EP1661700 - Farbwerk einer Druckmaschine sowie Verfahren zum Betrieb eines Farbwerks [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 21.05.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.05.2010 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 23.06.2010 [2010/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten manroland AG Mühlheimer Strasse 341 63075 Offenbach/Main / DE | [N/P] |
Frühere [2008/30] | Für alle benannten Staaten manroland AG Mühlheimer Strasse 341 63075 Offenbach / DE | ||
Frühere [2006/22] | Für alle benannten Staaten MAN Roland Druckmaschinen AG Mühlheimer Strasse 341 63075 Offenbach / DE | Erfinder | 01 /
Hummel, Peter, Dipl.-Ing. Schlesierstrasse 13 63069 Offenbach / DE | 02 /
Ortner, Robert, Dipl.-Ing. Siedlung am Stein 26 63755 Alzenau / DE | [2006/22] | Vertreter | Stahl, Dietmar manroland AG Intellectual Property (IPB) Postfach 10 12 64 63012 Offenbach am Main / DE | [N/P] |
Frühere [2008/30] | Stahl, Dietmar manroland AG Intellectual Property (IPB) Postfach 10 12 64 63012 Offenbach am Main / DE | ||
Frühere [2006/22] | Stahl, Dietmar MAN Roland Druckmaschinen AG, Intellectual Property Bogen (IPB) Postfach 101264 63012 Offenbach / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05024357.5 | 09.11.2005 | [2006/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20041057142 | 26.11.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102004057142 | [2006/22] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1661700 | Datum: | 31.05.2006 | Sprache: | DE | [2006/22] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.03.2006 | Klassifikation | IPC: | B41F31/14 | [2006/22] | CPC: |
B41F31/14 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Farbwerk einer Druckmaschine sowie Verfahren zum Betrieb eines Farbwerks | [2006/22] | Englisch: | Inking unit of a printing machine, and method for operating the inking unit | [2006/22] | Französisch: | Unité d'encrage d'une machine d'impression et méthode d'utilisation de cette unité d'encrage | [2006/22] | Prüfungsverfahren | 15.03.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/22] | 13.07.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.11.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.08.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.11.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.05.2010 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2010/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.11.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.11.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]US1981912 (HARLAND FANKBONER) [X] 1-4,9-11,13,16 * page 1, line 65 - page 2, line 94; figures 1,3-6 * [Y] 6,7,12; | [X]US4033262 (JOHNE HANS, et al) [X] 1-5,9,10 * column 2, line 28 - column 3, line 10 *; | [XY]US4148256 (FISCHER HERMANN) [X] 1-5,8-11,13-17 * column 2, line 19 - column 8, line 38; figures 1,2,4,6-8 * [Y] 6,7,12; | [A]DE3541270 (POLYGRAPH LEIPZIG [DD]) | vom Anmelder | DE19801623 |