EP1655495 - Seitenkanalgebläse [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 07.09.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.09.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 10.10.2007 [2007/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstrasse 24 73730 Esslingen / DE | [N/P] |
Frühere [2006/19] | Für alle benannten Staaten J. Eberspächer GmbH Co. KG Eberspächerstrasse 24 73730 Esslingen / DE | Erfinder | 01 /
Fischer, Arne Kastanienweg 28 73732 Esslingen / DE | 02 /
Eberspach, Günter Seestrasse 9 73649 Wolfschlugen / DE | [2006/19] | Vertreter | Ruttensperger, Bernhard, et al Weickmann & Weickmann Patentanwälte Postfach 86 08 20 81635 München / DE | [N/P] |
Frühere [2006/19] | Ruttensperger, Bernhard, et al Weickmann & Weickmann Patentanwälte Postfach 86 08 20 81635 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05023547.2 | 27.10.2005 | [2006/19] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20041053603 | 05.11.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102004053603 | [2006/19] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1655495 | Datum: | 10.05.2006 | Sprache: | DE | [2006/19] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.12.2005 | Klassifikation | IPC: | F04D29/00 | [2006/19] | CPC: |
F04D25/0613 (EP);
F04D23/008 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CZ, DE, PL, SE [2007/03] |
Frühere [2006/19] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Seitenkanalgebläse | [2006/19] | Englisch: | Regenerative pump | [2006/19] | Französisch: | Pompe régénérative | [2006/19] | Prüfungsverfahren | 10.11.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/52] | 02.12.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.05.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2007/41] | 22.05.2007 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2007/41] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3601507 (HARRIS DWIGHT E) [X] 1-3,7 * the whole document *; | [X]US3844674 (MORIYAMA K) [X] 1 * the whole document *; | [A]DE19849836 (WEBASTO THERMOSYSTEME GMBH [DE]) [A] 1 * the whole document *; | [A]US6149404 (DOBLER KLAUS [DE], et al) [A] 1* the whole document *; | [A]DE10032984 (BECKER KG GEBR [DE]) [A] 1 * the whole document *; | [A]EP1467102 (EBERSPAECHER J GMBH & CO [DE]) [A] 1 * the whole document * |