019 | ||
IT | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
MC | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
PL | 12.06.2019 | ||
RO | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
SI | 12.06.2019 | ||
SK | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
PT | 14.10.2019 | ||
IS | 12.11.2019 | ||
IE | 09.12.2019 | ||
FR | 31.12.2019 | ||
Frühere [2020/46] | DK | 12.06.2019 | |
EE | 12.06.2019 | ||
FI | 12.06.2019 | ||
IT | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
MC | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
PL | 12.06.2019 | ||
RO | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
SI | 12.06.2019 | ||
SK | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
PT | 14.10.2019 | ||
IS | 12.11.2019 | ||
IE | 09.12.2019 | ||
Frühere [2020/39] | DK | 12.06.2019 | |
EE | 12.06.2019 | ||
FI | 12.06.2019 | ||
IT | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
MC | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
PL | 12.06.2019 | ||
RO | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
SI | 12.06.2019 | ||
SK | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
PT | 14.10.2019 | ||
IS | 12.11.2019 | ||
Frühere [2020/36] | DK | 12.06.2019 | |
EE | 12.06.2019 | ||
FI | 12.06.2019 | ||
IT | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
PL | 12.06.2019 | ||
RO | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
SI | 12.06.2019 | ||
SK | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
PT | 14.10.2019 | ||
IS | 12.11.2019 | ||
Frühere [2020/24] | DK | 12.06.2019 | |
EE | 12.06.2019 | ||
FI | 12.06.2019 | ||
IT | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
PL | 12.06.2019 | ||
RO | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
SI | 12.06.2019 | ||
SK | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
PT | 14.10.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/22] | DK | 12.06.2019 | |
EE | 12.06.2019 | ||
FI | 12.06.2019 | ||
IT | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
RO | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
SK | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
IS | 12.10.2019 | ||
PT | 14.10.2019 | ||
Frühere [2020/12] | EE | 12.06.2019 | |
FI | 12.06.2019 | ||
IT | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
RO | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
SK | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
IS | 12.10.2019 | ||
PT | 14.10.2019 | ||
Frühere [2020/11] | EE | 12.06.2019 | |
FI | 12.06.2019 | ||
LT | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
RO | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
SK | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
PT | 14.10.2019 | ||
Frühere [2020/10] | FI | 12.06.2019 | |
LT | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
RO | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
PT | 14.10.2019 | ||
Frühere [2020/07] | FI | 12.06.2019 | |
LT | 12.06.2019 | ||
NL | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
Frühere [2019/51] | FI | 12.06.2019 | |
LT | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
BG | 12.09.2019 | ||
GR | 13.09.2019 | ||
Frühere [2019/48] | FI | 12.06.2019 | |
LT | 12.06.2019 | ||
SE | 12.06.2019 | ||
Frühere [2019/47] | FI | 12.06.2019 | |
LT | 12.06.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]WO9805421 (ANZON INC [US], et al) [X] 1-7 * page 12, line 11 - line 22; example 1; claims 15,21,23 *; | [X]US5808143 (KARRER LOTHAR [DE], et al) [X] 1,2,5-8 * column 3, line 36 - line 45; example 1 *; | [X]DE4308114 (OSER ERWIN DR [DE]) [X] 1-10 * column 3, line 13 - line 27; claims 1,3 * * column 4, line 43 - line 55 * * column 5, line 12 - line 20 *; | [X]DE4417185 (BAYER AG [DE]) [X] 1-7 * page 3, line 42 - line 51; example 1; claim 1 *; | [X]US5068056 (ROBB JENIFER L [GB]) [X] 1-7 * claims 21,22 *; | [DX]EP0736560 (ZIMMER AG [DE], et al) [DX] 1-8 * page 3, line 52 - line 54; claims 1,2 * | Prüfung | EP1541638 |