EP1650441 - Vibrationsarme Vakuumpumpe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.06.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2016 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 17.08.2016 [2016/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Pfeiffer Vacuum GmbH Berliner Strasse 43 35614 Asslar / DE | [2014/31] |
Frühere [2006/17] | Für alle benannten Staaten Pfeiffer Vacuum GmbH Berliner Strasse 43 35614 Asslar / DE | Erfinder | 01 /
Bernhardt, Helmut Am Rabenbaum 33A 35584 Wetzlar / DE | 02 /
Blecker, Armin Talstrasse 5 35614 Asslar / DE | 03 /
Reichhart, Anneliese Schulstrasse 19 35614 Asslar / DE | 04 /
Stanzel, Jörg Am Pfeiffer 3 35583 Wetzlar / DE | 05 /
Eberl, Wolfgang Im Borngrund 24 35606 Solms / DE | 06 /
Rippl, Christopher Mark Bergstrasse 32 35578 Wetzlar / DE | 07 /
Willig, Michael Am Zäun 2 35633 Lahnau / DE | [2006/27] |
Frühere [2006/17] | 01 /
Bernhardt, Helmut Am Rabenbaum 33A 35584 Wetzlar / DE | ||
02 /
Blecker, Armin Talstrasse 5 35614 Asslar / DE | |||
03 /
Reichhart, Heinz Schulstrasse 19 35614 Asslar / DE | |||
04 /
Stanzel, Jörg Am Pfeiffer 3 35583 Wetzlar / DE | |||
05 /
Eberl, Wolfgang Im Borngrund 24 35606 Solms / DE | |||
06 /
Rippl, Christopher Mark Bergstrasse 32 35578 Wetzlar / DE | |||
07 /
Willig, Michael Am Zäun 2 35633 Lahnau / DE | Vertreter | Knefel, Cordula Patentanwälte Knefel & Knefel Postfach 19 24 35529 Wetzlar / DE | [N/P] |
Frühere [2012/29] | Knefel, Cordula Patentanwälte Knefel & Knefel Postfach 19 24 35529 Wetzlar / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05021097.0 | 28.09.2005 | [2006/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20041050743 | 19.10.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102004050743 | [2006/17] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1650441 | Datum: | 26.04.2006 | Sprache: | DE | [2006/17] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1650441 | Datum: | 25.04.2012 | Sprache: | DE | [2012/17] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1650441 | Datum: | 30.07.2014 | Sprache: | DE | [2014/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.03.2012 | Klassifikation | IPC: | F04D29/66, F04D19/04 | [2006/17] | CPC: |
F04D19/04 (EP);
F04D29/668 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vibrationsarme Vakuumpumpe | [2006/17] | Englisch: | Low vibration vacuum pump | [2006/17] | Französisch: | Pompe à vide à faible vibration | [2006/17] | Prüfungsverfahren | 11.10.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.10.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/47] | 11.03.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.05.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.08.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.11.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.03.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.06.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.06.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 10.06.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 11.03.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 04.05.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.09.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.09.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.09.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 03.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 06.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 14.09.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 17.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 28.09.2005 | CY | 30.07.2014 | DK | 30.07.2014 | EE | 30.07.2014 | ES | 30.07.2014 | FI | 30.07.2014 | LT | 30.07.2014 | LV | 30.07.2014 | MC | 30.07.2014 | NL | 30.07.2014 | PL | 30.07.2014 | RO | 30.07.2014 | SE | 30.07.2014 | SI | 30.07.2014 | SK | 30.07.2014 | TR | 30.07.2014 | AT | 28.09.2014 | IE | 28.09.2014 | LU | 28.09.2014 | BE | 30.09.2014 | CH | 30.09.2014 | FR | 30.09.2014 | LI | 30.09.2014 | BG | 30.10.2014 | GR | 31.10.2014 | IS | 30.11.2014 | PT | 02.12.2014 | [2016/33] |
Frühere [2016/32] | HU | 28.09.2005 | |
CY | 30.07.2014 | ||
DK | 30.07.2014 | ||
EE | 30.07.2014 | ||
ES | 30.07.2014 | ||
FI | 30.07.2014 | ||
LT | 30.07.2014 | ||
LV | 30.07.2014 | ||
MC | 30.07.2014 | ||
NL | 30.07.2014 | ||
PL | 30.07.2014 | ||
RO | 30.07.2014 | ||
SE | 30.07.2014 | ||
SI | 30.07.2014 | ||
SK | 30.07.2014 | ||
AT | 28.09.2014 | ||
IE | 28.09.2014 | ||
LU | 28.09.2014 | ||
BE | 30.09.2014 | ||
CH | 30.09.2014 | ||
FR | 30.09.2014 | ||
LI | 30.09.2014 | ||
BG | 30.10.2014 | ||
GR | 31.10.2014 | ||
IS | 30.11.2014 | ||
PT | 02.12.2014 | ||
Frühere [2016/12] | CY | 30.07.2014 | |
DK | 30.07.2014 | ||
EE | 30.07.2014 | ||
ES | 30.07.2014 | ||
FI | 30.07.2014 | ||
LT | 30.07.2014 | ||
LV | 30.07.2014 | ||
MC | 30.07.2014 | ||
NL | 30.07.2014 | ||
PL | 30.07.2014 | ||
RO | 30.07.2014 | ||
SE | 30.07.2014 | ||
SI | 30.07.2014 | ||
SK | 30.07.2014 | ||
AT | 28.09.2014 | ||
IE | 28.09.2014 | ||
LU | 28.09.2014 | ||
BE | 30.09.2014 | ||
CH | 30.09.2014 | ||
FR | 30.09.2014 | ||
LI | 30.09.2014 | ||
BG | 30.10.2014 | ||
GR | 31.10.2014 | ||
IS | 30.11.2014 | ||
PT | 02.12.2014 | ||
Frühere [2015/50] | CY | 30.07.2014 | |
DK | 30.07.2014 | ||
EE | 30.07.2014 | ||
ES | 30.07.2014 | ||
FI | 30.07.2014 | ||
LT | 30.07.2014 | ||
LV | 30.07.2014 | ||
MC | 30.07.2014 | ||
NL | 30.07.2014 | ||
PL | 30.07.2014 | ||
RO | 30.07.2014 | ||
SE | 30.07.2014 | ||
SI | 30.07.2014 | ||
SK | 30.07.2014 | ||
IE | 28.09.2014 | ||
LU | 28.09.2014 | ||
BE | 30.09.2014 | ||
CH | 30.09.2014 | ||
FR | 30.09.2014 | ||
LI | 30.09.2014 | ||
BG | 30.10.2014 | ||
GR | 31.10.2014 | ||
IS | 30.11.2014 | ||
PT | 02.12.2014 | ||
Frühere [2015/38] | CY | 30.07.2014 | |
DK | 30.07.2014 | ||
EE | 30.07.2014 | ||
ES | 30.07.2014 | ||
FI | 30.07.2014 | ||
LT | 30.07.2014 | ||
LV | 30.07.2014 | ||
MC | 30.07.2014 | ||
NL | 30.07.2014 | ||
PL | 30.07.2014 | ||
RO | 30.07.2014 | ||
SE | 30.07.2014 | ||
SK | 30.07.2014 | ||
IE | 28.09.2014 | ||
LU | 28.09.2014 | ||
BE | 30.09.2014 | ||
CH | 30.09.2014 | ||
FR | 30.09.2014 | ||
LI | 30.09.2014 | ||
BG | 30.10.2014 | ||
GR | 31.10.2014 | ||
IS | 30.11.2014 | ||
PT | 02.12.2014 | ||
Frühere [2015/37] | CY | 30.07.2014 | |
DK | 30.07.2014 | ||
EE | 30.07.2014 | ||
ES | 30.07.2014 | ||
FI | 30.07.2014 | ||
LT | 30.07.2014 | ||
LV | 30.07.2014 | ||
MC | 30.07.2014 | ||
NL | 30.07.2014 | ||
PL | 30.07.2014 | ||
RO | 30.07.2014 | ||
SE | 30.07.2014 | ||
SK | 30.07.2014 | ||
IE | 28.09.2014 | ||
LU | 28.09.2014 | ||
BE | 30.09.2014 | ||
CH | 30.09.2014 | ||
LI | 30.09.2014 | ||
BG | 30.10.2014 | ||
GR | 31.10.2014 | ||
IS | 30.11.2014 | ||
PT | 02.12.2014 | ||
Frühere [2015/33] | CY | 30.07.2014 | |
DK | 30.07.2014 | ||
EE | 30.07.2014 | ||
ES | 30.07.2014 | ||
FI | 30.07.2014 | ||
LT | 30.07.2014 | ||
LV | 30.07.2014 | ||
MC | 30.07.2014 | ||
NL | 30.07.2014 | ||
PL | 30.07.2014 | ||
RO | 30.07.2014 | ||
SE | 30.07.2014 | ||
SK | 30.07.2014 | ||
LU | 28.09.2014 | ||
BE | 30.09.2014 | ||
CH | 30.09.2014 | ||
LI | 30.09.2014 | ||
BG | 30.10.2014 | ||
GR | 31.10.2014 | ||
IS | 30.11.2014 | ||
PT | 02.12.2014 | ||
Frühere [2015/30] | CY | 30.07.2014 | |
DK | 30.07.2014 | ||
EE | 30.07.2014 | ||
ES | 30.07.2014 | ||
FI | 30.07.2014 | ||
LT | 30.07.2014 | ||
LV | 30.07.2014 | ||
MC | 30.07.2014 | ||
NL | 30.07.2014 | ||
PL | 30.07.2014 | ||
RO | 30.07.2014 | ||
SE | 30.07.2014 | ||
SK | 30.07.2014 | ||
LU | 28.09.2014 | ||
BE | 30.09.2014 | ||
BG | 30.10.2014 | ||
GR | 31.10.2014 | ||
IS | 30.11.2014 | ||
PT | 02.12.2014 | ||
Frühere [2015/23] | CY | 30.07.2014 | |
DK | 30.07.2014 | ||
EE | 30.07.2014 | ||
ES | 30.07.2014 | ||
FI | 30.07.2014 | ||
LT | 30.07.2014 | ||
LV | 30.07.2014 | ||
MC | 30.07.2014 | ||
NL | 30.07.2014 | ||
PL | 30.07.2014 | ||
RO | 30.07.2014 | ||
SE | 30.07.2014 | ||
SK | 30.07.2014 | ||
LU | 28.09.2014 | ||
BG | 30.10.2014 | ||
GR | 31.10.2014 | ||
IS | 30.11.2014 | ||
PT | 02.12.2014 | ||
Frühere [2015/22] | CY | 30.07.2014 | |
DK | 30.07.2014 | ||
ES | 30.07.2014 | ||
FI | 30.07.2014 | ||
LT | 30.07.2014 | ||
LV | 30.07.2014 | ||
MC | 30.07.2014 | ||
NL | 30.07.2014 | ||
PL | 30.07.2014 | ||
RO | 30.07.2014 | ||
SE | 30.07.2014 | ||
LU | 28.09.2014 | ||
BG | 30.10.2014 | ||
GR | 31.10.2014 | ||
IS | 30.11.2014 | ||
PT | 02.12.2014 | ||
Frühere [2015/20] | CY | 30.07.2014 | |
ES | 30.07.2014 | ||
FI | 30.07.2014 | ||
LT | 30.07.2014 | ||
LV | 30.07.2014 | ||
MC | 30.07.2014 | ||
NL | 30.07.2014 | ||
PL | 30.07.2014 | ||
SE | 30.07.2014 | ||
BG | 30.10.2014 | ||
GR | 31.10.2014 | ||
IS | 30.11.2014 | ||
PT | 02.12.2014 | ||
Frühere [2015/12] | CY | 30.07.2014 | |
ES | 30.07.2014 | ||
FI | 30.07.2014 | ||
LT | 30.07.2014 | ||
LV | 30.07.2014 | ||
NL | 30.07.2014 | ||
PL | 30.07.2014 | ||
SE | 30.07.2014 | ||
BG | 30.10.2014 | ||
GR | 31.10.2014 | ||
IS | 30.11.2014 | ||
PT | 02.12.2014 | ||
Frühere [2015/11] | CY | 30.07.2014 | |
ES | 30.07.2014 | ||
FI | 30.07.2014 | ||
LT | 30.07.2014 | ||
PL | 30.07.2014 | ||
SE | 30.07.2014 | ||
BG | 30.10.2014 | ||
GR | 31.10.2014 | ||
PT | 02.12.2014 | ||
Frühere [2015/10] | ES | 30.07.2014 | |
FI | 30.07.2014 | ||
LT | 30.07.2014 | ||
SE | 30.07.2014 | ||
BG | 30.10.2014 | ||
Frühere [2015/09] | FI | 30.07.2014 | |
LT | 30.07.2014 | ||
SE | 30.07.2014 | ||
Frühere [2015/08] | LT | 30.07.2014 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE2249985 (LEYBOLD HERAEUS GMBH & CO KG) [X] 1-4,6,13 * page 1, line 1 * * page 3, line 33 * * page 4, line 7 * * figure 1 *; | [Y]DE2412584 (AIRCO INC) [Y] 15 * page 8, line 11 - line 12 * * figure 1 *; | [Y]DE8608801U (LEYBOLD HERAEUS GMBH & CO KG) [Y] 7,8,10,11 * page 5, line 9 - line 19 * * page 5, line 20 * * page 5, line 21 * * page 5, line 26 * * figure 1 *; | [Y]EP0581966 (FANUC LTD [JP]) [Y] 9,12 * abstract ** column 5, line 57 - column 6, line 4 *; | [XY]DE19712711 (PFEIFFER VACUUM GMBH [DE]) [X] 1-3,5,13 * column 2, line 13 * * column 2, line 23 * * column 2, line 15 - line 16 * * column 2, line 32 - line 34 * * figure 1 * [Y] 7-12,14,15; | [Y]EP1293682 (BOC TECHNOLOGIES LTD [JP]) [Y] 14 * paragraph [0053] - paragraph [0056] * * figure 1 * | vom Anmelder | DE2249985 | DE3537822 | DE19712711 | DE10117075 | - JOUMAL OF VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY A, (198905), vol. 7, no. 311, pages 2377 - 2380 |