EP1737176 - Signalisierung zur Kommunikationsverbindungszuweisung in einem MIMO-System [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 25.12.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.12.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 27.01.2016 [2016/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NTT DoCoMo, Inc. 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [2006/52] | Für alle benannten Staaten NTT DoCoMo, Inc. 11-1, Nagata-cho 2-Chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Tejera, Pedro Adelheidstrasse 14 80798 München / DE | 02 /
Utschick, Wolfgang, Prof. Dr. Mendlstrasse 4e 85051 Ingolstadt / DE | 03 /
Nossek, Josef A., Prof. Dr. Zugspitzstrasse 19 82393 Iffeldorf / DE | 04 /
Bauch, Gerhard, Dr. Barer Strasse 58 80799 München / DE | [2006/52] | Vertreter | Zinkler, Franz, et al Schoppe, Zimmermann, Stöckeler Zinkler, Schenk & Partner mbB Patentanwälte Radlkoferstrasse 2 81373 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/32] | Zinkler, Franz, et al Schoppe, Zimmermann, Stöckeler & Zinkler Patentanwälte Postfach 246 82043 Pullach bei München / DE | ||
Frühere [2006/52] | Zinkler, Franz, et al Patentanwälte Schoppe, Zimmermann, Stöckeler & Zinkler, Postfach 246 82043 Pullach bei München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05013276.0 | 20.06.2005 | [2006/52] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1737176 | Datum: | 27.12.2006 | Sprache: | EN | [2006/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 31.10.2005 | Klassifikation | IPC: | H04L27/26 | [2006/52] | CPC: |
H04B7/0452 (EP,US);
H04L27/2602 (EP,US);
H04L27/26035 (EP,US);
H04L5/0044 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, GB [2007/36] |
Frühere [2006/52] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Signalisierung zur Kommunikationsverbindungszuweisung in einem MIMO-System | [2006/52] | Englisch: | Signalling for allocation of a communication link in a MIMO system | [2006/52] | Französisch: | Signalisation pour l'allocation d'une liaison de communication dans un système MIMO | [2006/52] | Prüfungsverfahren | 19.06.2006 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.06.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/52] | 27.11.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.03.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.06.2007 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 18.10.2007 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 10.04.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.08.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/04] | 18.09.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2016/04] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 27.11.2006 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.04.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 09.04.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 02.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 02.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 23.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 31.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2013 | 09   M06   Gebühr entrichtet am   23.07.2013 | 30.06.2015 | 11   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO02087139 (MAGNOLIA BROADBAND INC [US]) [X] 1-4,6-18 * page 4, line 5 - line 7 * * page 5, line 1 - line 6 * * page 5, line 18 - line 30 * * page 9, line 7 - line 8 * * page 10, line 26 - page 11, line 2 * * page 7, line 16 - line 21 * * figure 1 * * figure 4C *; | [A]WO03023996 (MORPHICS TECH INC [US]) [A] 1,2,4-8,18 * page 2, line 12 - line 22 * * page 2, line 29 - line 34 ** figure 1 *; | [A]WO03084092 (QUALCOMM INC [US]) [A] 1-18 * page 8, paragraph 1035 *; | [X]EP1443680 (UNIV HOKKAIDO NAT UNIV CORP [JP], et al) [X] 9-13,15-18 * page 2, paragraph 9 * * page 2, paragraph 11 * * page 3, paragraph 16 * * page 4, paragraph 34 - paragraph 35 * * figure 12 *; | [X]US2004179627 (KETCHUM JOHN W [US], et al) [X] 1-18 * page 1, column 2, paragraph 12 * * page 1, column 2, paragraph 13 * * page 6, column 2, paragraph 80 * * page 7, column 2, paragraph 93 * * page 12, column 2, paragraph 185 * * figures 4,7A * |