EP1561709 - Müllbehälter mit Deckelentlastung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.04.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU, LU | veröffentlicht am 19.08.2015 [2015/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SULO Umwelttechnik GmbH Bünder Strasse 85 32051 Herford / DE | [2008/17] |
Frühere [2005/32] | Für alle benannten Staaten Sulo Umwelttechnik GmbH & Co. KG Bünder Strasse 85 32051 Herford / DE | Erfinder | 01 /
Pautsch, Wolf-Gunter Fuchsloch 23 32694 Dörentrup / DE | [2005/32] | Vertreter | Vallée-Thiollier, Clémence-Olivia Laure Marie LLR 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2012/25] | Thiollier, Clémence-Olivia Laure Marie Cabinet Lhermet La Bigne & Remy 11, boulevard de Sébastopol 75001 Paris / FR | ||
Frühere [2008/31] | Thiollier, Clémence-Olivia Laure Marie Cabinet Lhermet La Bigne & Remy 11, boulevard de Sébastopol 75001 Paris / FR | ||
Frühere [2005/32] | COHAUSZ DAWIDOWICZ HANNIG & PARTNER Patentanwälte Schumannstrasse 97-99 40237 Düsseldorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05002449.6 | 04.02.2005 | [2005/32] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20041005655 | 04.02.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102004005655 | DE20041010996 | 03.03.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102004010996 | [2005/32] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1561709 | Datum: | 10.08.2005 | Sprache: | DE | [2005/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1561709 | Datum: | 20.06.2012 | Sprache: | DE | [2012/25] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.04.2005 | Klassifikation | IPC: | B65F1/16, E05F1/10 | [2005/32] | CPC: |
E05F1/1091 (EP);
B65F1/16 (EP);
B65F2001/1669 (EP);
E05Y2201/416 (EP);
E05Y2999/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/32] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Müllbehälter mit Deckelentlastung | [2005/32] | Englisch: | Refuse receptacle with lid relieving means | [2005/32] | Französisch: | Poubelle avec couvercle de détente | [2005/32] | Prüfungsverfahren | 12.09.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/45] | 31.08.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 09.03.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.01.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.05.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.05.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 31.08.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 21.03.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.02.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.02.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 29.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 04.02.2005 | CY | 20.06.2012 | CZ | 20.06.2012 | DK | 20.06.2012 | EE | 20.06.2012 | FI | 20.06.2012 | IT | 20.06.2012 | LT | 20.06.2012 | PL | 20.06.2012 | RO | 20.06.2012 | SE | 20.06.2012 | SI | 20.06.2012 | SK | 20.06.2012 | TR | 20.06.2012 | BG | 20.09.2012 | GR | 21.09.2012 | ES | 01.10.2012 | IS | 20.10.2012 | PT | 22.10.2012 | AT | 04.02.2013 | IE | 04.02.2013 | LU | 04.02.2013 | BE | 28.02.2013 | CH | 28.02.2013 | LI | 28.02.2013 | MC | 28.02.2013 | [2015/34] |
Frühere [2015/32] | CY | 20.06.2012 | |
CZ | 20.06.2012 | ||
DK | 20.06.2012 | ||
EE | 20.06.2012 | ||
FI | 20.06.2012 | ||
IT | 20.06.2012 | ||
LT | 20.06.2012 | ||
PL | 20.06.2012 | ||
RO | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
SK | 20.06.2012 | ||
TR | 20.06.2012 | ||
BG | 20.09.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
ES | 01.10.2012 | ||
IS | 20.10.2012 | ||
PT | 22.10.2012 | ||
AT | 04.02.2013 | ||
IE | 04.02.2013 | ||
BE | 28.02.2013 | ||
CH | 28.02.2013 | ||
LI | 28.02.2013 | ||
MC | 28.02.2013 | ||
Frühere [2014/24] | CY | 20.06.2012 | |
CZ | 20.06.2012 | ||
DK | 20.06.2012 | ||
EE | 20.06.2012 | ||
FI | 20.06.2012 | ||
IT | 20.06.2012 | ||
LT | 20.06.2012 | ||
PL | 20.06.2012 | ||
RO | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
SK | 20.06.2012 | ||
BG | 20.09.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
ES | 01.10.2012 | ||
IS | 20.10.2012 | ||
PT | 22.10.2012 | ||
AT | 04.02.2013 | ||
IE | 04.02.2013 | ||
BE | 28.02.2013 | ||
CH | 28.02.2013 | ||
LI | 28.02.2013 | ||
MC | 28.02.2013 | ||
Frühere [2014/07] | CY | 20.06.2012 | |
CZ | 20.06.2012 | ||
DK | 20.06.2012 | ||
EE | 20.06.2012 | ||
FI | 20.06.2012 | ||
IT | 20.06.2012 | ||
LT | 20.06.2012 | ||
PL | 20.06.2012 | ||
RO | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
SK | 20.06.2012 | ||
BG | 20.09.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
ES | 01.10.2012 | ||
IS | 20.10.2012 | ||
PT | 22.10.2012 | ||
IE | 04.02.2013 | ||
BE | 28.02.2013 | ||
CH | 28.02.2013 | ||
LI | 28.02.2013 | ||
MC | 28.02.2013 | ||
Frühere [2014/06] | CY | 20.06.2012 | |
CZ | 20.06.2012 | ||
DK | 20.06.2012 | ||
EE | 20.06.2012 | ||
FI | 20.06.2012 | ||
IT | 20.06.2012 | ||
LT | 20.06.2012 | ||
PL | 20.06.2012 | ||
RO | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
SK | 20.06.2012 | ||
BG | 20.09.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
ES | 01.10.2012 | ||
IS | 20.10.2012 | ||
PT | 22.10.2012 | ||
BE | 28.02.2013 | ||
CH | 28.02.2013 | ||
LI | 28.02.2013 | ||
MC | 28.02.2013 | ||
Frühere [2013/48] | CY | 20.06.2012 | |
CZ | 20.06.2012 | ||
DK | 20.06.2012 | ||
EE | 20.06.2012 | ||
FI | 20.06.2012 | ||
IT | 20.06.2012 | ||
LT | 20.06.2012 | ||
PL | 20.06.2012 | ||
RO | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
SK | 20.06.2012 | ||
BG | 20.09.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
ES | 01.10.2012 | ||
IS | 20.10.2012 | ||
PT | 22.10.2012 | ||
CH | 28.02.2013 | ||
LI | 28.02.2013 | ||
MC | 28.02.2013 | ||
Frühere [2013/42] | CY | 20.06.2012 | |
CZ | 20.06.2012 | ||
DK | 20.06.2012 | ||
EE | 20.06.2012 | ||
FI | 20.06.2012 | ||
IT | 20.06.2012 | ||
LT | 20.06.2012 | ||
PL | 20.06.2012 | ||
RO | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
SK | 20.06.2012 | ||
BG | 20.09.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
ES | 01.10.2012 | ||
IS | 20.10.2012 | ||
PT | 22.10.2012 | ||
MC | 28.02.2013 | ||
Frühere [2013/34] | CY | 20.06.2012 | |
CZ | 20.06.2012 | ||
DK | 20.06.2012 | ||
EE | 20.06.2012 | ||
FI | 20.06.2012 | ||
IT | 20.06.2012 | ||
LT | 20.06.2012 | ||
PL | 20.06.2012 | ||
RO | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
SK | 20.06.2012 | ||
BG | 20.09.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
ES | 01.10.2012 | ||
IS | 20.10.2012 | ||
PT | 22.10.2012 | ||
Frühere [2013/22] | CY | 20.06.2012 | |
CZ | 20.06.2012 | ||
DK | 20.06.2012 | ||
EE | 20.06.2012 | ||
FI | 20.06.2012 | ||
IT | 20.06.2012 | ||
LT | 20.06.2012 | ||
PL | 20.06.2012 | ||
RO | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
SK | 20.06.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
ES | 01.10.2012 | ||
IS | 20.10.2012 | ||
PT | 22.10.2012 | ||
Frühere [2013/21] | CY | 20.06.2012 | |
CZ | 20.06.2012 | ||
DK | 20.06.2012 | ||
EE | 20.06.2012 | ||
FI | 20.06.2012 | ||
IT | 20.06.2012 | ||
LT | 20.06.2012 | ||
PL | 20.06.2012 | ||
RO | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
SK | 20.06.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
IS | 20.10.2012 | ||
PT | 22.10.2012 | ||
Frühere [2013/13] | CY | 20.06.2012 | |
CZ | 20.06.2012 | ||
EE | 20.06.2012 | ||
FI | 20.06.2012 | ||
IT | 20.06.2012 | ||
LT | 20.06.2012 | ||
PL | 20.06.2012 | ||
RO | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
SK | 20.06.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
IS | 20.10.2012 | ||
PT | 22.10.2012 | ||
Frühere [2013/11] | CY | 20.06.2012 | |
CZ | 20.06.2012 | ||
EE | 20.06.2012 | ||
FI | 20.06.2012 | ||
IT | 20.06.2012 | ||
LT | 20.06.2012 | ||
PL | 20.06.2012 | ||
RO | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
SK | 20.06.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
IS | 20.10.2012 | ||
Frühere [2013/10] | CY | 20.06.2012 | |
CZ | 20.06.2012 | ||
EE | 20.06.2012 | ||
FI | 20.06.2012 | ||
LT | 20.06.2012 | ||
RO | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
SK | 20.06.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
IS | 20.10.2012 | ||
Frühere [2013/09] | EE | 20.06.2012 | |
FI | 20.06.2012 | ||
LT | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
Frühere [2012/51] | FI | 20.06.2012 | |
LT | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
Frühere [2012/50] | FI | 20.06.2012 | |
LT | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
Frühere [2012/48] | FI | 20.06.2012 | |
LT | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
Frühere [2012/47] | LT | 20.06.2012 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]CH517034 (VERZINKEREI ZUG AG [CH]) [A] 1 * the whole document *; | [A]EP0384484 (WEISBENDER HELMUT GMBH [DE]) [A] 1* figures 1,2; claims 1-10 *; | [A]DE29802589U (METZNER JOHN [DE], et al) [A] 1 * the whole document * | vom Anmelder | DE19746048 |