EP1775800 - Steckverbinder für elektrische Steckverbindungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 04.04.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.04.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 07.05.2008 [2008/19] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fahrzeugelektrik Pirna GmbH & Co. KG Hugo-Küttner-Strasse 8 01796 Pirna / DE | [2007/16] | Erfinder | 01 /
Semmler, Ralf Heidenauer Strasse 22 01259 Dresden / DE | 02 /
Uebelmann, Ralph Hauptstrasse 91A 01833 Stolpen OT Langenwolmsdorf / DE | [2007/16] | Vertreter | Schulz, Rütger Mitscherlich & Partner Patent- und Rechtsanwälte Postfach 33 06 09 80066 München / DE | [N/P] |
Frühere [2007/16] | Schulz, Rütger Patentanwälte Mitscherlich & Partner, Sonnenstrasse 33 80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05022440.1 | 14.10.2005 | [2007/16] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1775800 | Datum: | 18.04.2007 | Sprache: | DE | [2007/16] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.04.2006 | Klassifikation | IPC: | H01R13/627, H01R13/639, H01R13/641 | [2007/16] | CPC: |
H01R13/639 (EP);
H01R13/6272 (EP);
H01R13/641 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2007/52] |
Frühere [2007/16] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Steckverbinder für elektrische Steckverbindungen | [2007/16] | Englisch: | Connector for electrical plug-in connections | [2007/16] | Französisch: | Connecteur pour connexions électriques | [2007/16] | Prüfungsverfahren | 19.10.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/19] | 26.11.2007 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2008/19] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2007 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2003003792 (ENDO TOMOMI [JP]) [X] 1-11 * abstract * * page 5, paragraph 68 - page 6, paragraph 76 * * figures 1-6 *; | [X]US2004185700 (ENDO TOMOMI [JP], et al) [X] 1-11 * abstract * * page 3, paragraphs 42-48 ** figures 1-3 * |