EP1764741 - Verfahren zur Ermittlung der Qualität einer Aufnahme, welche von einer Digitalkamera, von einem eine Digitalkamera umfassenden oder von einem mit einer Digitalkamera verbindbaren elektronischen Gerät erstellt worden ist [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 22.10.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.10.2010 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 24.11.2010 [2010/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Gkikas, Karolos Irakleous 30 166 75 Glyfada Athen / GR | Für alle benannten Staaten Hao, He 42 Epping Avenue Eastwood NSW 2122 / AU | [N/P] |
Frühere [2007/12] | Für alle benannten Staaten Gkikas, Karolos Irakleous 30 166 75 Glyfada Athen / GR | ||
Für alle benannten Staaten Hao, He 42 Epping Avenue Eastwood NSW 2122 / AU | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2007/12] | Vertreter | Karakatsanis, Georgios, et al Haft Karakatsanis Patentanwaltskanzlei Schönfelstraße 26 80539 München / DE | [N/P] |
Frühere [2010/12] | Karakatsanis, Georgios, et al Haft - Karakatsanis Occamstrasse 3 80802 München / DE | ||
Frühere [2009/41] | Haft, von Puttkamer, Berngruber, Karakatsanis Patentanwälte Franziskanerstrasse 38 81669 München / DE | ||
Frühere [2007/12] | Haft, von Puttkamer, Berngruber Patentanwälte Franziskanerstrasse 38 D-81669 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05020060.9 | 15.09.2005 | [2007/12] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1764741 | Datum: | 21.03.2007 | Sprache: | DE | [2007/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.01.2006 | Klassifikation | IPC: | G06T7/00 | [2007/12] | CPC: |
G06T7/0004 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/12] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Ermittlung der Qualität einer Aufnahme, welche von einer Digitalkamera, von einem eine Digitalkamera umfassenden oder von einem mit einer Digitalkamera verbindbaren elektronischen Gerät erstellt worden ist | [2007/12] | Englisch: | Method of determining the quality of an image captured by a digital camera, or by an electronic device enclosing or connectable to a digital camera | [2007/12] | Französisch: | Méthode de détermination de la qualité d'une image prise par un appareil-photo numérique, ou par un dispositif électronique comprenant un, ou raccordable à un appareil-photo numérique | [2007/12] | Prüfungsverfahren | 17.09.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/44] | 19.10.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.02.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.06.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.10.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.06.2010 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/47] | 15.06.2010 | Termin der mündlichen Verhandlung | 07.07.2010 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2010/47] | 07.07.2010 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.11.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.09.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2007 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   20.11.2007 | 30.09.2008 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   26.03.2009 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5486893 (TAKAGI TADAO [JP]) [A] 1-7* abstract *; | [A]EP1280336 (EASTMAN KODAK CO [US]) [A] 1-7 * abstract * * paragraphs [0010] - [0012] - [0015] , [0059] , [0129] , [0130] *; | [A] - MURINO V ET AL, "Real-time adaptive regulation of a visual camera for automatic investigation of changing environments", INDUSTRIAL ELECTRONICS, CONTROL, AND INSTRUMENTATION, 1993. PROCEEDINGS OF THE IECON '93., INTERNATIONAL CONFERENCE ON MAUI, HI, USA 15-19 NOV. 1993, NEW YORK, NY, USA,IEEE, (19931115), ISBN 0-7803-0891-3, pages 1633 - 1638, XP010109265 [A] 1-7 * abstract * * paragraph [00II] * * page 1636, column R, lines 3-13 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/IECON.1993.339318 |