EP1683343 - DRAHTLOSES MEHRRECORDERSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 19.10.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.10.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 21.11.2012 [2012/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nokia Corporation Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | [2006/30] | Erfinder | 01 /
JOMPPANEN, Jarmo Laukontori 6 B As. 3 FI-33200 Tampere / FI | [2006/30] | Vertreter | Pursiainen, Timo Pekka, et al Tampereen Patenttitoimisto Oy Visiokatu 1 33720 Tampere / FI | [N/P] |
Frühere [2008/37] | Pursiainen, Timo Pekka, et al Tampereen Patenttitoimisto Oy Hermiankatu 1 B 33720 Tampere / FI | ||
Frühere [2006/30] | Pursiainen, Timo Pekka, et al Tampereen Patenttitoimisto Oy, Hermiankatu 12 B 33720 Tampere / FI | Anmeldenummer, Anmeldetag | 04818435.2 | 11.11.2004 | [2006/30] | WO2004FI50160 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FI20030001657 | 14.11.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FI 20031657 | [2006/30] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2005048584 | Datum: | 26.05.2005 | Sprache: | EN | [2005/21] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1683343 | Datum: | 26.07.2006 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 26.05.2005 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2006/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 26.05.2005 | Klassifikation | IPC: | H04N5/00, H04N7/18, G06F15/16 | [2006/30] | CPC: |
H04N5/0733 (EP,US);
H04N5/073 (KR);
H04N5/91 (KR);
H04N7/18 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/30] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | YU | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DRAHTLOSES MEHRRECORDERSYSTEM | [2006/30] | Englisch: | WIRELESS MULTI-RECORDER SYSTEM | [2006/30] | Französisch: | SYSTEME A ENREGISTREURS MULTIPLES SANS FIL | [2006/30] | Eintritt in die regionale Phase | 17.05.2006 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.05.2006 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.05.2006 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.09.2005 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: SE | 17.05.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/30] | 13.04.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.06.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/47] | 05.07.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2012/47] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 13.04.2012 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.11.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2011 | 08   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US2002049852 (LEE YEN-JEN [US], et al); | [X]US2002057340 (FERNANDEZ DENNIS SUNGA [US], et al); | [X]JP2001326845 ; | [Y]US5877819 (BRANSON PHILIP J [US]); | [XP]US6697103 (FERNANDEZ DENNIS SUNGA [US], et al); | [XP]US2004118268 (LUDWIG LESTER F [US]) | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20020403), vol. 2002, no. 03, & JP2001326845 A 20011122 (SEIKO EPSON CORP) | Prüfung | US2002135682 |