EP1612588 - Optischer Isolator mit geneigtem optischem Isolatorelement [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.08.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.06.2012 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GB | veröffentlicht am 25.07.2012 [2012/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KYOCERA CORPORATION 6, Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku Kyoto-shi Kyoto 612-8501 / JP | [2006/01] | Erfinder | 01 /
Sato, Yasushi c/o Kyocera Corporation Hokkaido Kitami Plant 30, Houch Kitami-shi Hokkaido 099-1595 / JP | [2006/01] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2006/01] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05014029.2 | 29.06.2005 | [2006/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20040191744 | 29.06.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2004191744 | JP20040344830 | 29.11.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2004344830 | [2006/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1612588 | Datum: | 04.01.2006 | Sprache: | EN | [2006/01] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1612588 | Datum: | 22.03.2006 | [2006/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1612588 | Datum: | 13.10.2010 | Sprache: | EN | [2010/41] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.02.2006 | Klassifikation | IPC: | G02B6/26 | [2006/01] | CPC: |
G02B6/2746 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2006/48] |
Frühere [2006/01] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Optischer Isolator mit geneigtem optischem Isolatorelement | [2006/01] | Englisch: | Optical isolator with tilted optical isolator element | [2006/01] | Französisch: | Isolateur optique ayant un élément isolateur d'optique incliné | [2006/01] | Prüfungsverfahren | 15.09.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/43] | 26.02.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 31.08.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.04.2010 | Termin der mündlichen Verhandlung | 11.05.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.05.2010 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 24.08.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.08.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.07.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.06.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.06.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | GB | 29.06.2011 | FR | 30.06.2011 | [2012/30] |
Frühere [2012/23] | FR | 30.06.2011 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]JP2002228843 ; | [Y]JPH05136490 ; | [A]US5848203 (KAWAKAMI SHOJIRO [JP], et al) [A] 2 * abstract *; | [YA]US6317253 (MIYAZAKI TETSUYA [JP], et al) [Y] 7 * abstract * [A] 2 | [XY] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20021212), vol. 2002, no. 12, & JP2002228843 A 20020814 (KYOCERA CORP) [X] 1-6 * abstract * * paragraphs [0044] , [0053] , [0056] , [0059] , [0060] * [Y] 7 | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19930917), vol. 017, no. 518, Database accession no. (E - 1434), & JP05136490 A 19930601 (NEC CORP) [Y] 7 * abstract * |