EP1574149 - Höhenverstellbarer Tisch [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 11.11.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.11.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 14.12.2011 [2011/50] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Group de Keyzer BVBA Industrielaan 55 8930 Menen / BE | [2005/37] | Erfinder | 01 /
de Keyzer, Hans Rijselstraat 6 8930 Menen / BE | [2005/37] | Vertreter | Ostyn, Frans KOB NV President Kennedypark 31 c 8500 Kortrijk / BE | [N/P] |
Frühere [2005/37] | Ostyn, Frans K.O.B. NV President Kennedypark 31 C B-8500 Kortrijk / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05075287.2 | 04.02.2005 | [2005/37] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | BE20040000128 | 09.03.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: BE 200400128 | [2005/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1574149 | Datum: | 14.09.2005 | Sprache: | EN | [2005/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.04.2005 | Klassifikation | IPC: | A47B9/10, A47B13/02 | [2005/37] | CPC: |
A47B9/10 (EP,US);
A47B13/023 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Höhenverstellbarer Tisch | [2005/37] | Englisch: | Table adjustable in height | [2005/37] | Französisch: | Table réglable en hauteur | [2005/37] | Prüfungsverfahren | 17.10.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/50] | 21.02.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 27.07.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.12.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.06.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/50] | 26.07.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2011/50] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 21.02.2007 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.02.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.02.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3092048 (TIMMERMANN KARL G) [A] 1,2* figures 1-4 *; | [XA]US6189843 (PFISTER JOEL W [US]) [X] 1 * column 1, line 56 - column 4, line 7; figures 1-4 * [A] 3-7 | vom Anmelder | US6189843 |