EP1790308 - Sonde, Verfahren und Kit und ihre Verwendung zum apikalen Abdichten eines Zahnwurzelkanals [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 06.06.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.06.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 09.07.2008 [2008/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Walther, Thomas Danziger Strasse 193 10407 Berlin / DE | Für alle benannten Staaten Lietzau, Markus Berlepschstrasse 65 14165 Berlin / DE | [2007/22] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2007/22] | Vertreter | Boeckh, Tobias Hertin und Partner Rechts- und Patentanwälte PartG mbB Kurfürstendamm 54/55 10707 Berlin / DE | [N/P] |
Frühere [2007/22] | Boeckh, Tobias HERTIN Anwaltssozietät Kurfürstendamm 54/55 10707 Berlin / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 05090327.7 | 25.11.2005 | [2007/22] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1790308 | Datum: | 30.05.2007 | Sprache: | DE | [2007/22] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.07.2006 | Klassifikation | IPC: | A61C5/04, A61C5/02 | [2007/22] | CPC: |
A61C5/50 (EP);
A61C2201/002 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2008/06] |
Frühere [2007/22] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Sonde, Verfahren und Kit und ihre Verwendung zum apikalen Abdichten eines Zahnwurzelkanals | [2007/22] | Englisch: | Probe, method and kit and their use for apical sealing of a tooth root channel | [2007/22] | Französisch: | Sonde, procédé et kit et leur utilisation pour rendre étanche l'extrémité apicale d'un canal radiculaire dentaire | [2007/22] | Prüfungsverfahren | 01.12.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/28] | 21.02.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2008/28] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2007 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US3318000 (LAWRENCE PARIS) [X] 1 * column 1 - column 2 * * figures 1-3 * [A] 2-4; | [X]US3908270 (FISHMAN MARK J) [X] 1-4 * column 3 * * figures 2,6 *; | [XA]USRE35070E (FITZMORRIS BERNARD A [US]) [X] 1 * column 3, line 1 - line 47 * * column 5, line 26 - line 52 * * column 7, line 10 - column 11, line 7 * * figures 1-5 * [A] 2-4; | [A]US6162202 (SICURELLI ROBERT [US], et al) [A] 10 * the whole document *; | [A]US2001009755 (FISCHER DAN E [US]) [A] 10* the whole document * |