EP1698044 - BÜRSTENLOSER EINZELWICKLUNGS-RÜCK-EMF-ERFASSUNGS-MOTOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 06.03.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.03.2009 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 08.04.2009 [2009/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fisher & Paykel Appliances Ltd. 78 Springs Road East Tamaki Auckland / NZ | [2006/36] | Erfinder | 01 /
HARWOOD, Jonathan David 27 Rathmar Drive Alfristo n, Auckland / NZ | [2006/36] | Vertreter | Hoarton, Lloyd Douglas Charles Forresters IP LLP Skygarden Erika-Mann-Strasse 11 80636 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/44] | Hoarton, Lloyd Douglas Charles Forrester & Boehmert Pettenkoferstrasse 20-22 80336 Munich / DE | ||
Frühere [2006/36] | Hoarton, Lloyd Douglas Charles Forrester & Boehmert, Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04808922.1 | 21.12.2004 | [2006/36] | WO2004NZ00327 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NZ20030530370 | 22.12.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NZ 53037003 | [2006/36] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005062460 | Datum: | 07.07.2005 | Sprache: | EN | [2005/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1698044 | Datum: | 06.09.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.07.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | AU | 07.07.2005 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.12.2008 | Klassifikation | IPC: | H02P6/00, H02K29/00 | [2006/36] | CPC: |
H02P6/182 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/36] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BÜRSTENLOSER EINZELWICKLUNGS-RÜCK-EMF-ERFASSUNGS-MOTOR | [2006/36] | Englisch: | SINGLE WINDING BACK EMF SENSING BRUSHLESS DC MOTOR | [2006/36] | Französisch: | MOTEUR A COURANT CONTINU SANS BALAIS POUVANT DETECTER LA FORCE ELECTROMOTRICE ARRIERE D'UN BOBINAGE SIMPLE | [2006/36] | Eintritt in die regionale Phase | 14.06.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.06.2006 | Recherchengebühr entrichtet | 14.06.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.06.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.06.2006 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.06.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/36] | 02.03.2009 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2009/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.12.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JPH0670586 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [Y] 1-8,10-13 * abstract *; | [Y]US5345156 (MOREIRA JULIO CESAR [US]) [Y] 2-4,6-8,11-13* figures 3-10 *; | [YA]US2003231875 (MASINO JAMES E [US]) [Y] 1-8,10-13 * paragraphs [0019] , [0020] , [0053] , [0072]; figures 1-8 * * figure 1 * [A] 9,14 | Internationale Recherche | [AP]US6834407 (STEPHENS CHARLES MICHAEL [US]); | [A]US5382889 (PETERS DAVID H [US], et al); | [A]US5672948 (COHEN ADAM J [US], et al); | [A]US6034493 (BOYD JOHN H [US], et al); | [A]US5534763 (WILLIAMS JOHN J A [NZ], et al) |