EP1704186 - VERFAHREN UND ZUSAMMENSETZUNGEN MIT THALIDOMID ZUR BEHANDLUNG VON STÖRUNGEN ODER ERKRANKUNGEN DES ZENTRALNERVENSYSTEMS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 09.10.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.10.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 11.11.2009 [2009/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CELGENE CORPORATION 86 Morris Avenue Summit, NJ 07901 / US | [N/P] |
Frühere [2006/39] | Für alle benannten Staaten CELGENE CORPORATION 86 Morris Avenue Summit, New Jersey 07901 / US | Erfinder | 01 /
ZELDIS, Jerome, B. 157 Christopher Drive Princeton, NJ 08540 / US | 02 /
SCHAFER, Peter, H. 126 John E. Busch Avenue Somerset, NJ 08873 / US | 03 /
FALECK, Herbert 19 Lakeview Drive West Orange, NJ 07052 / US | [2006/39] | Vertreter | Jones Day Rechtsanwälte, Attorneys-at-Law, Patentanwälte Prinzregentenstrasse 11 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [2006/39] | Jones Day Rechtsanwälte, Attorneys-at-Law, Patentanwälte Prinzregentenstrasse 11 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04815915.6 | 27.12.2004 | [2006/39] | WO2004US43925 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20030533864P | 30.12.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 533864 P | [2006/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2005065372 | Datum: | 21.07.2005 | Sprache: | EN | [2005/29] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1704186 | Datum: | 27.09.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 21.07.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 02.02.2006 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.01.2009 | Klassifikation | IPC: | C08L95/00, A61K31/00, A61K31/425, A61K31/445, A61P25/00, A61P25/28 | [2009/06] | CPC: |
A61K31/445 (EP,KR,US);
A61K31/00 (EP,US);
A61K31/425 (EP,US);
A61K45/06 (EP,US);
A61P21/00 (EP);
A61P21/04 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P25/02 (EP);
A61P25/14 (EP);
| C-Set: |
A61K31/00, A61K2300/00 (EP,US);
A61K31/425, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/445, A61K2300/00 (US,EP)
|
Frühere IPC [2006/39] | C08L95/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/39] | Erstreckungsstaaten | AL | 31.07.2006 | BA | 31.07.2006 | HR | 31.07.2006 | LV | 31.07.2006 | MK | 31.07.2006 | YU | 31.07.2006 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND ZUSAMMENSETZUNGEN MIT THALIDOMID ZUR BEHANDLUNG VON STÖRUNGEN ODER ERKRANKUNGEN DES ZENTRALNERVENSYSTEMS | [2006/39] | Englisch: | METHODS AND COMPOSITIONS USING THALIDOMIDE FOR THE TREATMENT AND MANAGEMENT OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM DISORDERS OR DISEASES | [2006/39] | Französisch: | PROCEDES ET COMPOSITIONS FAISANT INTERVENIR DE LA THALIDOMIDE POUR LE TRAITEMENT ET LA PRISE EN CHARGE DE TROUBLES ET MALADIES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL | [2006/39] | Eintritt in die regionale Phase | 31.07.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 31.07.2006 | Recherchengebühr entrichtet | 31.07.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 31.07.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.07.2005 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 31.07.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/39] | 18.09.2006 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.04.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/46] | 26.05.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2009/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2008 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]FR2756737 (RHONE POULENC RORER SA [FR]) [X] 1-11 * examples A-C; claims 1,2 *; | [X]WO0149321 (TOBINICK EDWARD L [US]) [X] 1-11 * page 11 * * page 21 *; | [PX]WO2004096216 (SWITCH BIOTECH AG [DE], et al) [PX] 9-11* claims 7,10 *; | [X] - KIAEI M ET AL, "Thalidomide, an inhibitor of TNF alpha extends life in a transgenic mouse model of amyotrophic lateral sclerosis", ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY OF NEUROSCIENCE, XX, XX, (20031108), vol. 33rd, page Abstract450.5, XP001538763 [X] 1-11 * the whole document * | [X] - AVRAMOVICH YAEL ET AL, "Non-steroidal anti-inflammatory drugs stimulate secretion of non-amyloidogenic precursor protein", MEDLINE,, (19000101), XP002298060 [X] 1-11 * the whole document * | Internationale Recherche | [X]WO9517154 (ANDRULIS PHARM CORP [US]); | [X]US5434170 (ANDRULIS JR PETER J [US]) |