EP1640836 - Zentral verwaltete Proxy-basierte Sicherheit für Legacy-Automatisierungssysteme [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.04.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.04.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 07.05.2014 [2014/19] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Rockwell Automation Technologies, Inc. 1 Allen-Bradley Drive Mayfield Heights, OH 44124 / US | [2006/13] | Erfinder | 01 /
Brandt, David D. 3271 S 54th Street Milwaukee, WI 53219 / US | 02 /
Bush, Michael A. 7129 Colesbrooke Drive Hudson, Ohio 44236 / US | 03 /
Anderson, Mark H. 8809 Oconee Court Chapel Hill, North Carolina 27516 / US | 04 /
Batke, Brian A. 15149 Hook Hollow Road Novelty, Ohio 44072 / US | [2006/13] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2013/22] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | ||
Frühere [2008/28] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | ||
Frühere [2007/30] | Englaender, Klaus, et al HML Patentanwälte Schraudolphstrasse 3 80799 München / DE | ||
Frühere [2006/13] | Jung HML Schraudolphstrasse 3 80799 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05021180.4 | 28.09.2005 | [2006/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040952317 | 28.09.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 952317 | [2006/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1640836 | Datum: | 29.03.2006 | Sprache: | EN | [2006/13] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1640836 | Datum: | 29.05.2013 | Sprache: | EN | [2013/22] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.02.2006 | Klassifikation | IPC: | G05B19/418 | [2006/13] | CPC: |
G05B19/4185 (EP,US);
H04L63/0281 (EP,US);
H04L63/102 (EP,US);
G05B2219/31241 (EP,US);
Y02P90/02 (EP,US);
Y02P90/80 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2006/49] |
Frühere [2006/13] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Zentral verwaltete Proxy-basierte Sicherheit für Legacy-Automatisierungssysteme | [2006/13] | Englisch: | Centrally managed proxy-based security for legacy automation systems | [2006/13] | Französisch: | Sécurité proxy gérée centralement pour les systèmes d'automatisation hérités | [2006/13] | Prüfungsverfahren | 29.09.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/46] | 30.09.2006 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 25.10.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.01.2007 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 25.04.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.11.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 19.04.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.01.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.04.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.04.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 25.10.2006 | Einspruch (Einsprüche) | 03.03.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.09.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.09.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.09.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.09.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 08.11.2006 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2006 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2006 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2006 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2006 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2006 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2006 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2006 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2006 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2006 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2006 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2006 | HU   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2006 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2006 | IS   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2006 | LT   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2006 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2006 | LV   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2006 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2006 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2006 | PL   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2006 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2006 | RO   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2006 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2006 | SI   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2006 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 08.11.2006 | TR   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 29.05.2013 | [2014/11] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YA]WO0126338 (SENSORIA CORP [US], et al) [Y] 6,11,13,16,19 * page 22, line 15 - line 22 * * page 19, line 19 - line 30 * [A] 8; | [XY]US2003208448 (PERRY STUART [US], et al) [X] 1-5,7,9,10,14,15,17,20 * paragraph [0071] - paragraph [0081] * * paragraph [0012] * [Y] 6,11-13,16,19; | [YA]US2004138834 (BLACKETT ANDREW W [CA], et al) [Y] 12[A] 17,18 |