EP1561377 - Angelrolle, Angeldatenanzeigesystem und Verwendung einer Angeldatenanzeigevorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2005/32] | Angelrolle, Angeldatenanzeigevorrichtung und -system | ||
[2007/09] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.06.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.08.2012 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: FR | veröffentlicht am 03.10.2012 [2012/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SHIMANO INC. 3-77, Oimatsu-cho Sakai-ku Sakai City Osaka 590-8577 / JP | [N/P] |
Frühere [2006/31] | Für alle benannten Staaten SHIMANO INC. 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City Osaka 590-8577 / JP | ||
Frühere [2005/32] | Für alle benannten Staaten Shimano Inc. 3-77 Oimatsu-cho, Sakai Osaka 590-8577 / JP | Erfinder | 01 /
Ikuta, Takeshi c/o Shimano Inc. 3-77 Oimatsu-cho Osaka 590-8577 / JP | 02 /
Nakagawa, Shouji c/o Shimano Inc. 3-77 Oimatsu-cho Osaka 590-8577 / JP | 03 /
Sakaguchi, Noboru c/o Shimano Inc. 3-77 Oimatsu-cho Osaka 590-8577 / JP | 04 /
Kawasaki, Ken'ichi c/o Shimano Inc. 3-77 Oimatsu-cho Osaka 590-8577 / JP | 05 /
Hitomi, Yasuhiro c/o Shimano Inc. 3-77 Oimatsu-cho Osaka 590-8577 / JP | 06 /
Yamamoto, Kazuhito c/o Shimano Inc. 3-77 Oimatsu-cho Osaka 590-8577 / JP | [2005/32] | Vertreter | Hofmann, Harald Sonnenberg Fortmann Patent- und Rechtsanwälte Postfach 33 08 65 80068 München / DE | [N/P] |
Frühere [2005/32] | Hofmann, Harald Sonnenberg Fortmann, Patent- & Rechtsanwälte, Postfach 33 08 65 80068 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05001722.7 | 27.01.2005 | [2005/32] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20040026900 | 03.02.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2004026900 | [2005/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1561377 | Datum: | 10.08.2005 | Sprache: | EN | [2005/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1561377 | Datum: | 22.08.2007 | Sprache: | EN | [2007/34] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.06.2005 | Klassifikation | IPC: | A01K89/015, A01K91/20, A01K97/00 | [2005/32] | CPC: |
A01K89/015 (EP,US);
A01K89/00 (KR);
A01K91/20 (EP,US);
A01K97/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/34] |
Frühere [2005/32] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Angelrolle, Angeldatenanzeigesystem und Verwendung einer Angeldatenanzeigevorrichtung | [2007/09] | Englisch: | Fishing reel, use of a fishing data display device, and fishing data display system | [2007/09] | Französisch: | Moulinet de pêche, système et utilisation d'un dispositif d'affichage de données de pêche | [2007/09] |
Frühere [2005/32] | Angelrolle, Angeldatenanzeigevorrichtung und -system | ||
Frühere [2005/32] | Fishing reel, fishing data display device, and fishing data display system | ||
Frühere [2005/32] | Moulinet de pêche, dispositif et système d'affichage de données de pêche | Prüfungsverfahren | 25.08.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/43] | 02.02.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.06.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.08.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.11.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.02.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.06.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.06.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 26.05.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.01.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 22.08.2007 | BE | 22.08.2007 | CH | 22.08.2007 | CY | 22.08.2007 | CZ | 22.08.2007 | DK | 22.08.2007 | EE | 22.08.2007 | FI | 22.08.2007 | LI | 22.08.2007 | LT | 22.08.2007 | NL | 22.08.2007 | PL | 22.08.2007 | RO | 22.08.2007 | SI | 22.08.2007 | SK | 22.08.2007 | TR | 22.08.2007 | BG | 22.11.2007 | SE | 22.11.2007 | GR | 23.11.2007 | IS | 22.12.2007 | PT | 22.01.2008 | LU | 27.01.2008 | IE | 28.01.2008 | MC | 31.01.2008 | HU | 23.02.2008 | FR | 18.04.2008 | [2012/40] |
Frühere [2010/38] | AT | 22.08.2007 | |
BE | 22.08.2007 | ||
CH | 22.08.2007 | ||
CY | 22.08.2007 | ||
CZ | 22.08.2007 | ||
DK | 22.08.2007 | ||
EE | 22.08.2007 | ||
FI | 22.08.2007 | ||
LI | 22.08.2007 | ||
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
PL | 22.08.2007 | ||
RO | 22.08.2007 | ||
SI | 22.08.2007 | ||
SK | 22.08.2007 | ||
TR | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
SE | 22.11.2007 | ||
GR | 23.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
PT | 22.01.2008 | ||
LU | 27.01.2008 | ||
IE | 28.01.2008 | ||
MC | 31.01.2008 | ||
HU | 23.02.2008 | ||
Frühere [2010/36] | AT | 22.08.2007 | |
BE | 22.08.2007 | ||
CH | 22.08.2007 | ||
CY | 22.08.2007 | ||
CZ | 22.08.2007 | ||
DK | 22.08.2007 | ||
EE | 22.08.2007 | ||
FI | 22.08.2007 | ||
LI | 22.08.2007 | ||
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
PL | 22.08.2007 | ||
RO | 22.08.2007 | ||
SI | 22.08.2007 | ||
SK | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
SE | 22.11.2007 | ||
GR | 23.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
PT | 22.01.2008 | ||
LU | 27.01.2008 | ||
IE | 28.01.2008 | ||
MC | 31.01.2008 | ||
HU | 23.02.2008 | ||
Frühere [2010/33] | AT | 22.08.2007 | |
BE | 22.08.2007 | ||
CH | 22.08.2007 | ||
CY | 22.08.2007 | ||
CZ | 22.08.2007 | ||
DK | 22.08.2007 | ||
EE | 22.08.2007 | ||
FI | 22.08.2007 | ||
LI | 22.08.2007 | ||
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
PL | 22.08.2007 | ||
RO | 22.08.2007 | ||
SI | 22.08.2007 | ||
SK | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
SE | 22.11.2007 | ||
GR | 23.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
PT | 22.01.2008 | ||
LU | 27.01.2008 | ||
IE | 28.01.2008 | ||
MC | 31.01.2008 | ||
Frühere [2009/36] | AT | 22.08.2007 | |
BE | 22.08.2007 | ||
CH | 22.08.2007 | ||
CY | 22.08.2007 | ||
CZ | 22.08.2007 | ||
DK | 22.08.2007 | ||
EE | 22.08.2007 | ||
FI | 22.08.2007 | ||
LI | 22.08.2007 | ||
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
PL | 22.08.2007 | ||
RO | 22.08.2007 | ||
SI | 22.08.2007 | ||
SK | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
SE | 22.11.2007 | ||
GR | 23.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
PT | 22.01.2008 | ||
IE | 28.01.2008 | ||
MC | 31.01.2008 | ||
Frühere [2009/29] | AT | 22.08.2007 | |
BE | 22.08.2007 | ||
CH | 22.08.2007 | ||
CZ | 22.08.2007 | ||
DK | 22.08.2007 | ||
EE | 22.08.2007 | ||
FI | 22.08.2007 | ||
LI | 22.08.2007 | ||
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
PL | 22.08.2007 | ||
RO | 22.08.2007 | ||
SI | 22.08.2007 | ||
SK | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
SE | 22.11.2007 | ||
GR | 23.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
PT | 22.01.2008 | ||
IE | 28.01.2008 | ||
MC | 31.01.2008 | ||
Frühere [2009/11] | AT | 22.08.2007 | |
BE | 22.08.2007 | ||
CH | 22.08.2007 | ||
CZ | 22.08.2007 | ||
DK | 22.08.2007 | ||
EE | 22.08.2007 | ||
FI | 22.08.2007 | ||
LI | 22.08.2007 | ||
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
PL | 22.08.2007 | ||
RO | 22.08.2007 | ||
SK | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
SE | 22.11.2007 | ||
GR | 23.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
PT | 22.01.2008 | ||
IE | 28.01.2008 | ||
MC | 31.01.2008 | ||
Frühere [2009/08] | AT | 22.08.2007 | |
BE | 22.08.2007 | ||
CH | 22.08.2007 | ||
CZ | 22.08.2007 | ||
DK | 22.08.2007 | ||
FI | 22.08.2007 | ||
LI | 22.08.2007 | ||
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
PL | 22.08.2007 | ||
RO | 22.08.2007 | ||
SK | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
SE | 22.11.2007 | ||
GR | 23.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
PT | 22.01.2008 | ||
IE | 28.01.2008 | ||
MC | 31.01.2008 | ||
Frühere [2008/40] | AT | 22.08.2007 | |
BE | 22.08.2007 | ||
CH | 22.08.2007 | ||
CZ | 22.08.2007 | ||
DK | 22.08.2007 | ||
FI | 22.08.2007 | ||
LI | 22.08.2007 | ||
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
PL | 22.08.2007 | ||
RO | 22.08.2007 | ||
SK | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
SE | 22.11.2007 | ||
GR | 23.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
PT | 22.01.2008 | ||
MC | 31.01.2008 | ||
Frühere [2008/28] | AT | 22.08.2007 | |
BE | 22.08.2007 | ||
CH | 22.08.2007 | ||
CZ | 22.08.2007 | ||
DK | 22.08.2007 | ||
FI | 22.08.2007 | ||
LI | 22.08.2007 | ||
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
PL | 22.08.2007 | ||
RO | 22.08.2007 | ||
SK | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
SE | 22.11.2007 | ||
GR | 23.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
PT | 22.01.2008 | ||
Frühere [2008/25] | AT | 22.08.2007 | |
BE | 22.08.2007 | ||
CH | 22.08.2007 | ||
CZ | 22.08.2007 | ||
DK | 22.08.2007 | ||
FI | 22.08.2007 | ||
LI | 22.08.2007 | ||
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
PL | 22.08.2007 | ||
SK | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
GR | 23.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
PT | 22.01.2008 | ||
Frühere [2008/22] | AT | 22.08.2007 | |
BE | 22.08.2007 | ||
CH | 22.08.2007 | ||
DK | 22.08.2007 | ||
FI | 22.08.2007 | ||
LI | 22.08.2007 | ||
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
PL | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
GR | 23.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
Frühere [2008/21] | AT | 22.08.2007 | |
BE | 22.08.2007 | ||
CH | 22.08.2007 | ||
FI | 22.08.2007 | ||
LI | 22.08.2007 | ||
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
PL | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
GR | 23.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
Frühere [2008/14] | AT | 22.08.2007 | |
CH | 22.08.2007 | ||
FI | 22.08.2007 | ||
LI | 22.08.2007 | ||
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
PL | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
Frühere [2008/11] | FI | 22.08.2007 | |
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
Frühere [2008/07] | LT | 22.08.2007 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YD]JP2002027878 ; | [A]US2002053617 (NANBU KAZUYA [JP]) [A] 5-7,9 * page 1, paragraphs 12-27 * * page 3, paragraphs 69-71 * * page 4, paragraphs 82,83 ** page 5, paragraph 94 *; | [Y]US6584722 (WALLS PETER L [US], et al) [Y] 1,2,5-8,10-13,16-18 * column 3, line 58 - column 4, line 12 * * column 5, lines 14-35 * * figure 10 *; | [PX]EP1402774 (SHIMANO KK [JP]) [PX] 1,2,5-12,16-18 * paragraphs [0022] , [0061] * * column 18, lines 21-41 * * figures 1,3 * | [YD] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20020503), vol. 2002, no. 05, & JP2002027878 A 20020129 (SHIMANO INC) [YD] 1,2,5-8,10-13,16-18 * abstract * | Prüfung | JP2003000111 | - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20030512), vol. 2003, no. 05, & JP2003000111 A 20030107 (SHIMANO INC) | vom Anmelder | JPH0227878 | JPH03235412 | JPH03284470 |