EP1717624 - ZOOM-LINSE UND ABBILDUNGSEINRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 19.11.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.11.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 22.12.2010 [2010/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku Tokyo 141-0001 / JP | [N/P] |
Frühere [2006/44] | Für alle benannten Staaten SONY CORPORATION 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku Tokyo 141-0001 / JP | Erfinder | 01 /
KURODA, Daisuke c/o Sony Corporation 6-7-35-Kitashinagawa Shinagawa-ku Tokyo 141 / JP | 02 /
IWASAWA, Yoshito c/o Sony Corporation 6-7-35 Kitashinagawa Shinagawa-ku Tokyo 141 / JP | [2006/44] | Vertreter | Leppard, Andrew John D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Frühere [2006/44] | Leppard, Andrew John D Young & Co 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04808127.7 | 24.12.2004 | [2006/44] | WO2004JP19777 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20040019964 | 28.01.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2004019964 | [2006/44] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005073774 | Datum: | 11.08.2005 | Sprache: | EN | [2005/32] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1717624 | Datum: | 02.11.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 11.08.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 11.08.2005 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.06.2008 | Klassifikation | IPC: | G02B15/173 | [2008/27] | CPC: |
G02B13/0065 (EP,US);
G02B15/145121 (EP,KR,US);
G02B13/009 (EP,KR,US);
G02B15/173 (EP,US);
G02B3/0087 (KR);
G03B17/12 (KR);
H04N23/55 (KR)
(-)
|
Frühere IPC [2006/44] | G02B15/16, G02B15/20, G02B13/18 | Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, FR, GB, IT, NL [2007/18] |
Frühere [2006/44] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZOOM-LINSE UND ABBILDUNGSEINRICHTUNG | [2006/44] | Englisch: | ZOOM LENS AND IMAGING DEVICE | [2006/44] | Französisch: | OBJECTIF ZOOM ET DISPOSITIF DE FORMATION D IMAGES sb /sb | [2006/44] | Eintritt in die regionale Phase | 28.09.2005 | Übersetzung eingereicht | 28.09.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.09.2005 | Recherchengebühr entrichtet | 28.09.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.09.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.09.2005 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.09.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2006/44] | 31.07.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.09.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.10.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.02.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.03.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.06.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.07.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/51] | 04.08.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2010/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2009 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JPH11133303 (CANON KK) [Y] 1* page 7, paragraph 85; table 1 *; | [XY]JP2003329930 (OLYMPUS OPTICAL CO) [X] 1-6 * paragraph [0064]; figures 1,2(a)-2(c); table 1 * [Y] 1 | Internationale Recherche | [Y]JPH11101941 (CANON KK); | [Y]JPH11133303 (CANON KK); | [Y]JP2000131610 (SONY CORP); | [Y]JP2003202500 (MINOLTA CO LTD); | [Y]JP2003302576 (OLYMPUS OPTICAL CO); | [Y]JP2003329930 (OLYMPUS OPTICAL CO) |