EP1611874 - Sandalen mit Niederfrequenzgenerator [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 25.01.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.01.2008 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 27.02.2008 [2008/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Beaunix Co., Ltd. 555-30 Baeksuk-dong Cheonan-shi / KR | [2006/01] | Erfinder | 01 /
Park, Jeong Hoon 703-901 Woosung Apt. 783-1 Jayang-dong Guangjin-gu Seoul / KR | [2006/01] | Vertreter | Dr. Weitzel & Partner Patent- und Rechtsanwälte mbB Friedenstrasse 10 89522 Heidenheim / DE | [N/P] |
Frühere [2006/01] | Dr. Weitzel & Partner Friedenstrasse 10 89522 Heidenheim / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05013772.8 | 27.06.2005 | [2006/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20040049241 | 29.06.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 2004049241 | KR20050022770 | 18.03.2005 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 2005022770 | [2006/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1611874 | Datum: | 04.01.2006 | Sprache: | EN | [2006/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.08.2005 | Klassifikation | IPC: | A61H39/00, A61N1/32, A43B3/10 | [2006/01] | CPC: |
A43B7/146 (EP,KR,US);
A43B3/101 (KR);
A43B3/34 (EP,KR,US);
A61H23/02 (KR);
A61H39/002 (EP,US);
A61N1/32 (EP,US);
A61N1/326 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Sandalen mit Niederfrequenzgenerator | [2006/01] | Englisch: | Slipper having low frequency generator | [2006/01] | Französisch: | Sandale ayant un générateur basses frequences | [2006/01] | Prüfungsverfahren | 19.06.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/31] | 11.01.2008 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2008/09] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2007 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US4703445 (DASSLER ARMIN A [DE]); | [Y]EP0504715 (STAODYN INC [US]); | [Y]US5471405 (MARSH STEPHEN A [US]); | [Y]JP2000060978 (AISIN SEIKI); | [Y]US2003220578 (HO VINCENT B [US], et al); | [XY]US2004059386 (YU TSUNG-L [TW]); | [XPYP]US2004173220 (HARRY JASON D [US], et al) |