EP1699405 - AUSGLEICH EINES INDIVIDUELLEN S-GERÄUSCHES UND DES LICHTUMFELDS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.11.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.11.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 26.12.2012 [2012/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten McNew, Barry 34 North Alamos Drive Cottonwood, AR 86326 / US | [2006/37] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2006/37] | Vertreter | Miller, James Lionel Woolverton, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [N/P] |
Frühere [2006/37] | Miller, James Lionel Woolverton, et al Kilburn & Strode, 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04814609.6 | 17.12.2004 | [2006/37] | WO2004US42451 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20030530732P | 17.12.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 530732 P | US20040013778 | 16.12.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 13778 | [2007/11] |
Frühere [2006/37] | US20030530732P | 17.12.2003 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2005058144 | Datum: | 30.06.2005 | Sprache: | EN | [2005/26] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1699405 | Datum: | 13.09.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.06.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 13.04.2006 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.01.2010 | Klassifikation | IPC: | A61H1/00, A61M21/00 | [2006/37] | CPC: |
A61H23/0236 (EP,US);
A61M21/00 (EP,KR,US);
A61B5/02405 (EP,US);
A61B5/411 (EP,US);
A61H1/00 (KR);
A61B5/369 (EP);
A61B5/4035 (EP,US);
A61H2201/0142 (EP,US);
A61H2201/10 (EP,US);
A61H2230/04 (EP,US);
A61H2230/06 (EP,US);
A61M2021/0027 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/37] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUSGLEICH EINES INDIVIDUELLEN S-GERÄUSCHES UND DES LICHTUMFELDS | [2006/37] | Englisch: | BALANCING AN INDIVIDUAL S SOUND AND LIGHT ENVIRONMENT | [2006/37] | Französisch: | EQUILIBRAGE DE L'ENVIRONNEMENT SONORE ET LUMINEUX D'UN INDIVIDU | [2006/37] | Eintritt in die regionale Phase | 12.07.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.07.2006 | Recherchengebühr entrichtet | 12.07.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.07.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.07.2005 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 12.07.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/37] | 22.10.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.02.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.07.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/52] | 07.08.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2012/52] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 22.10.2010 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.10.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.11.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 06.02.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.06.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.06.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2008 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   06.02.2009 | 31.12.2009 | 06   M06   Gebühr entrichtet am   30.06.2010 | 31.12.2010 | 07   M06   Gebühr entrichtet am   30.06.2011 | 31.12.2011 | 08   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US5219322 (WEATHERS LAWRENCE R [US]) [X] 1-12 * column 1, lines 58-66 * * column 2, lines 27-43,54-62 * * column 5, lines 36-39; figure - *; | [X]US5725472 (WEATHERS LAWRENCE R [US]) [X] 1-12 * column 8, line 62 - column 9, line 31; figures 1,5 *; | [A]US2003220537 (FLUGGER RAY T [US]) [A] 1-12* paragraphs [0002] , [0010] , [0028] , [0033] - [0037]; figure - * | Internationale Recherche | [Y]US5304112 (MRKLAS THERESIA A [US], et al); | [A]US5727472 (BURGIO JOSEPH THOMAS [US]); | [X]US6544165 (MCNEW BARRY [US]) | vom Anmelder | US5219322 | US5304112 | US5725472 | US6544165 | US2003220537 |