EP1640311 - Verfahren zur Kippvermeidung von hinterradgelenkten Fahrzeugen, insbesondere Flurförderzeugen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.05.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 21.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.05.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 10.06.2009 [2009/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Jungheinrich Aktiengesellschaft Friedrich-Ebert-Damm 129 22047 Hamburg / DE | [2006/13] | Erfinder | 01 /
Mänken, Frank, Dr.-Ing. Ginsterweg 17 24558 Henstedt-Ulzburg / DE | 02 /
Schröder, Henrik, Dipl.-Ing. Ilmer Moorweg 12 c 21423 Winsen-Roydorf / DE | 03 /
Wesemeier, Daniel, cand.-Ing. Arheilger Strasse 84 62289 Darmstadt / DE | [2006/13] | Vertreter | Hauck Patentanwaltspartnerschaft mbB Postfach 11 31 53 20431 Hamburg / DE | [N/P] |
Frühere [2008/37] | Hauck Patent- und Rechtsanwälte Neuer Wall 50 20354 Hamburg / DE | ||
Frühere [2006/13] | Hauck, Graalfs, Wehnert, Döring, Siemons Neuer Wall 41 20354 Hamburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05020319.9 | 17.09.2005 | [2006/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20041046890 | 28.09.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102004046890 | [2006/13] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1640311 | Datum: | 29.03.2006 | Sprache: | DE | [2006/13] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1640311 | Datum: | 14.02.2007 | [2007/07] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1640311 | Datum: | 02.07.2008 | Sprache: | DE | [2008/27] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.01.2007 | Klassifikation | IPC: | B66F9/075, B62D6/00 | [2006/13] | CPC: |
B62D6/002 (EP,US);
B66F9/07568 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, SE [2007/42] |
Frühere [2006/13] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Kippvermeidung von hinterradgelenkten Fahrzeugen, insbesondere Flurförderzeugen | [2006/13] | Englisch: | Method for preventing tipping over of rear wheel steered vehicles, in particular of industrial trucks | [2006/13] | Französisch: | Méthode pour prévenir le renversement de véhicules dirigés par la roue arrière, en particulier de véhicules industriels | [2006/13] | Prüfungsverfahren | 30.01.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/11] | 27.02.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.04.2008 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.04.2008 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.04.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.08.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE4031304 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 2* the whole document *; | [DA]DE19515053 (TEVES GMBH ALFRED [DE]) [DA] 1 * the whole document *; | [A]DE19712827 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [A] 1 * abstract *; | [DA]DE19918597 (DEUTSCH ZENTR LUFT & RAUMFAHRT [DE]) [DA] 1 * the whole document *; | [DA]DE10008984 (LINDE AG [DE]) [DA] 1 * the whole document *; | [A]EP1225109 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1 * the whole document * |