EP1719880 - Dampfturbine [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 18.01.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.07.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.01.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 20.02.2008 [2008/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2006/45] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Erfinder | 01 /
Almstedt, Henning Luxemburger Allee 107 45481 Mühlheim an der Ruhr / DE | 02 /
Essink, Stefan Am Fürstenhof 8 46446 Emmerich / DE | 03 /
Schwarz, Mark-Andre, Dr. Nelly-Sachstrasse 7 46509 Xanten / DE | 04 /
Tamme, Rainer Im Natt 26A 45141 Essen / DE | 05 /
Ulma, Andreas Langenfeldstrasse 44 45481 Mühlheim an der Ruhr / DE | 06 /
Wieghardt, Kai, Dr. Am Mühlenteich 11 44867 Bochum / DE | [2006/45] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05009709.6 | 03.05.2005 | [2006/45] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1719880 | Datum: | 08.11.2006 | Sprache: | DE | [2006/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.10.2005 | Klassifikation | IPC: | F01D25/26, F01D9/06, F01D25/24 | [2006/45] | CPC: |
F01D25/26 (EP,US);
F01D9/06 (EP,US);
F05D2220/31 (EP,US);
F05D2230/61 (EP,US);
F05D2230/642 (EP,US);
F05D2240/55 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | [2007/28] |
Frühere [2006/45] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Dampfturbine | [2006/45] | Englisch: | Steam turbine | [2006/45] | Französisch: | Turbine à vapeur | [2006/45] | Prüfungsverfahren | 09.05.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/08] | 30.08.2007 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2008/08] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 14.06.2007 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | HU   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | IS   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | LT   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | PL   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | RO   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | SI   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 14.06.2007 | TR   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 14.06.2007 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2007 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE852247 (SIEMENS AG) [A] 1-4,9-11,14 * page 1, line 26 - page 2, line 3 * * page 2, line 36 - line 109 * * figure - *; | [X]DE1812488 (SIEMENS AG) [X] 1-4,9,11 * page 3, paragraph 1 - page 4, paragraph 1 * * figure 1 *; | [XA]DE2739076 (CREUSOT LOIRE) [X] 9-15 * page 3, paragraph 3 - page 4, paragraph 1 * * page 8, paragraph 1 - paragraph 3 * * figure - * [A] 1-8; | [A]DE4425352 (ABB PATENT GMBH [DE]) [A] 1,9 * column 1, line 27 - line 53 * * column 3, line 45 - column 4, line 13 ** figures 1-6 * |