EP1564847 - Verbinderdeckel für tragbares Endgerät [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2005/33] | Verbindersdeckel für tragbare Endgerät | ||
[2014/14] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.07.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.07.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 26.08.2015 [2015/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [2014/38] |
Frühere [2005/33] | Für alle benannten Staaten NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo 108-8001 / JP | Erfinder | 01 /
Iikura, Kenji c/o NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku 108-8001 Tokyo / JP | [2014/37] |
Frühere [2014/19] | 01 /
Ilkura, Kenji c/o NEC Corporation 5-7-1, Shiba Minato-ku 108-8001 Tokyo / JP | ||
Frühere [2005/33] | 01 /
Iikura, Kenji NEC Corporation 5-7-1, Shiba Minato-ku 108-8001 Tokyo / JP | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2014/38] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | ||
Frühere [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Frühere [2005/33] | VOSSIUS & PARTNER Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05002700.2 | 09.02.2005 | [2005/33] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20040034454 | 12.02.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2004034454 | [2005/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1564847 | Datum: | 17.08.2005 | Sprache: | EN | [2005/33] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1564847 | Datum: | 17.09.2014 | Sprache: | EN | [2014/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.04.2005 | Klassifikation | IPC: | H01R13/443 | [2005/33] | CPC: |
H01R13/443 (EP,US);
H04M1/0274 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2006/19] |
Frühere [2005/33] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verbinderdeckel für tragbares Endgerät | [2014/14] | Englisch: | Connector cover for portable terminal | [2005/33] | Französisch: | Couvercle de connecteur pour terminal portable | [2005/33] |
Frühere [2005/33] | Verbindersdeckel für tragbare Endgerät | Prüfungsverfahren | 06.05.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/33] | 16.07.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.11.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.04.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.07.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.07.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 31.07.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 16.07.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 18.06.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.02.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 21.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 25.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 21.02.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP2003158563 ; | [A]JPH05299137 ; | [X]US3686616 (BOWERMAN WILLIAM R) [X] 1,2 * column 2, line 24 - column 4, line 5 *; | [A]GB2220803 (KID DESIGN GROUP LTD [GB]); | [A]JPH05299137 (NEC CORP); | [X]EP1139501 (YAZAKI CORP [JP]) [X] 1,6-9 * paragraph [0015] - paragraph [0023] *; | [A]JP2003158563 (NEC ACCESS TECHNICA LTD) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20030903), vol. 2003, no. 09, & JP2003158563 A 20030530 (NEC ACCESS TECHNICA LTD) [A] * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19940215), vol. 018, no. 091, Database accession no. (E - 1508), & JP05299137 A 19931112 (NEC CORP) [A] * abstract * | Prüfung | JP2000186469 | JP2001250629 | JP2003258964 |